Joar Forssell (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 206
- Född år
- 1993
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
OSSE-delegationen
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-10-31 – 2023-04-30
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-10-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-08-31
- Suppleant
- 2020-10-23 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-10-23
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2020-10-23 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-23
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-08
Finansutskottet
- Suppleant
- 2023-10-06 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2020-02-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot skatteutskottet 18–20, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, näringsutskottet 20–21 och utrikesutskottet 21–. Suppleant utrikesutskottet 18–21, finansutskottet 18–22 och 23–, utbildningsutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, försvarsutskottet 18–, EU-nämnden 22–, kulturutskottet 22–och skatteutskottet 22–. Ledamot riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Karolinska institutets Kinasamarbeten
Interpellation 2020/21:906 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:906 Karolinska institutets Kinasamarbeten av Joar Forssell L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Häromdagen, den 8 september, rapporterade Expressen att det svenska Karolinska institutet haft ett långtgående och uttryckligt samarbete med det kritiserade kinesiska bolaget BGI. Enligt rapporteringen- Inlämnad
- 2021-09-10
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Exportkrediter till affärer med Belarus
Interpellation 2020/21:688 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:688 Exportkrediter till affärer med Belarus av Joar Forssell L till Statsrådet Anna Hallberg S Tisdagen den 27 april rapporterade TV4:s Kalla fakta att den svenska myndigheten Exportkreditnämnden, EKN, beviljat lånegarantier för investeringar i ett statligt ägt gaskraftverk i Belarus. Den första- Inlämnad
- 2021-04-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
Utsläppsgränser i EU:s taxonomi
Interpellation 2020/21:649 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:649 Utsläppsgränser i EU:s taxonomi av Joar Forssell L till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Arbetet med EU:s taxonomi för hållbarhet befinner sig på sluttampen. Den första delegerade akten är på väg att läggas fram för godkännande i rådet och parlamentet. Kommissionen har fått mycket kritik för det- Inlämnad
- 2021-04-13
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
EU-kommissionens agerande i energipolitiken
Interpellation 2020/21:661 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:661 EU-kommissionens agerande i energipolitiken av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Den 19 mars överlämnade Frankrikes president Emmanuel Macron tillsammans med stats- och regeringscheferna för ytterligare sex av EU:s medlemsstater ett brev till EU-kommissionen. I brevet uppmanas- Inlämnad
- 2021-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kraftsystemets funktion under sommaren
Interpellation 2020/21:634 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:634 Kraftsystemets funktion under sommaren av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät meddelade via ett urgent market message den 23 mars att man mellan den 22 maj 2021 och den 20 juni 2021 kraftigt kommer att begränsa möjligheten att föra över el från norra till södra Sverige- Inlämnad
- 2021-04-07
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Minskad elimport från Norge
Interpellation 2020/21:394 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:394 Minskad elimport från Norge av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är tekniskt och ekonomiskt en del av den nordiska elmarknaden. Ett omfattande utbyte sker mellan den nordiska elmarknaden och de omkringliggande länderna. Här liksom på andra områden underlättar frihandel- Inlämnad
- 2021-02-01
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Slutförvar av kärnavfall
Interpellation 2020/21:243 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2020/21:243 Slutförvar av kärnavfall av Alexandra Anstrell M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Östhammars kommun har sagt ja till planerna på ett slutförvar av utbränt kärnbränsle i Forsmark. Nu är det upp till regeringen att fatta det slutgiltiga beslutet. Med beskedet i oktober från Östhammars- Inlämnad
- 2020-12-14
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Kärnbränsleförvaret
Interpellation 2020/21:239 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:239 Kärnbränsleförvaret av Joar Forssell L till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Miljödepartementet arbetar enligt ministern intensivt med Svensk Kärnbränslehanterings SKB ansökan om att slutförvara använt kärnbränsle enligt den så kallade KBS-3-metoden. Ansökan omfattar ett slutförvar- Inlämnad
- 2020-12-14
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
EU-förslaget om taxonomi
Interpellation 2020/21:207 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2020/21:207 EU-förslaget om taxonomi av Jan Ericson M till Statsrådet Per Bolund MP Begreppet taxonomi är nog ganska okänt för de flesta, men i korthet handlar det om att införa en EU-norm för hållbara investeringar på finansmarknaden. I sak kan man ju tycka det är bra med en gemensam standard för detta.- Inlämnad
- 2020-12-02
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
EU:s taxonomi för hållbarhet
Interpellation 2020/21:190 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:190 EU:s taxonomi för hållbarhet av Joar Forssell L till Statsrådet Per Bolund MP Arbetet med EU:s taxonomi för hållbara ekonomiska aktiviteter fortsätter. Kommissionen presenterade den 20 november sitt utkast till den delegerade akt som ska ange kriterierna för när olika aktiviteter ska anses hållbara.- Inlämnad
- 2020-11-24
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)