Jessika Roswall (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Advokat.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-08-29
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2020-09-29 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-24
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-24 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-12-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-02-21 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Ordförande
- 2022-10-05 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-05
- Andre vice ordförande
- 2019-12-13 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2019-12-12
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-24
Domarnämnden
- Ledamot
- 2019-01-01 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2015-01-01 – 2018-12-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-01-16 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 10–11, civilutskottet 11–17, finansutskottet 18–19 och trafikutskottet 19. Ledamot EU-nämnden 18–19 och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant näringsutskottet 14–18, EU-nämnden 14–18 och 19, skatteutskottet 18–19, försvarsutskottet 19–22, utrikesutskottet 20–22 samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 14–18, Domarnämnden 15–22, valberedningen 18–22, riksdagsstyrelsen 18–22 och krigsdelegationen 18–22. Statsråd (EU-minister), Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Advokaten Anders Roswall och läraren Titti Roswall, f. Liljestrand.
Utbildning
Gymnasiskola, Avesta, slutår 91. Historia, Stockholms universitet 95–97. Jur.kand., Uppsala universitet 02.
Anställningar
Restaurangbiträde, Stockholm 94–95. Sekreterare, advokatfirman Arnstedt, Holmberg & Wiberg, Stockholm 96–99. Jurist/advokat, advokatfirman Wigert & Placht AB 02–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd 15–17. Ledamot, Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 15–18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län 16–22. Ledamot, parlamentariska referensgruppen för 2014 års demokratiutredning. Ledamot, Integritetskommittén 16–17. Ledamot, Insynsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap 18–19. Ledamot, Riksbankskommittén 18–19. Ledamot insynsrådet, Sieps 19–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Enköping 02–18, ordförande 06–10 och 2:e vice ordförande 14–18. Ledamot, nämnden för förskola och grundskola 01–06. Ersättare, kommunstyrelsen 02–06. Ersättare, Regionförbundet Uppsala län 07–10. Ersättare, Uppsala läns landsting 09–10. Ersättare, Enköpings hyresbostäder 03–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Citymoderaterna i Uppsala 98–00, ordförande 00–01. Ordförande, Enköpingsmoderaterna 03–05, ledamot 03–16 och sekreterare 07–. Ledamot, Enacom 08–12. Ledamot, Brottsofferjouren Enköping 15–. Ledamot, Länsförbundsstyrelsen Moderaterna i Uppsala län 06–19 och ordförande 14–19.
Bostadsort
Enköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar
Interpellation 2015/16:704 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2015/16:704 Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar av Jessika Roswall M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler människor gör olika typer av kroppsbehandlingar och marknaden förutsägs växa ytterligare. I medier har det rapporterats om ingrepp eller behandlingar som har misslyckats, och det medför- Inlämnad
- 2016-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Månggifte
Interpellation 2015/16:615 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2015/16:615 Månggifte av Jessika Roswall M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag finns nästan 300 registrerade fall av bigami eller polygami i Sverige. Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar- Inlämnad
- 2016-04-29
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Problematiska konsumentmarknader
Skriftlig fråga 2015/16:1316 av Jessika Roswall (M)
Fråga 2015/16:1316 Problematiska konsumentmarknader av Jessika Roswall M till Statsrådet Per Bolund MP I samband med att Konsumentverkets årliga konsumentrapport överlämnades till regeringen gav statsrådet Per Bolund uppdraget till Konsumentverket att utreda problematiska konsumentmarknader och leverera lösningar på dessa- Inlämnad
- 2016-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S Finansmarknads- och- Datum
- 2016-05-26
Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
Betänkande 2015/16:CU19
Fler människor med mycket hög skuldsättning ska få möjlighet att skuldsanera. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny skuldsaneringslag och en ny skuldsaneringslag för företagare.
Den nya skuldsaneringslagen handlar om att det ska bli enklare att ansöka om skuldsanering, kravet på överskuldsättning ska nyanseras och den skuldsattes betalningar ska underlättas. Bland annat handlar det om att en ansökan ska kunna göras elektroniskt och den skuldsatte till exempel bara ska behöva uppge de fordringsägare hon eller han känner till. Det handlar här om svårt skuldsatta personer som har små möjligheter att någonsin bli kvitt sina skulder.
Den nya lagen om skuldsanering för företagare gör att företagare får en bättre möjlighet att skuldsanera. Detta rör svårt skuldsatta företagare som drivit sin näringsverksamhet på ett försvarligt och lojalt sätt. Anledningen är att man vill ge fler företagare en andra chans och förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige.
De nya lagarna börjar gälla den 1 november 2016.
- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 28, 87 minuter
- Justering
- 2016-05-12
- Bordläggning
- 2016-05-17
- Debatt
- 2016-05-18
- Beslut
- 2016-05-18
med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
Motion 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om att betalningsplanen- Inlämnad
- 2016-03-23
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Stärkta rättigheter för trafikresenärer
Skriftlig fråga 2015/16:803 av Jessika Roswall (M)
Fråga 2015/16:803 Stärkta rättigheter för trafikresenärer av Jessika Roswall M till Statsrådet Anna Johansson S Det är nödvändigt att resenärer vet vilka regler och rättigheter man har eftersom det kollektiva resandet spelar en alltmer viktig funktion i människors liv. Regeringen har i proposition 2015/16:13 föreslagit- Inlämnad
- 2016-02-15
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
Betänkande 2015/16:CU11
Marknadsföringslagen innehåller ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring. Lagen får nu ett tillägg som förtydligar vilka omständigheter som ska beaktas när en affärsmetod kan antas vara trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot. Svensk lag anpassas därmed till EU:s regler om otillbörliga affärsmetoder.
Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om en ändring i marknadsföringslagen. Lagändringen börjar gälla den 1 mars 2016.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 10 minuter
- Justering
- 2016-01-19
- Bordläggning
- 2016-01-26
- Debatt
- 2016-01-27
- Beslut
- 2016-01-27
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Betänkande 2015/16:CU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2016. Sammanlagt går 7 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till investeringsstöd för hyres- och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande samt energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Satsningar görs även på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Riksdagen sa ja till ett nytt mål för konsumentpolitiken.
Riksdagen gjorde också två tillkännagivanden om att regeringen senast den 1 januari 2017 bör
- utreda åtgärder som kan förkorta plan- och bygglovsprocessen med upp till ett år
- ha återkommit till riksdagen med förslag om lagändringar som innebär att fler åtgärder blir bygglovsbefriade.
- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 99, 285 minuter
- Justering
- 2015-12-01
- Bordläggning
- 2015-12-04
- Debatt
- 2015-12-07
- Beslut
- 2015-12-09
Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
Betänkande 2015/16:CU9
För att få fler att använda kollektivtrafiken stärks resenärernas rättigheter. Den som utför transporter blir bland annat skyldig att tillhandahålla information om störningar i trafiken och om de trafiktjänster som erbjuds. Om det uppstår förseningar som är längre än 20 minuter ska resenärer ha rätt till ersättning för rimliga kostnader för annan transport. Dessutom får en resenär som har köpt en biljett för en viss tidsperiod rätt att i vissa fall få pengarna tillbaka, om trafikutbudet ändras efter köpet.
De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 12 minuter
- Justering
- 2015-11-26
- Bordläggning
- 2015-12-02
- Debatt
- 2015-12-03
- Beslut
- 2015-12-09
Stärkt konsumentpolitik
Motion 2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Stärkt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värdet av det konsumentpolitiska målet att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva val och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU1 2015/16:JuU19 2016/17:CU12 2016/17:CU8
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 10 avslag, 3 bifall,
Familjerätt
Motion 2015/16:2703 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2703 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om föräldrapresumtion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om modernare adoptionsregler och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Reformer för fler bostäder
Motion 2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Reformer för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värdet av det bostadspolitiska målet om långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 37
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU1 2015/16:CU13 2015/16:CU14 2015/16:KrU9 2015/16:MJU6 2015/16:UbU15 2016/17:CU14 2016/17:CU15 2017/18:CU16
- Riksdagsbeslut
- (37 yrkanden): 32 avslag, 5 bifall,
En politik för att underlätta företagande
Motion 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En politik för att underlätta företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelförenklingsarbetet måste fortsätta och möta företagarnas vardagliga behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU7 2015/16:FiU22 2015/16:NU15 2016/17:CU6 2016/17:CU8
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 6 avslag, 3 bifall,
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Motion 2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Underlätta för internationellt biståndsarbete
Motion 2015/16:2631 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M)
Motion till riksdagen 2015/16:2631 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall båda M Underlätta för internationellt biståndsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för tjänstledighet från offentliga arbetsgivare vid internationellt hjälparbete och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvacksalveri inom psykiatrin
Motion 2015/16:2578 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2578 av Finn Bengtsson m.fl. M, FP Kvacksalveri inom psykiatrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i patientsäkerhetslagen säkerställa att också utövande av psykiatrisk vård garanteras patienter till skydd mot utbredd oseriös verksamhet- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bygg cykelbana mellan Västerås och Enköping
Motion 2015/16:1939 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M)
Motion till riksdagen 2015/16:1939 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall båda M Bygg cykelbana mellan Västerås och Enköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera en utbyggnad av E18 med cykelbana mellan Västerås och Enköping i Trafikverkets planering och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag