Jessika Roswall (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Advokat.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-08-29
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2020-09-29 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-03-24
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-03-24 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-12-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-12-19 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-02-21 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Ordförande
- 2022-10-05 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-05
- Andre vice ordförande
- 2019-12-13 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2019-12-12
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-24
Domarnämnden
- Ledamot
- 2019-01-01 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2015-01-01 – 2018-12-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-01-16 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 10–11, civilutskottet 11–17, finansutskottet 18–19 och trafikutskottet 19. Ledamot EU-nämnden 18–19 och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant näringsutskottet 14–18, EU-nämnden 14–18 och 19, skatteutskottet 18–19, försvarsutskottet 19–22, utrikesutskottet 20–22 samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 14–18, Domarnämnden 15–22, valberedningen 18–22, riksdagsstyrelsen 18–22 och krigsdelegationen 18–22. Statsråd (EU-minister), Statsrådsberedningen 221018–.
Föräldrar
Advokaten Anders Roswall och läraren Titti Roswall, f. Liljestrand.
Utbildning
Gymnasiskola, Avesta, slutår 91. Historia, Stockholms universitet 95–97. Jur.kand., Uppsala universitet 02.
Anställningar
Restaurangbiträde, Stockholm 94–95. Sekreterare, advokatfirman Arnstedt, Holmberg & Wiberg, Stockholm 96–99. Jurist/advokat, advokatfirman Wigert & Placht AB 02–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd 15–17. Ledamot, Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 15–18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län 16–22. Ledamot, parlamentariska referensgruppen för 2014 års demokratiutredning. Ledamot, Integritetskommittén 16–17. Ledamot, Insynsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap 18–19. Ledamot, Riksbankskommittén 18–19. Ledamot insynsrådet, Sieps 19–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Enköping 02–18, ordförande 06–10 och 2:e vice ordförande 14–18. Ledamot, nämnden för förskola och grundskola 01–06. Ersättare, kommunstyrelsen 02–06. Ersättare, Regionförbundet Uppsala län 07–10. Ersättare, Uppsala läns landsting 09–10. Ersättare, Enköpings hyresbostäder 03–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Citymoderaterna i Uppsala 98–00, ordförande 00–01. Ordförande, Enköpingsmoderaterna 03–05, ledamot 03–16 och sekreterare 07–. Ledamot, Enacom 08–12. Ledamot, Brottsofferjouren Enköping 15–. Ledamot, Länsförbundsstyrelsen Moderaterna i Uppsala län 06–19 och ordförande 14–19.
Bostadsort
Enköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rättsstatlighet i EU
Skriftlig fråga 2020/21:3288 av Jessika Roswall (M)
Fråga 2020/21:3288 Rättsstatlighet i EU av Jessika Roswall M till Statsrådet Hans Dahlgren S Rättsstatsprincipen är en central del av EU-samarbetets värden, identitet och funktionssätt. Detta inbegriper bland annat att yttrandefrihet och fria medier ska värnas, likaså att korruption ska bekämpas på ett resolut sätt och- Inlämnad
- 2021-06-21
- Besvarare
- Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Socialminister Lena Hallengren S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S EU-minister Hans Dahlgren S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Socialminister Lena Hallengren S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-05-27
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 25 maj. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2021-05-27
med anledning av prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Motion 2020/21:4069 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:4069 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha tillsynsansvaret för EU:s- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
E-dataskyddsdirektivet
Skriftlig fråga 2020/21:2562 av Jessika Roswall (M)
Fråga 2020/21:2562 E-dataskyddsdirektivet av Jessika Roswall M till Statsrådet Hans Dahlgren S De senaste åren har antalet rapporter om sexuella övergrepp mot barn på nätet ökat dramatiskt i EU från 23 000 år 2010 till över 725 000 år 2019, vilket inbegriper mer än 3 miljoner bilder och videofilmer. Fram till den 21 december- Inlämnad
- 2021-04-15
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Slutförvaret i Östhammar
Interpellation 2020/21:475 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2020/21:475 Slutförvaret i Östhammar av Jessika Roswall M till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Flera rapporter från Dagens Nyheter, Sveriges kärnbränslehantering SKB och Vattenfall varnar för att mellanlagret för svenskt kärnbränsleavfall i Oskarshamn snart är fullt. Vattenfall menar att slutförvaret- Inlämnad
- 2021-02-15
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Utrikespolitisk debatt
Den 24 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde S inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar utrikesministern- Datum
- 2021-02-24
Regeringens förtroende för Josep Borrell
Interpellation 2020/21:465 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2020/21:465 Regeringens förtroende för Josep Borrell av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Inte långt efter utrikesminister Ann Lindes besök i Moskva valde EU:s utrikeschef Josep Borrell att också resa dit i syfte att möta den ryske utrikesministern Sergej Lavrov. Oavsett vad man initialt- Inlämnad
- 2021-02-12
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Josep Borrells resa till Moskva
Interpellation 2020/21:429 av Hans Wallmark (M)
Interpellation 2020/21:429 Josep Borrells resa till Moskva av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S EU är en central utrikes- och säkerhetspolitisk plattform för Sverige. Men det bygger för att vara framgångsrikt dels på att vi går i rätt riktning och dels på att det finns fungerande processer. Strax efter- Inlämnad
- 2021-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
EU-politisk debatt
Riksdagen håller en EU-politisk debatt. EU-minister Hans Dahlgren S inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv. Den går att se både direkt och i efterhand.- Datum
- 2021-01-20
med anledning av skr. 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2020/21:3815 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3815 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra mer omfattande signalspaning och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2021-01-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 1011 december. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2020-12-15
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 19 november. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2020-11-24
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Utrikesminister Ann Linde S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Civilminister Lena Micko S Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2020-11-05
med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025
Motion 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om långsiktiga planeringsramar för försvarsbeslutsperioden 20262030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2020-10-30
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering ska följa- Inlämnad
- 2020-10-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2020/21:3742 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3742 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det fortsatta svenska deltagandet i insatsen bör vara avhängigt den- Inlämnad
- 2020-10-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 1516 oktober. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2020-10-20
med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen
Motion 2020/21:3722 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3722 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer aktiv svensk Arktispolitik och ett nytt strategiskt förhållningssätt till de geopolitiska utmaningarna- Inlämnad
- 2020-10-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård
Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. M Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell handlingsplan avseende testning, smittspårning och isolering och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU14 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU8 2020/21:SoU9 2020/21:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag