Joar Forssell (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 206
- Född år
- 1993
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
Finansutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
OSSE-delegationen
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-10-31 – 2023-04-30
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-10-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-08-31
- Suppleant
- 2020-10-23 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-10-23
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2020-10-23 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-23
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-08
Finansutskottet
- Suppleant
- 2023-10-06 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2020-02-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-12-19 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot skatteutskottet 18–20, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, näringsutskottet 20–21 och utrikesutskottet 21–. Suppleant utrikesutskottet 18–21, finansutskottet 18–22 och 23–, utbildningsutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, försvarsutskottet 18–, EU-nämnden 22–, kulturutskottet 22–och skatteutskottet 22–. Ledamot riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bilaterala politiska samtal med Taiwan
Skriftlig fråga 2019/20:534 av Joar Forssell (L)
Fråga 2019/20:534 Bilaterala politiska samtal med Taiwan av Joar Forssell L till Utrikesminister Ann Linde S Antalet stater som fortfarande har diplomatisk kontakt med Taiwan har minskat de senaste åren efter kinesiska påtryckningar. Under 2019 har Salomonöarna och Kiribati, som marint angränsar till Taiwan, avbrutit- Inlämnad
- 2019-12-03
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Sveriges relation till Taiwan
Skriftlig fråga 2019/20:471 av Joar Forssell (L)
Fråga 2019/20:471 Sveriges relation till Taiwan av Joar Forssell L till Utrikesminister Ann Linde S I januari 2020 kommer ett av Asiens mest avgörande val att äga rum ett val som Sverige dock inte erkänner. I Taiwan går befolkningen om några månader till valurnorna för att i huvudsak välja republikens inställning till- Inlämnad
- 2019-11-21
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Dubbelbeskattningsavtal med Hongkong
Skriftlig fråga 2019/20:3 av Joar Forssell (L)
Fråga 2019/20:3 Dubbelbeskattningsavtal med Hongkong av Joar Forssell L till Finansminister Magdalena Andersson S Att närma sig Hongkong och fördjupa samarbetet med befolkningen på Hongkongön är inte endast viktigt ur ett humanitärt och demokratiskt perspektiv ett ökat utbyte skulle även gagna svenska jobb, företag och- Inlämnad
- 2019-09-11
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)