Johan Forssell (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 25
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Justitiedepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2013-04-29 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-03-04 – 2013-04-28
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-03-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-02-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2016-10-18
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-10-09
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2015-03-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 10–. Ledamot försvarsutskottet 10–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och 14 och justitieutskottet 19–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 10–14 och finansutskottet 14–18. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14–18 och ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–14, OSSE-delegationen 10–18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–22. Statsråd (bistånds- och utrikeshandelsminister), Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Egenföretagaren Carl-Johan Kjellander och sekreteraren Madeleine Forssell.
Utbildning
Gymnasieskola, Örebro, slutår 98. Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan i Stockholm, slutår 04.
Anställningar
Stabschef, Statsrådsberedningen 06–07. Planeringschef, Moderaterna 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–15 och revisor 19–20.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet 04–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Stockholms kommun.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Inbördeskrigets Myanmar
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1105 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:1105 Inbördeskrigets Myanmar till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:1105 av Olle Thorell S Inbördeskrigets Myanmar Olle Thorell har frågat Johan Forssell vilka åtgärder han avser att vidta bilateralt exempelvis genom samarbete med Thailand över gränsområdena och multilateralt för- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Frågeställare
- Olle Thorell (S)
Kvotflyktingar
Svar på skriftlig fråga 2024/25:13 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2024/25:13 Kvotflyktingar till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2024/25:13 av Annika Hirvonen MP Kvotflyktingar Annika Hirvonen har frågat mig om jag och regeringen kommer verka för att ta emot ytterligare 359 personer under 2024. Sverige har under lång tid tagit ett stort ansvar när det gäller- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Frågeställare
- Annika Hirvonen (MP)
Migrationsverkets användning av biståndsmedel 2024 och 2025
Svar på skriftlig fråga 2024/25:10 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2024/25:10 Migrationsverkets användning av biståndsmedel 2024 och 2025 till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2024/25:10 av Olle Thorell S Migrationsverkets användning av biståndsmedel 2024 och 2025 Olle Thorell har frågat mig om jag avser att vidta några generella åtgärder mot bakgrund av de ökade- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Frågeställare
- Olle Thorell (S)
Indraget utvecklingsbistånd
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1094 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:1094 Indraget utvecklingsbistånd till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:1094 av Ola Möller S Indraget utvecklingsbistånd Ola Möller har frågat Johan Forssell om han anser att indraget utvecklingsbistånd till Irak gynnar återuppbyggnaden av Shingal, och om inte, hur han avser agera- Svarsdatum
- 2024-09-18
- Frågeställare
- Ola Möller (S)
Gymnasielagen och Migrationsverkets långa handläggningstider
Interpellation 2023/24:843 av Tony Haddou (V)
Interpellation 2023/24:843 Gymnasielagen och Migrationsverkets långa handläggningstider av Tony Haddou V till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Den så kallade gymnasielagen infördes för att ge de ensamkommande unga som drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider, ändrad lagstiftning och osäkra åldersbedömningar- Inlämnad
- 2024-08-22
- Svarsdatum
- 2024-09-12
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Utvisning på grund av utnyttjande i prostitution
Interpellation 2023/24:840 av Annika Hirvonen (MP)
Interpellation 2023/24:840 Utvisning på grund av utnyttjande i prostitution av Annika Hirvonen MP till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Frågan om utvisning på grund av bristande vandel utreds av regeringen efter att det omnämnts i Tidöavtalet. I Tidöavtalet nämns bland annat prostitution som en sådan möjlig grund- Inlämnad
- 2024-08-20
- Svarsdatum
- 2024-09-12
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1084 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:1084 EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:1084 av Björn Söder SD EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim Björn Söder har frågat mig på vilket sätt jag och den svenska regeringen driver linjen inom EU om att få till en översyn- Svarsdatum
- 2024-09-04
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Palestinska myndighetens stöd till Ryssland
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1056 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:1056 Palestinska myndighetens stöd till Ryssland till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:1056 av Markus Wiechel SD Palestinska myndighetens stöd till Ryssland Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen överväger att, likt avvecklingen av det svenska biståndet till Mali, avveckla- Svarsdatum
- 2024-08-29
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Avtalet med Islamic Relief
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1030 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:1030 Avtalet med Islamic Relief till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:1030 av Markus Wiechel SD Avtalet med Islamic Relief Markus Wiechel har frågat mig om hur jag ser på att svenska biståndsmedel går till islamistiska organisationer, och om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra- Svarsdatum
- 2024-08-12
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
EU-tullar på kinesiska elbilar
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1022 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:1022 EU-tullar på kinesiska elbilar till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:1022 av Markus Wiechel SD EU-tullar på kinesiska elbilar Markus Wiechel har frågat mig vad jag och regeringen har för skäl till att motsätta oss hårdare tullar mot Kina, och hur jag annars avser att verka mot- Svarsdatum
- 2024-08-02
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Insyn och effektivitet i bistånd som kanaliseras genom Exportrådet
Interpellation 2023/24:746 av Jacob Risberg (MP)
Interpellation 2023/24:746 Insyn och effektivitet i bistånd som kanaliseras genom Exportrådet av Jacob Risberg MP till Statsrådet Johan Forssell M I Sveriges Radios Godmorgon världen hördes statsrådet Forssell häromveckan uttala sig om reformeringen av biståndet. I uttalandet var det två aspekter av biståndet som verkade- Inlämnad
- 2024-05-08
- Svarsdatum
- 2024-06-14
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Svenskt bistånd och arbetstagares rättigheter i Ukraina
Interpellation 2023/24:712 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:712 Svenskt bistånd och arbetstagares rättigheter i Ukraina av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig har orsakat en omfattande förödelse i Ukraina. Familjer har splittrats och tiotusentals civila har dödats eller skadats. Enligt UNHCR har- Inlämnad
- 2024-04-22
- Svarsdatum
- 2024-06-14
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Exportkreditnämndens uppdrag och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter
Interpellation 2023/24:639 av Elin Söderberg (MP)
Interpellation 2023/24:639 Exportkreditnämndens uppdrag och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter av Elin Söderberg MP till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD TV4:s Kalla fakta avslöjar fruktansvärda förhållanden vid en koppargruva i Kongo-Kinshasa. Malmen i gruvan grävs fram med hjälp av maskiner- Inlämnad
- 2024-03-14
- Svarsdatum
- 2024-06-14
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Civilminister Erik Slottner KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister- Datum
- 2024-06-13
Sida och civilsamhällets organisationer
Svar på skriftlig fråga 2023/24:966 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:966 Sida och civilsamhällets organisationer till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:966 av Tomas Eneroth S Sida och civilsamhällets organisationer Tomas Eneroth har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att säkerställa att personer med bakgrund och erfarenheter i civilsamhället- Svarsdatum
- 2024-06-12
- Frågeställare
- Tomas Eneroth (S)
Utvärdering av kärnstöd till Idea
Svar på skriftlig fråga 2023/24:900 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:900 Utvärdering av kärnstöd till Idea till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:900 av Rickard Nordin C Utvärdering av kärnstöd till IDEA Rickard Nordin har bett mig redogöra för hur den årliga dokumenterade uppföljningen av kriterierna i regeringens mål och prioriteringar inom Regeringskansliet- Svarsdatum
- 2024-05-22
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Förstatligandet av folkrörelsebiståndet
Interpellation 2023/24:705 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:705 Förstatligandet av folkrörelsebiståndet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M I arbetet med att ta fram regeringens reformagenda för biståndet betonades vikten av stöd till ett pluralistiskt och självständigt civilsamhälle som grund för demokrati. Trots detta har den nu aviserade- Inlämnad
- 2024-04-16
- Svarsdatum
- 2024-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Stöd till civilsamhället
Interpellation 2023/24:681 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:681 Stöd till civilsamhället av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna både sänkt och lagt om svenskt bistånd. Den 15 februari meddelade Sida att de planerar att säga upp avtalen med en lång rad organisationer som bedriver bistånd- Inlämnad
- 2024-04-05
- Svarsdatum
- 2024-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för- Datum
- 2024-05-02
Kriterier för kärnstöd
Svar på skriftlig fråga 2023/24:840 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:840 Kriterier för kärnstöd till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:840 av Rickard Nordin C Kriterier för kärnstöd Rickard Nordin har frågat mig vilka kriterier statsrådet och regeringen använder sig av för att bedöma om en organisation bör erhålla kärnstöd ur statens budget. Regeringens- Svarsdatum
- 2024-05-02
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)