Joakim Järrebring (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 302
- Titel
- Facklig ombudsman.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Civilutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Alingsås 10–18. Ledamot, kommunstyrelsen, Alingsås 06–10, vice ordförande 12–14 och 17–18 och ordförande 15–16. Vice ordförande socialnämnden, Alingsås 10–12. Ersättare, stadsdelsnämnden Frölunda 02–05.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, Bolagsstyrelsen, Fix AB 99–03 och ledamot 03–05. Ordförande, Skol- och ungdomskommittén, IF Metall 01–02. Ersättare, Metalls Socialdemokratiska förening i Göteborg 98–03. Ordförande, Fix Verkstadsklubb, IF Metall 99–05. Ersättare, koncernstyrelsen, Assa Abloy AB 03–05. Ordförande, Göteborgs SSU-distrikt 03–05. Ordförande, Föreningen Sambruk 13–15. Ledamot, Arbetarekommunens styrelse, Alingsås 06–18 och ersättare 18–19. Ersättare, Digitaliseringsberedningen SKL 15–18. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Göteborgsområdet 19–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot civilutskottet 18–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Behandlingsassistenten Lars Järrebring och egenföretagaren Berit Hagström.
Utbildning
Gymnasieskola, Falun, slutår 95.
Anställningar
Butiksbiträde, Mathuset i Falun AB 91–97. Gjutare, Fix AB 97–05. Ombudsman, Vision 05–. Kommunalråd, Alingsås kommun 12–18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Motion 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likvärdig skola
Motion 2021/22:1235 av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1235 av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund båda S Likvärdig skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skapa likvärdiga förutsättningar samt rättvisa villkor i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU32
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort
Motion 2021/22:1302 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1302 av Joakim Järrebring m.fl. S Tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att arbeta för utvecklingen av hållbara samverkansstrukturer för ökad tillgång till högre utbildning i hela- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU18 2021/22:UbU19 2021/22:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Statlig närvaro
Motion 2021/22:1763 av Johan Büser m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1763 av Johan Büser m.fl. S Statlig närvaro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statlig närvaro i hela landet är en förutsättning för att hela landet ska leva.- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkande av individens skydd av personuppgifter
Motion 2021/22:959 av Joakim Järrebring (S)
Motion till riksdagen 2021/22:959 av Joakim Järrebring S Förstärkande av individens skydd av personuppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka individens skydd mot att myndigheter offentliggör eller säljer personuppgifter för användning i kommersiella syften,- Inlämnad
- 2021-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spärr för många fordon
Motion 2021/22:730 av Joakim Järrebring (S)
Motion till riksdagen 2021/22:730 av Joakim Järrebring S Spärr för många fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en spärr för hur många fordon en individ kan registrera i fordonsregistret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fordonsmålvakter,- Inlämnad
- 2021-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändrat regelverk för tydligare trafiksäkerhet vid användning av A-traktorer
Motion 2021/22:729 av Paula Örn och Joakim Järrebring (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:729 av Paula Örn och Joakim Järrebring båda S Förändrat regelverk för tydligare trafiksäkerhet vid användning av A-traktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverken avseende A-traktorer och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:TU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lag om idéburet offentligt partnerskap
Motion 2021/22:721 av Joakim Järrebring (S)
Motion till riksdagen 2021/22:721 av Joakim Järrebring S Lag om idéburet offentligt partnerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga en särskild lagstiftning för att reglera idéburet offentligt partnerskap IOP och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag