Johan Büser (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 68
- Titel
- Jurist.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
OSSE-delegationen
Ledamot
Domarnämnden
Personlig ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-01-10 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-01-09
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-05-24 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2015-10-15 – 2018-04-30
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2023-01-01 –
- Personlig ersättare
- 2019-01-01 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot EU-nämnden 15–18, miljö- och jordbruksutskottet 17–18 och trafikutskottet 18–22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–17, försvarsutskottet 16–18, arbetsmarknadsutskottet 22–, utrikesutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ordförande i OSSE-delegationen 18–22 och ledamot 22–. Personlig ersättare i Domarnämnden 19–.
Föräldrar
Verktygsmakaren Ulf Nygren och verksamhetsledaren Annika Büser.
Utbildning
Examen på juristprogrammet, Handelshögskolan i Göteborg.
Anställningar
Truckförare, montör, högstadielärare och gymnasielärare. Politisk sekreterare, kommunstyrelsen i Göteborg.
Kommunala uppdrag
Ledamot, HIGAB, Göteborgs kommun.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Bergsjöns socialdemokratiska förening, Göteborg. Internationell ledare, distriktsstyrelsen, Socialdemokraterna i Göteborg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.
Betänkande 2015/16:MJU18
Regeringen har föreslagit ändringar i miljöbalken. Det är vissa bestämmelser i kemikalielagstiftningen som behöver tas bort då de nu finns med i EU-förordningar om bekämpningsmedel och om fluorerade växthusgaser. Fluorerade växthusgaser används bland annat i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, i värmepumpar och inom brandbekämpningen.
Några straffbestämmelser föreslås läggas till i lagen. Det gäller överträdelser av EU-förordningen om biocidprodukter samt för överträdelser av EU-förordningen om fluorerade växthusgaser. Biocidprodukter är ett slags bekämpningsmedel.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2016.
- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 11, 64 minuter
- Justering
- 2016-06-07
- Bordläggning
- 2016-06-15
- Debatt
- 2016-06-16
- Beslut
- 2016-06-16
Elfordon
Motion 2015/16:2196 av Johan Büser (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2196 av Johan Büser S Elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fler elfordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering De fossila bränslenas negativa effekt på klimatet har inte undgått någon. Ett potentiellt alternativ- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Programmering i grundskolan
Motion 2015/16:2195 av Johan Büser (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2195 av Johan Büser S Programmering i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av programmering i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är hela det svenska samhället uppbyggt med datorstöd.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Social ekonomi och sociala företag
Motion 2015/16:2194 av Johan Büser (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2194 av Johan Büser S Social ekonomi och sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om social ekonomi och sociala företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den sociala ekonomin spelar en viktig roll i samhället med- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Erkännande av Västsahara
Motion 2015/16:2191 av Johan Büser och Yasmine Larsson (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2191 av Johan Büser och Yasmine Larsson båda S Erkännande av Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsahara har i år varit ockuperat under 40 års- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige
Motion 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ungdomsförbunden i skolan
Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. S Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Missbruket av visstidsantällningar
Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. S Missbruket av visstidsantällningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidsbegränsning av allmän visstidsanställning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anställningsformens huvudregel enligt LAS- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
God eftervård vid förlossning
Motion 2015/16:2148 av Veronica Lindholm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2148 av Veronica Lindholm m.fl. S God eftervård vid förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att nationella riktlinjer tas fram för att förhindra förlossningsskador och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Mobbning och normkritik
Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. S Mobbning och normkritik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa normkritiskt tänkande i lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Särskilt pedagogiskt stöd
Motion 2015/16:1384 av Shadiye Heydari och Johan Büser (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:1384 av Shadiye Heydari och Johan Büser båda S Särskilt pedagogiskt stöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elever med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är angeläget att alla elever som har behov- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag