Joar Forssell (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 206
- Född år
- 1993
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
OSSE-delegationen
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-10-31 – 2023-04-30
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-10-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-08-31
- Suppleant
- 2020-10-23 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-10-23
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2020-10-23 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-23
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-08
Finansutskottet
- Suppleant
- 2023-10-06 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2020-02-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot skatteutskottet 18–20, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, näringsutskottet 20–21 och utrikesutskottet 21–. Suppleant utrikesutskottet 18–21, finansutskottet 18–22 och 23–, utbildningsutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, försvarsutskottet 18–, EU-nämnden 22–, kulturutskottet 22–och skatteutskottet 22–. Ledamot riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Terrorlistning av IRGC
Interpellation 2023/24:647 av Alexandra Völker (S)
Interpellation 2023/24:647 Terrorlistning av IRGC av Alexandra Völker S till Utrikesminister Tobias Billström M Den 10 maj 2023 beslutade en samlad riksdag att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige ska verka för att skapa enighet inom EU för att lista det islamiska revolutionsgardet som terrororganisation.- Inlämnad
- 2024-03-21
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Avräkning på demokratibiståndet för flyktingar från Ukraina
Interpellation 2021/22:511 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2021/22:511 Avräkning på demokratibiståndet för flyktingar från Ukraina av Joar Forssell L till Statsrådet Matilda Ernkrans S För några veckor sedan uppmärksammades avräkningarna av biståndet till kriget i Ukraina. Regeringen har gjort stora avräkningar på biståndet. Dessa är ojämnt fördelade över olika- Inlämnad
- 2022-05-20
- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Situationen i Hongkong
Interpellation 2021/22:275 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2021/22:275 Situationen i Hongkong av Joar Forssell L till Utrikesminister Ann Linde S Situationen i Hongkong har kraftigt försämrats under 2020 och 2021. I spåren av pandemin har Folkrepubliken Kina agerat offensivt för att inskränka mänskliga rättigheter för Hongkongborna. Trots varningar från omvärlden- Inlämnad
- 2022-01-04
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Karolinska institutets Kinasamarbeten
Interpellation 2020/21:906 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:906 Karolinska institutets Kinasamarbeten av Joar Forssell L till Statsrådet Matilda Ernkrans S Häromdagen, den 8 september, rapporterade Expressen att det svenska Karolinska institutet haft ett långtgående och uttryckligt samarbete med det kritiserade kinesiska bolaget BGI. Enligt rapporteringen- Inlämnad
- 2021-09-10
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Försvunna yazidiska kvinnor
Interpellation 2021/22:1 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2021/22:1 Försvunna yazidiska kvinnor av Joar Forssell L till Utrikesminister Ann Linde S Ingen har lämnats oberörd av IS illdåd. De gärningar denna terrorsekt har begått och även efter det självutropade kalifatets fall fortsätter att begå saknar motstycke i vår tid. Värst drabbas de civila, bland vilka- Inlämnad
- 2021-09-14
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Exportkrediter till affärer med Belarus
Interpellation 2020/21:688 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:688 Exportkrediter till affärer med Belarus av Joar Forssell L till Statsrådet Anna Hallberg S Tisdagen den 27 april rapporterade TV4:s Kalla fakta att den svenska myndigheten Exportkreditnämnden, EKN, beviljat lånegarantier för investeringar i ett statligt ägt gaskraftverk i Belarus. Den första- Inlämnad
- 2021-04-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
Utsläppsgränser i EU:s taxonomi
Interpellation 2020/21:649 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:649 Utsläppsgränser i EU:s taxonomi av Joar Forssell L till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Arbetet med EU:s taxonomi för hållbarhet befinner sig på sluttampen. Den första delegerade akten är på väg att läggas fram för godkännande i rådet och parlamentet. Kommissionen har fått mycket kritik för det- Inlämnad
- 2021-04-13
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
EU-kommissionens agerande i energipolitiken
Interpellation 2020/21:661 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:661 EU-kommissionens agerande i energipolitiken av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Den 19 mars överlämnade Frankrikes president Emmanuel Macron tillsammans med stats- och regeringscheferna för ytterligare sex av EU:s medlemsstater ett brev till EU-kommissionen. I brevet uppmanas- Inlämnad
- 2021-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kraftsystemets funktion under sommaren
