Jimmy Ståhl (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 41
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-28 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-25
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot trafikutskottet 18–. Suppleant civilutskottet 14–18, trafikutskottet 14–18, finansutskottet 17–18 och EU-nämnden 18–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bortforsling av fordon
Motion 2018/19:307 av Jimmy Ståhl (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:307 av Jimmy Ståhl SD Bortforsling av fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man snabbt kan frakta bort illa placerade bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett stort problem med stulna bilar är att de- Inlämnad
- 2018-11-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Attefallshus
Motion 2018/19:306 av Jimmy Ståhl (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:306 av Jimmy Ståhl SD Attefallshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för attefallshus och tillkännager detta för regeringen. Motivering En bygglovsfri friggebod får ha en total byggnadsyta på max 15 m2. Du får utan- Inlämnad
- 2018-11-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alkometer
Motion 2018/19:305 av Jimmy Ståhl (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:305 av Jimmy Ståhl SD Alkometer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det enbart bör få säljas certifierade alkomätare och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att långsiktigt nå nollvisionen måste man arbeta med många parametrar,- Inlämnad
- 2018-11-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
SJ AB
Motion 2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. SD SJ AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över statens finansiella mål för SJ AB som bör sänkas och tillkännager detta för regeringen. Motivering SJ AB är ett aktiebolag, ägt av svenska- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029
Motion 2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell (båda SD)
Motion till riksdagen 2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell båda SD med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 20182029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska ges nya uppdrag om samhällsekonomiska kalkyler- Inlämnad
- 2018-10-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag