Jessika Roswall (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Advokat.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-08-29
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2020-09-29 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-24
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-24 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-12-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-02-21 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Ordförande
- 2022-10-05 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-05
- Andre vice ordförande
- 2019-12-13 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2019-12-12
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-24
Domarnämnden
- Ledamot
- 2019-01-01 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2015-01-01 – 2018-12-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-01-16 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 10–11, civilutskottet 11–17, finansutskottet 18–19 och trafikutskottet 19. Ledamot EU-nämnden 18–19 och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant näringsutskottet 14–18, EU-nämnden 14–18 och 19, skatteutskottet 18–19, försvarsutskottet 19–22, utrikesutskottet 20–22 samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 14–18, Domarnämnden 15–22, valberedningen 18–22, riksdagsstyrelsen 18–22 och krigsdelegationen 18–22. Statsråd (EU-minister), Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Advokaten Anders Roswall och läraren Titti Roswall, f. Liljestrand.
Utbildning
Gymnasiskola, Avesta, slutår 91. Historia, Stockholms universitet 95–97. Jur.kand., Uppsala universitet 02.
Anställningar
Restaurangbiträde, Stockholm 94–95. Sekreterare, advokatfirman Arnstedt, Holmberg & Wiberg, Stockholm 96–99. Jurist/advokat, advokatfirman Wigert & Placht AB 02–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd 15–17. Ledamot, Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 15–18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län 16–22. Ledamot, parlamentariska referensgruppen för 2014 års demokratiutredning. Ledamot, Integritetskommittén 16–17. Ledamot, Insynsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap 18–19. Ledamot, Riksbankskommittén 18–19. Ledamot insynsrådet, Sieps 19–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Enköping 02–18, ordförande 06–10 och 2:e vice ordförande 14–18. Ledamot, nämnden för förskola och grundskola 01–06. Ersättare, kommunstyrelsen 02–06. Ersättare, Regionförbundet Uppsala län 07–10. Ersättare, Uppsala läns landsting 09–10. Ersättare, Enköpings hyresbostäder 03–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Citymoderaterna i Uppsala 98–00, ordförande 00–01. Ordförande, Enköpingsmoderaterna 03–05, ledamot 03–16 och sekreterare 07–. Ledamot, Enacom 08–12. Ledamot, Brottsofferjouren Enköping 15–. Ledamot, Länsförbundsstyrelsen Moderaterna i Uppsala län 06–19 och ordförande 14–19.
Bostadsort
Enköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Arbete på EU-nivå mot anonym påverkan
Interpellation 2023/24:827 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:827 Arbete på EU-nivå mot anonym påverkan av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M Samhällsprogrammet Kalla fakta i TV4 har nyligen visat hur Sverigedemokraternas partikansli driver en trollfabrik med fejkade konton som försöker påverka opinionen i Sverige. Metoden påminner om de- Inlämnad
- 2024-06-27
- Svarsdatum
- 2024-09-05
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Nordiskt samarbete
Interpellation 2023/24:812 av Eva Lindh (S)
Interpellation 2023/24:812 Nordiskt samarbete av Eva Lindh S till Statsrådet Jessika Roswall M Det nordiska samarbetet är kanske viktigare än någonsin. I den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i är det avgörande att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med våra nordiska grannar. Reaktionerna blev kraftiga- Inlämnad
- 2024-06-13
- Svarsdatum
- 2024-08-20
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
EU:s grundläggande värderingar
Interpellation 2023/24:553 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:553 EU:s grundläggande värderingar av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M EU-samarbetet vilar på ett antal grundläggande demokratiska värderingar som varje medlemsland skriver under och ska leverera på. Ett av dessa grundläggande värden är rättsstatens principer vilken är helt central- Inlämnad
- 2024-02-23
- Svarsdatum
- 2024-03-12
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina
Interpellation 2023/24:324 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:324 EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina av Matilda Ernkrans S till Statsminister Ulf Kristersson M Dramatiken på EU:s senaste toppmöte den 1415 december var att EU:s ledare inte kunde enas om det så avgörande ekonomiska stödet till Ukraina. Det sätter Ukraina och Europa i en oerhört farlig- Inlämnad
- 2023-12-20
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Veto i EU-förhandlingar
Interpellation 2023/24:29 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:29 Veto i EU-förhandlingar av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M Det har offentligt kunnat tas del av Sverigedemokraternas uttalanden om att lägga in veto i pågående förhandlingar om halvtidsöversynen av EU:s långtidsbudget. Martin Kinnunen, SD:s gruppledare i EU-nämnden, har uttalat- Inlämnad
- 2023-09-22
- Svarsdatum
- 2023-10-17
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Sveriges prioriteringar inför EU-ordförandeskapet
Interpellation 2022/23:12 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2022/23:12 Sveriges prioriteringar inför EU-ordförandeskapet av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Jessika Roswall M I januari tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Sverige kommer att få hantera många viktiga frågor inte minst gäller det fortsatt stöd till Ukraina. EU måste hålla ihop och fortsätta sitt ekonomiska,- Inlämnad
- 2022-10-27
- Svarsdatum
- 2022-11-15
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm
Interpellation 2021/22:292 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2021/22:292 Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm av Jessika Roswall M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Uppsala och Knivsta kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och näringslivet i hela Uppsala län behöver en välfungerande infrastruktur för att bevara sin attraktivitet och- Inlämnad
- 2022-01-20
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Kärnkraftens hållbarhet
Interpellation 2021/22:164 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2021/22:164 Kärnkraftens hållbarhet av Lars Hjälmered M till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Inom EU sker ett arbete med att klassa, dela upp, investeringar som hållbara och inte hållbara. Det arbetet har på goda grunder skapat en stor oro i Sverige. Exempelvis finns fortfarande en risk att svensk skog- Inlämnad
- 2021-12-02
- Besvarare
- Statsrådet Max Elger (S)
Beslut om slutförvaret
Interpellation 2021/22:190 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2021/22:190 Beslut om slutförvaret av Lars Hjälmered M till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Samtliga beslutsinstanser har varit tydliga närmast glasklara: Inga fler instanser behöver rådfrågas gällande slutförvaret. Alla fakta som behövs ligger nu på bordet, och det enda som fattas är ett- Inlämnad
- 2021-12-10
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Slutförvaret i Östhammar
Interpellation 2020/21:475 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2020/21:475 Slutförvaret i Östhammar av Jessika Roswall M till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Flera rapporter från Dagens Nyheter, Sveriges kärnbränslehantering SKB och Vattenfall varnar för att mellanlagret för svenskt kärnbränsleavfall i Oskarshamn snart är fullt. Vattenfall menar att slutförvaret- Inlämnad
- 2021-02-15
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Regeringens förtroende för Josep Borrell
Interpellation 2020/21:465 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2020/21:465 Regeringens förtroende för Josep Borrell av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Inte långt efter utrikesminister Ann Lindes besök i Moskva valde EU:s utrikeschef Josep Borrell att också resa dit i syfte att möta den ryske utrikesministern Sergej Lavrov. Oavsett vad man initialt- Inlämnad
- 2021-02-12
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Josep Borrells resa till Moskva
Interpellation 2020/21:429 av Hans Wallmark (M)
Interpellation 2020/21:429 Josep Borrells resa till Moskva av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S EU är en central utrikes- och säkerhetspolitisk plattform för Sverige. Men det bygger för att vara framgångsrikt dels på att vi går i rätt riktning och dels på att det finns fungerande processer. Strax efter- Inlämnad
- 2021-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Förbifart Stockholm
Interpellation 2019/20:109 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2019/20:109 Förbifart Stockholm av Jessika Roswall M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt av stor vikt för hela landet. Vägprojektet kommer att avlasta Essingeleden som i dag är hårt trafikerad och bidra till att öka tillgängligheten och förkorta restiderna- Inlämnad
- 2019-11-07
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Förbifart Stockholm
Interpellation 2018/19:300 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2018/19:300 Förbifart Stockholm av Jessika Roswall M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt av stor vikt för hela landet. Vägprojektet kommer att avlasta Essingeleden som i dag är hårt trafikerad och bidra till att öka tillgängligheten och förkorta restiderna- Inlämnad
- 2019-06-26
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Arlandas framtid
Interpellation 2018/19:262 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2018/19:262 Arlandas framtid av Jessika Roswall M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I helgen har det kommit uppgifter i DI att det pågår en konflikt mellan regeringspartierna gällande Arlandas framtid. Enligt uppgifterna står infrastrukturministern på den ena sidan och vill bygga ut Arlanda medan- Inlämnad
- 2019-05-20
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Illegala körskolor
Interpellation 2018/19:178 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2018/19:178 Illegala körskolor av Jessika Roswall M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S En majoritet i riksdagens trafikutskott har riktat ett tillkännagivande till regeringen att det måste bli ett slut på de illegala körskolorna. Illegala körskolor är i dag ett stort problem som försämrar trafiksäkerheten- Inlämnad
- 2019-04-08
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Förbifart Stockholm
Interpellation 2018/19:156 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2018/19:156 Förbifart Stockholm av Jessika Roswall M till Statsrådet Tomas Eneroth S Förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt av stor vikt för hela landet. Vägprojektet kommer att avlasta Essingeleden som i dag är hårt trafikerad och bidra till att öka tillgängligheten och förkorta restiderna i hela- Inlämnad
- 2019-03-25
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
90-dagarsgarantin
Interpellation 2017/18:439 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2017/18:439 90-dagarsgarantin av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Lovorden från regeringen om sin egen politik har framgått tydligt gällande 90-dagarsgarantin. I december 2017 berättade regeringen att garantin uppnåtts att ingen ung människa ska behöva- Inlämnad
- 2018-03-16
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet
Interpellation 2017/18:437 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2017/18:437 Mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet av Jessika Roswall M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en nyligen publicerad studie framkommer det att statliga chefer i högre grad utsätts för mobbning än chefer i andra sektorer. Främst är det nya chefer som drabbas. Mobbning- Inlämnad
- 2018-03-14
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg
Interpellation 2017/18:198 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2017/18:198 Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg av Lars Hjälmered M till Statsrådet Tomas Eneroth S Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och ett nav för logistik och handel i Sverige. Transporter till och från Sverige är avgörande för svenska företag och svensk ekonomi. En- Inlämnad
- 2017-11-21
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)