Interpellation 2020/21:634 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:634 Kraftsystemets funktion under sommaren av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät meddelade via ett urgent market message den 23 mars att man mellan den 22 maj 2021 och den 20 juni 2021 kraftigt kommer att begränsa möjligheten att föra över el från norra till södra Sverige- Inlämnad
- 2021-04-07
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Minskad elimport från Norge
Interpellation 2020/21:394 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:394 Minskad elimport från Norge av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är tekniskt och ekonomiskt en del av den nordiska elmarknaden. Ett omfattande utbyte sker mellan den nordiska elmarknaden och de omkringliggande länderna. Här liksom på andra områden underlättar frihandel- Inlämnad
- 2021-02-01
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Slutförvar av kärnavfall
Interpellation 2020/21:243 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2020/21:243 Slutförvar av kärnavfall av Alexandra Anstrell M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Östhammars kommun har sagt ja till planerna på ett slutförvar av utbränt kärnbränsle i Forsmark. Nu är det upp till regeringen att fatta det slutgiltiga beslutet. Med beskedet i oktober från Östhammars- Inlämnad
- 2020-12-14
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Kärnbränsleförvaret
Interpellation 2020/21:239 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:239 Kärnbränsleförvaret av Joar Forssell L till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Miljödepartementet arbetar enligt ministern intensivt med Svensk Kärnbränslehanterings SKB ansökan om att slutförvara använt kärnbränsle enligt den så kallade KBS-3-metoden. Ansökan omfattar ett slutförvar- Inlämnad
- 2020-12-14
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
EU-förslaget om taxonomi
Interpellation 2020/21:207 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2020/21:207 EU-förslaget om taxonomi av Jan Ericson M till Statsrådet Per Bolund MP Begreppet taxonomi är nog ganska okänt för de flesta, men i korthet handlar det om att införa en EU-norm för hållbara investeringar på finansmarknaden. I sak kan man ju tycka det är bra med en gemensam standard för detta.- Inlämnad
- 2020-12-02
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
EU:s taxonomi för hållbarhet
Interpellation 2020/21:190 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2020/21:190 EU:s taxonomi för hållbarhet av Joar Forssell L till Statsrådet Per Bolund MP Arbetet med EU:s taxonomi för hållbara ekonomiska aktiviteter fortsätter. Kommissionen presenterade den 20 november sitt utkast till den delegerade akt som ska ange kriterierna för när olika aktiviteter ska anses hållbara.- Inlämnad
- 2020-11-24
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Bistånd till stater som inte respekterar mänskliga rättigheter
Interpellation 2019/20:451 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2019/20:451 Bistånd till stater som inte respekterar mänskliga rättigheter av Joar Forssell L till Statsrådet Peter Eriksson MP Efter det riggade presidentvalet i Belarus har tusentals fredliga demonstranter gått man ur huse för att kräva rättvisa och att de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna- Inlämnad
- 2020-08-20
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Särbehandling av enskilda bolag
Interpellation 2019/20:453 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2019/20:453 Särbehandling av enskilda bolag av Joar Forssell L till Näringsminister Ibrahim Baylan S Det tidigare statsrådet Gustav Fridolin skrev en krönika i tidningen Arbetet tidigare i år där han med en enda mening lyckas fånga vad som verkar vara essensen av modern socialdemokrati: Socialdemokraterna- Inlämnad
- 2020-08-20
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Kinastrategin och stödet till demokratisk utveckling i Hongkong
Interpellation 2019/20:63 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2019/20:63 Kinastrategin och stödet till demokratisk utveckling i Hongkong av Joar Forssell L till Statsrådet Hans Dahlgren S Under riksdagens frågestund torsdagen den 12 september frågade jag EU-minister Hans Dahlgren hur regeringen avsåg att agera med anledning av situationen i Hongkong. Svaret som statsrådet- Inlämnad
- 2019-10-17
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland
Interpellation 2018/19:110 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2018/19:110 Förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland av Joar Forssell L till Utrikesminister Margot Wallström S Nyligen kom rapporter om händelseutvecklingen i Tjetjenien för regionens hbtqi-personer. Förföljelsen av hbtqi-personer fortsätter, och nu kommer uppgifter om att anklagade personer torteras- Inlämnad
- 2019-02-27
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland
Interpellation 2018/19:52 av Joar Forssell (L)
Interpellation 2018/19:52 Förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland av Joar Forssell L till Utrikesminister Margot Wallström S För några dagar sedan kom nya rapporter om händelseutvecklingen i Tjetjenien för regionens hbtqi-personer. Förföljelsen av hbtqi-personer fortsätter, och nu kommer uppgifter om att anklagade personer- Inlämnad
- 2019-02-04
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)