Johan Forssell (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 25
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Justitiedepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2013-04-29 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-03-04 – 2013-04-28
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-03-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-02-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2016-10-18
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-10-09
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2015-03-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 10–. Ledamot försvarsutskottet 10–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och 14 och justitieutskottet 19–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 10–14 och finansutskottet 14–18. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14–18 och ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–14, OSSE-delegationen 10–18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–22. Statsråd (bistånds- och utrikeshandelsminister), Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Egenföretagaren Carl-Johan Kjellander och sekreteraren Madeleine Forssell.
Utbildning
Gymnasieskola, Örebro, slutår 98. Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan i Stockholm, slutår 04.
Anställningar
Stabschef, Statsrådsberedningen 06–07. Planeringschef, Moderaterna 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–15 och revisor 19–20.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet 04–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Stockholms kommun.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stöd till byggandet av belarusiska oppositionens institutioner
Svar på skriftlig fråga 2022/23:975 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/ 12514 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:975 av Björn Söder SD Stöd till byggandet av belarusiska oppositionens institutioner Björn Söder har frågat mig vilka insatser Sverige gör för att hjälpa den belarusiska oppositionen, genom samordningsrådet,- Svarsdatum
- 2023-09-20
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Demokratin i Guatemala
Svar på skriftlig fråga 2022/23:952 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2022/23:952 av Tomas Eneroth S Demokratin i Guatemala Tomas Eneroth har frågat mig om jag avser ta några initiativ till ökat svenskt engagemang och bistånd till Guatemala med anledning av den politiska utvecklingen i landet. Jag vill börja med att understryka vikten av att den nyvalda presidenten Bernardo- Svarsdatum
- 2023-09-13
- Frågeställare
- Tomas Eneroth (S)
En översyn av PDCA inklusive bistånd till Kuba
Svar på skriftlig fråga 2022/23:910 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/ 11168 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:910 av Björn Söder SD En översyn av PDCA inklusive bistånd till Kuba Björn Söder har frågat mig varför jag inte vidtog några åtgärder för att under det svenska ordförandeskapet initiera en översyn av PDCA,- Svarsdatum
- 2023-08-24
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Kringgående av sanktioner mot Ryssland
Svar på skriftlig fråga 2022/23:908 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/ 11170 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:908 av Aida Birinxhiku S Kringgående av sanktioner mot Ryssland Aida Birinxhiku har frågat mig om jag betraktar statistiken vad gäller den ökade handeln mellan Kazakstan och Sverige som en indikation på att- Svarsdatum
- 2023-08-24
- Frågeställare
- Aida Birinxhiku (S)
United World Colleges (UWC)
Svar på skriftlig fråga 2022/23:743 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/ 08104 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:743 av Lars Mejern Larsson S United World Colleges, UWC Lars Mejern Larsson har frågat mig om bakgrunden till att regeringen har dragit in finansieringen till United World College Nordic. Det råder ingen tvekan- Svarsdatum
- 2023-06-07
- Frågeställare
- Lars Mejern Larsson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari- Datum
- 2023-06-01
Tidöavtalet och OECD-Dac
Interpellation 2022/23:315 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2022/23:315 Tidöavtalet och OECD-Dac av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Strax före årsskiftet enades OEDC:s biståndskommitté Dac om ett förtydligande av de befintliga riktlinjerna för internationellt bistånd i migrationsfrågor. På punkt efter punkt synliggörs hur den politik den- Inlämnad
- 2023-04-19
- Svarsdatum
- 2023-05-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Handelsavtal
Svar på skriftlig fråga 2022/23:688 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/07346 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:688 av Lorena Delgado Varas V Handelsavtal Lorena Delgado Varas har frågat mig var regeringen står i processen med handelsavtalen med Mercosur, Chile och Kina, och om regeringen planerar att vidta några åtgärder- Svarsdatum
- 2023-05-24
- Frågeställare
- Lorena Delgado Varas (V)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Bistånds- och- Datum
- 2023-05-11
EU:s stöd till organisationer på Kuba och PDCA-avtalet
Svar på skriftlig fråga 2022/23:598 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/06255 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:598 av Björn Söder SD EU:s stöd till organisationer på Kuba och PDCA-avtalet Björn Söder har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att EU ska upphäva PDCA-avtalet och slopa stöden, såväl direkta EU-stöd- Svarsdatum
- 2023-05-03
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Effekter av minskat bistånd till Guatemala
Interpellation 2022/23:293 av Mathias Tegnér (S)
Interpellation 2022/23:293 Effekter av minskat bistånd till Guatemala av Mathias Tegnér S till Statsrådet Johan Forssell M I slutet av juni går Guatemala till val. Landets konstitution stipulerar att presidenten enbart sitter en mandatperiod. Trots detta torde inte valet påverka landets riktning märkbart. Hur kan det- Inlämnad
- 2023-03-23
- Svarsdatum
- 2023-04-18
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Särskild debatt om importen av rysk fossil energi
Riksdagen håller en särskild debatt om importen av rysk fossil energi. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M- Datum
- 2023-04-18
Infokomanslaget
Svar på skriftlig fråga 2022/23:501 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/ 05141 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:501 av Olle Thorell S Infokomanslaget Olle Thorell har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt uttalande att infokomanslaget var 5 miljoner kronor 2011. Dessvärre är det riktigt att- Svarsdatum
- 2023-04-12
- Frågeställare
- Olle Thorell (S)
EU:s finansiering av utvecklingsprojekt på Kuba
Svar på skriftlig fråga 2022/23:499 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/05031 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:499 av Björn Söder SD EU:s finansiering av utvecklingsprojekt på Kuba Björn Söder har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att se över EU:s finansiering av utvecklingsprojekt på Kuba så det inte går- Svarsdatum
- 2023-04-05
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Migrationsminister- Datum
- 2023-03-23
Stöd till freden mellan Israel och Palestina
Svar på skriftlig fråga 2022/23:458 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/04280 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:458 av Johan Büser S Stöd till freden mellan Israel och Palestina Johan Büser har frågat mig om skälen för nedskärningarna i biståndet till Palestina. Det svenska biståndet till Palestina har varit, och är,- Svarsdatum
- 2023-03-22
- Frågeställare
- Johan Büser (S)
Mänskliga rättigheter i Guatemala
Svar på skriftlig fråga 2022/23:443 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/04140 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:443 av Tomas Eneroth S Mänskliga rättigheter i Guatemala Tomas Eneroth har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att säkra framtiden för de svenska biståndsinsatserna i Guatemala.- Svarsdatum
- 2023-03-22
- Frågeställare
- Tomas Eneroth (S)
Dialog och informationsstöd i biståndet
Interpellation 2022/23:169 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2022/23:169 Dialog och informationsstöd i biståndet av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Regeringen har beslutat att frångå det etablerade enprocentsmålet och sänka biståndet genom att frysa det under tre år. Med regeringens omsvängning av biståndspolitiken förändras nu förutsättningarna- Inlämnad
- 2023-02-01
- Svarsdatum
- 2023-03-21
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Rättvis handel
Svar på skriftlig fråga 2022/23:394 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/03142 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:394 av Aida Birinxhiku S Rättvis handel Aida Birinxhiku har frågat mig om jag och regeringen står bakom målet om en rättvis handel. Regeringen står fast vid ståndpunkten att Sverige ska verka för en fri, hållbar- Svarsdatum
- 2023-03-08
- Frågeställare
- Aida Birinxhiku (S)
Stöd till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar med Ukraina
Svar på skriftlig fråga 2022/23:386 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
UD2023/02973 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:386 av Janine Alm Ericson MP Stöd till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar med Ukraina Janine Alm Ericson har frågat mig vilka konsekvensanalyser som har gjorts av hur regeringens neddragningar- Svarsdatum
- 2023-03-08
- Frågeställare
- Janine Alm Ericson (MP)