Joakim Sandell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Malmö kommun, plats 37
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Suppleant
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-08-08 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-03-06 – 2023-08-07
- Ordinarie
- 2022-05-23 – 2023-03-05
- Ledig
- 2022-04-19 – 2022-05-22
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-04-18
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-10-13
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2023-10-27 – 2024-06-25
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2023-03-05
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2024-09-13 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot justitieutskottet 18–21. Suppleant näringsutskottet 18–22, finansutskottet 21– och försvarsutskottet 22–. Suppleant OSSE-delegationen 18– och valberedningen 22–.
Föräldrar
Muraren Bengt-Göran Sandell och kronoinspektören Ingerd Sandell, f. Eklundh.
Utbildning
Gymnasieskola, Växjö, slutår 94. Enstaka kurser, Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Praktisk pedagogisk utbildning, Malmö universitet.
Anställningar
Ombudsman, Malmö arbetarekommun. Lärare, John Bauergymnasiet, Ystad.
Kommunala uppdrag
Suppleant, Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning, Malmö kommun 09–10 och 1:e vice ordförande 10–12. 1:e vice ordförande, Innerstadens stadsområde 12–14. Regionfullmäktig, Region Skåne 14–18. Suppleant, regionstyrelsen 14–18. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden 14–18. Ordförande, sjukvårdsnämnd SUS 14–18. Suppleant, Södra sjukvårdsregionsnämnden 14–18. Vice ordförande, arvodesberedningen, Region Skåne 18–. Ledamot, Malmö Stadsteater 06–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Malmö arbetarekommun 08–12 och ordförande 12–. Ledamot, verkställande utskottet, Socialdemokraterna Skåne 12–.