Johan Forssell (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 25
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Justitiedepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2013-04-29 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-03-04 – 2013-04-28
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-03-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-02-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2016-10-18
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-10-09
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2015-03-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 10–. Ledamot försvarsutskottet 10–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och 14 och justitieutskottet 19–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 10–14 och finansutskottet 14–18. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14–18 och ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–14, OSSE-delegationen 10–18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–22. Statsråd (bistånds- och utrikeshandelsminister), Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Egenföretagaren Carl-Johan Kjellander och sekreteraren Madeleine Forssell.
Utbildning
Gymnasieskola, Örebro, slutår 98. Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan i Stockholm, slutår 04.
Anställningar
Stabschef, Statsrådsberedningen 06–07. Planeringschef, Moderaterna 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–15 och revisor 19–20.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet 04–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Stockholms kommun.
Bostadsort
Stockholm