Jimmie Åkesson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 34
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Partiledare
Utrikesnämnden
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-04-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-22 – 2015-03-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-10-21
Sverigedemokraterna
- Partiledare
- 2005-05-07 –
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Ledamot
- 2021-12-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot krigsdelegationen 10– och Utrikesnämnden 21–. Partiledare Sverigedemokraterna 05–.
Utbildning
Furulundsskolan, Sölvesborg 95–98. Studier vid Lunds universitet 98–05.
Anställningar
Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv 00–06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sölvesborg 98–. Ledamot, kommunstyrelsen 07–. Landstingsfullmäktig, Blekinge län 06–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SDU 00–05.