Jessika Roswall (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Advokat.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-08-29
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2020-09-29 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-24
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-24 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-12-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-02-21 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Ordförande
- 2022-10-05 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-05
- Andre vice ordförande
- 2019-12-13 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2019-12-12
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-24
Domarnämnden
- Ledamot
- 2019-01-01 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2015-01-01 – 2018-12-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-01-16 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 10–11, civilutskottet 11–17, finansutskottet 18–19 och trafikutskottet 19. Ledamot EU-nämnden 18–19 och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant näringsutskottet 14–18, EU-nämnden 14–18 och 19, skatteutskottet 18–19, försvarsutskottet 19–22, utrikesutskottet 20–22 samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 14–18, Domarnämnden 15–22, valberedningen 18–22, riksdagsstyrelsen 18–22 och krigsdelegationen 18–22. Statsråd (EU-minister), Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Advokaten Anders Roswall och läraren Titti Roswall, f. Liljestrand.
Utbildning
Gymnasiskola, Avesta, slutår 91. Historia, Stockholms universitet 95–97. Jur.kand., Uppsala universitet 02.
Anställningar
Restaurangbiträde, Stockholm 94–95. Sekreterare, advokatfirman Arnstedt, Holmberg & Wiberg, Stockholm 96–99. Jurist/advokat, advokatfirman Wigert & Placht AB 02–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd 15–17. Ledamot, Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 15–18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län 16–22. Ledamot, parlamentariska referensgruppen för 2014 års demokratiutredning. Ledamot, Integritetskommittén 16–17. Ledamot, Insynsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap 18–19. Ledamot, Riksbankskommittén 18–19. Ledamot insynsrådet, Sieps 19–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Enköping 02–18, ordförande 06–10 och 2:e vice ordförande 14–18. Ledamot, nämnden för förskola och grundskola 01–06. Ersättare, kommunstyrelsen 02–06. Ersättare, Regionförbundet Uppsala län 07–10. Ersättare, Uppsala läns landsting 09–10. Ersättare, Enköpings hyresbostäder 03–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Citymoderaterna i Uppsala 98–00, ordförande 00–01. Ordförande, Enköpingsmoderaterna 03–05, ledamot 03–16 och sekreterare 07–. Ledamot, Enacom 08–12. Ledamot, Brottsofferjouren Enköping 15–. Ledamot, Länsförbundsstyrelsen Moderaterna i Uppsala län 06–19 och ordförande 14–19.
Bostadsort
Enköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Motion 2020/21:4069 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:4069 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha tillsynsansvaret för EU:s- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2020/21:3815 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3815 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra mer omfattande signalspaning och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2021-01-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025
Motion 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om långsiktiga planeringsramar för försvarsbeslutsperioden 20262030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2020-10-30
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering ska följa- Inlämnad
- 2020-10-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2020/21:3742 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3742 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det fortsatta svenska deltagandet i insatsen bör vara avhängigt den- Inlämnad
- 2020-10-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen
Motion 2020/21:3722 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3722 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer aktiv svensk Arktispolitik och ett nytt strategiskt förhållningssätt till de geopolitiska utmaningarna- Inlämnad
- 2020-10-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård
Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. M Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell handlingsplan avseende testning, smittspårning och isolering och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU14 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU8 2020/21:SoU9 2020/21:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag
Klimat, energi och miljö
Motion 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. M Klimat, energi och miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Klimatpolitiska rådet ett nytt uppdrag att analysera hur Sveriges klimatpolitik bidrar till att minska de globala utsläppen, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 73
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU34 2020/21:MJU1 2020/21:MJU11 2020/21:MJU13 2020/21:MJU15 2020/21:MJU16 2020/21:MJU17 2020/21:MJU18 2020/21:MJU19 2020/21:MJU19,2020/21:MJU14 2020/21:MJU8 2020/21:MJU9 2020/21:NU13 2020/21:NU21 2020/21:NU22 2020/21:SkU20 2020/21:TU14 2020/21:TU7 2020/21:TU9 2020/21:UbU16 2020/21:UU10 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (73 yrkanden): 73 avslag
Sveriges roll i världen
Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. M Sveriges roll i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges engagemang i världen ska präglas av en sammanhållen linje och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:FöU7 2020/21:NU13 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU10 2020/21:UU2 2020/21:UU4 2021/22:UU8
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Jämställdhet – en frihetsfråga
Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. M Jämställdhet en frihetsfråga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare drivkrafter till arbete i bidragssystemen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10 2020/21:AU11 2020/21:AU9 2020/21:JuU24 2020/21:JuU27 2020/21:KrU2 2020/21:SfU17 2020/21:SkU18 2020/21:SoU13 2020/21:SoU16 2020/21:SoU22 2020/21:SoU24 2020/21:UbU10 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 20 avslag, 2 bifall,
Krafttag mot brottsligheten i Sverige
Motion 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. M Krafttag mot brottsligheten i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbla straff och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU17 2020/21:JuU22 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:JuU25 2020/21:JuU26 2020/21:JuU27 2020/21:JuU28 2020/21:JuU41 2020/21:JuU43 2020/21:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): 33 avslag, 11 bifall,
Ofödda barn
Motion 2020/21:3212 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M)
Motion till riksdagen 2020/21:3212 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard båda M Ofödda barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av socialtjänstlagen så att anmälningsplikt också ska omfatta gravida kvinnor med ofödda barn och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skarv
Motion 2020/21:3211 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)
Motion till riksdagen 2020/21:3211 av Jessika Roswall och Marta Obminska båda M Skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta åtgärder för att minska förekomsten av skarv och uppdatera den nuvarande förvaltningsplanen för skarv och tillkännager detta- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbindelse Skokloster–Knivsta
Motion 2020/21:3210 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)
Motion till riksdagen 2020/21:3210 av Jessika Roswall och Marta Obminska båda M Förbindelse SkoklosterKnivsta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en vägfärja frigående eller linfärja mellan Skokloster i Håbo kommun och Västersjö i Knivsta kommun och tillkännager detta- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksväg 55
Motion 2020/21:3209 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)
Motion till riksdagen 2020/21:3209 av Jessika Roswall och Marta Obminska båda M Riksväg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av riksväg 55 inklusive Hjulstabron och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Privatekonomi i skolan
Motion 2020/21:3208 av Jessika Roswall (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3208 av Jessika Roswall M Privatekonomi i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privatekonomi i skolans undervisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många unga har konsumtionen en stark koppling till status, identitet- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EU och digitalisering
Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. M EU och digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-medel inte ska betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU5 2020/21:FöU4 2020/21:FöU6 2020/21:NU13 2020/21:SoU14 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Globala utmaningar i spåren av covid-19
Motion 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. M Globala utmaningar i spåren av covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för ökad transparens i det globala hälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:UU2 2020/21:UU4 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3213 av Hans Wallmark m.fl. M Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kostnaderna- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Politik för handel och utveckling
Motion 2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3205 av Hans Wallmark m.fl. M Politik för handel och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges engagemang i världen ska präglas av en sammanhållen linje och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU13 2020/21:UU10 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag