Jessika Roswall (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Advokat.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-08-29
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2020-09-29 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-24
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-24 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-12-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-02-21 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Ordförande
- 2022-10-05 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-05
- Andre vice ordförande
- 2019-12-13 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2019-12-12
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-24
Domarnämnden
- Ledamot
- 2019-01-01 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2015-01-01 – 2018-12-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-01-16 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 10–11, civilutskottet 11–17, finansutskottet 18–19 och trafikutskottet 19. Ledamot EU-nämnden 18–19 och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant näringsutskottet 14–18, EU-nämnden 14–18 och 19, skatteutskottet 18–19, försvarsutskottet 19–22, utrikesutskottet 20–22 samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 14–18, Domarnämnden 15–22, valberedningen 18–22, riksdagsstyrelsen 18–22 och krigsdelegationen 18–22. Statsråd (EU-minister), Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Advokaten Anders Roswall och läraren Titti Roswall, f. Liljestrand.
Utbildning
Gymnasiskola, Avesta, slutår 91. Historia, Stockholms universitet 95–97. Jur.kand., Uppsala universitet 02.
Anställningar
Restaurangbiträde, Stockholm 94–95. Sekreterare, advokatfirman Arnstedt, Holmberg & Wiberg, Stockholm 96–99. Jurist/advokat, advokatfirman Wigert & Placht AB 02–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd 15–17. Ledamot, Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 15–18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län 16–22. Ledamot, parlamentariska referensgruppen för 2014 års demokratiutredning. Ledamot, Integritetskommittén 16–17. Ledamot, Insynsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap 18–19. Ledamot, Riksbankskommittén 18–19. Ledamot insynsrådet, Sieps 19–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Enköping 02–18, ordförande 06–10 och 2:e vice ordförande 14–18. Ledamot, nämnden för förskola och grundskola 01–06. Ersättare, kommunstyrelsen 02–06. Ersättare, Regionförbundet Uppsala län 07–10. Ersättare, Uppsala läns landsting 09–10. Ersättare, Enköpings hyresbostäder 03–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Citymoderaterna i Uppsala 98–00, ordförande 00–01. Ordförande, Enköpingsmoderaterna 03–05, ledamot 03–16 och sekreterare 07–. Ledamot, Enacom 08–12. Ledamot, Brottsofferjouren Enköping 15–. Ledamot, Länsförbundsstyrelsen Moderaterna i Uppsala län 06–19 och ordförande 14–19.
Bostadsort
Enköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
Motion 2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. M med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-06-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen
Motion 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:3059 av Ewa Thalén Finné m.fl. M med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett kulturreservat inte ska jämställas med en fastighet vid tillämpningen- Inlämnad
- 2015-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motionen utgår
Motion 2014/15:3050
Motion till riksdagen 2014/15:3050 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2015-03-30
- Förslag
- 1
Åtgärder mot överskuldsättning
Skriftlig fråga 2014/15:177 av Jessika Roswall (M)
Fråga 2014/15:177 Åtgärder mot överskuldsättning av Jessika Roswall M till Statsrådet Per Bolund MP Problemet med överskuldsättning blir bara större och större och antalet överskuldsatta svenskar är i dag fler än någonsin tidigare. De så kallade evighetsgäldenärerna som är fast i kronofogdens register sedan över 20 år- Inlämnad
- 2015-01-27
- Besvarare
- Per Bolund (MP)
Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Betänkande 2014/15:CU4
En ny lag ska stärka skyddet för konsumenter som ingått avtal som förlängs automatiskt. Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal mellan ett företag och en konsument förlängs om konsumenten inte säger upp avtalet till avtalstidens slut. Om konsumenten glömmer bort att säga upp avtalet blir konsekvensen ofta att han eller hon under en längre tid blir fortsatt bunden av det.
Nu måste företaget, inför förlängningen av avtalet, påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Om företaget inte påminner konsumenten ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet.
Den nya lagen ska börja gälla den 1 mars 2015.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 3 minuter
- Justering
- 2014-11-13
- Bordläggning
- 2014-11-25
- Debatt
- 2014-11-26
- Beslut
- 2014-11-26
Preskriptionsavbrott
Motion 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Preskriptionsavbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning i syfte att tydliggöra reglerna för preskriptionsavbrott. Motivering Enskilda fordringar löper med- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ägarlägenheter i befintliga hyreshus
Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som gör det möjligt att omvandla hyreslägenheter- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Anmälningsplikt gällande ofödda barn
Motion 2014/15:1811 av Jessika Roswall (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1811 av Jessika Roswall M Anmälningsplikt gällande ofödda barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring av socialtjänstlagen så att anmälningsplikt också ska omfatta gravida kvinnor med ofödda barn. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Privatekonomi i skolan
Motion 2014/15:1705 av Jessika Roswall (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1705 av Jessika Roswall M Privatekonomi i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privatekonomi i skolans undervisning. Motivering För många unga har konsumtionen en stark koppling till status, identitet och grupptillhörighet.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot överskuldsättning
Motion 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Åtgärder mot överskuldsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag på en strategi för att motverka överskuldsättning.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Åtgärder på familjerättens område
Motion 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Åtgärder på familjerättens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om modernare adoptionsregler. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU6
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,
Rättning av nationella prov i skolan
Motion 2014/15:2412 av Finn Bengtsson och Jessika Roswall (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2412 av Finn Bengtsson och Jessika Roswall M Rättning av nationella prov i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över utformningen av nationella prov i den svenska skolan. Motivering Nationella prov i- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Republiken Kinas (Taiwan) status
Motion 2014/15:1633 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1633 av Åsa Coenraads m.fl. M Republiken Kinas Taiwan status Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering ska verka för att Republiken Kina Taiwan ges rätt att delta i FN och i andra internationella sammanhang.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Nya påföljder för unga lagöverträdare
Motion 2014/15:596 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (M)
Motion till riksdagen 2014/15:596 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall M Nya påföljder för unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nya påföljder för unga lagöverträdare i enlighet med vad som framgår av SOU- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handräckning
Motion 2014/15:292 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (M)
Motion till riksdagen 2014/15:292 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard M Handräckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökade befogenheter för polisen vid avhysning och särskild handräckning. Motivering Under senare år har vi kunnat- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Idrott i skolan
Motion 2014/15:291 av Jessika Roswall (M)
Motion till riksdagen 2014/15:291 av Jessika Roswall M Idrott i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge skolan större frihet för friskvård, öka elevernas valfrihet av fysiska aktiviteter och se över möjligheterna att öka antalet motionstimmar- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sms-lån
Interpellation 2014/15:30 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2014/15:30 Sms-lån av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Per Bolund MP De så kallade sms-lånen eller snabblånen leder till att allt fler människor hamnar i en skuldfälla. Trots en skärpning av lagstiftningen utvecklas hanteringen av dessa lån i fel riktning. Varje dag hamnar 160 människor hos kronofogden på- Inlämnad
- 2014-10-15
- Besvarare
- Per Bolund (MP)