Johan Forssell (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 25
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Justitiedepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2013-04-29 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-03-04 – 2013-04-28
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-03-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-02-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2016-10-18
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-10-09
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2015-03-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 10–. Ledamot försvarsutskottet 10–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och 14 och justitieutskottet 19–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 10–14 och finansutskottet 14–18. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14–18 och ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–14, OSSE-delegationen 10–18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–22. Statsråd (bistånds- och utrikeshandelsminister), Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Egenföretagaren Carl-Johan Kjellander och sekreteraren Madeleine Forssell.
Utbildning
Gymnasieskola, Örebro, slutår 98. Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan i Stockholm, slutår 04.
Anställningar
Stabschef, Statsrådsberedningen 06–07. Planeringschef, Moderaterna 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–15 och revisor 19–20.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet 04–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Stockholms kommun.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Uppenbart ogrundade ansökningar
Interpellation 2014/15:702 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:702 Uppenbart ogrundade ansökningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige tar ett stort ansvar för människor på flykt och det ska vi fortsatt göra. Men alla människor som söker skydd i Sverige kan inte beviljas skydd. Under 2014 låg länder som Albanien,- Inlämnad
- 2015-06-12
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Avhysning av läger och bosättningar
Interpellation 2014/15:675 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:675 Avhysning av läger och bosättningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vi tackar statsminister Stefan Löfven för att han har tagit till sig Nya moderaternas förslag om att göra det lättare att avhysa människor som slår läger och bosätter sig tillfälligt- Inlämnad
- 2015-06-03
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen
Interpellation 2014/15:626 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:626 Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron ökar dramatiskt, och Försäkringskassan begär mer eller mindre kontinuerligt anslagsförstärkningar för att klara de ökande kostnaderna. Just nu ser det ut som att kostnaderna- Inlämnad
- 2015-05-22
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Regeringens hantering av ökande sjukskrivningar
Interpellation 2014/15:535 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:535 Regeringens hantering av ökande sjukskrivningar av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S 2010 betalade staten ut 16 miljarder i sjukpenning. I år räknar Försäkringskassan med att summan uppgår till 32 miljarder. När alliansregeringen tillträdde 2006 var över 200 000- Inlämnad
- 2015-04-22
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken
Interpellation 2014/15:405 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:405 Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I regeringens budgetproposition för 2015 föreslog regeringen under utgiftsområde 12 ett nytt mål för den ekonomiska familjepolitiken. Det tidigare- Inlämnad
- 2015-03-17
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Tillsättning av utredning
Skriftlig fråga 2014/15:306 av Johan Forssell (M)
Fråga 2014/15:306 Tillsättning av utredning av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag är 50 miljoner människor på flykt i vår omvärld. Sverige tar ett stort ansvar, om än endast för en liten del av alla som tvingas fly. Men antalet asylsökande har ökat drastiskt i Sverige de senaste- Inlämnad
- 2015-03-13
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Avskaffande av plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag
Skriftlig fråga 2014/15:293 av Johan Forssell (M)
Fråga 2014/15:293 Avskaffande av plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I syfte att förenkla för landets barnfamiljer har Alliansen föreslagit ett slopande av skyldigheten att anmäla vård av sjukt barn, VAB, samma dag som barnet insjuknar.- Inlämnad
- 2015-03-12
- Besvarare
- Annika Strandhäll (S)
Förstärkning av jämställdhetsbonusen
Interpellation 2014/15:273 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:273 Förstärkning av jämställdhetsbonusen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den 1 juli 2008 införde alliansregeringen en jämställdhetsbonus med syftet att ge föräldrar bättre ekonomiska möjligheter och drivkrafter till att fördela föräldraledigheten mer jämlikt- Inlämnad
- 2015-02-09
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Regleringsbrevet för Inspektionen för socialförsäkringen
Skriftlig fråga 2014/15:234 av Johan Forssell (M)
Fråga 2014/15:234 Regleringsbrevet för Inspektionen för socialförsäkringen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas varje år för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår och innehåller- Inlämnad
- 2015-02-16
- Besvarare
- Annika Strandhäll (S)
Regleringsbrevet för Pensionsmyndigheten
Skriftlig fråga 2014/15:233 av Johan Forssell (M)
Fråga 2014/15:233 Regleringsbrevet för Pensionsmyndigheten av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas varje år för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår och innehåller regeringens- Inlämnad
- 2015-02-16
- Besvarare
- Annika Strandhäll (S)
Socialförsäkringsfrågorna i årets budget
Skriftlig fråga 2014/15:219 av Johan Forssell (M)
Fråga 2014/15:219 Socialförsäkringsfrågorna i årets budget av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas varje år för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår och innehåller regeringens- Inlämnad
- 2015-02-12
- Besvarare
- Annika Strandhäll (S)
Saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato
Interpellation 2014/15:101 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2014/15:101 Saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato av Johan Forssell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 29 oktober överlämnade ambassadör Tomas Bertelman sin utredning om Sveriges internationella försvarssamarbeten. Utgångspunkt för översynen har varit Försvarsberedningens två rapporter- Inlämnad
- 2014-11-04
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Förbättrad skolmat
Motion 2014/15:1846 av Johan Forssell (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1846 av Johan Forssell M Förbättrad skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad skolmat. Motivering Alla barn och ungdomar i den svenska skolan ska lära sig för livet. Ofta diskuteras hur undervisningen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skolgårdens betydelse för barns och ungas hälsa
Motion 2014/15:1845 av Johan Forssell (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1845 av Johan Forssell M Skolgårdens betydelse för barns och ungas hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att verka för skolmiljöer som inbjuder till fysisk aktivitet. Motivering Sverige har genomgått- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrad säkerhet för cyklister
Motion 2014/15:1844 av Johan Forssell (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1844 av Johan Forssell M Förbättrad säkerhet för cyklister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av förbättrad säkerhet för cyklister. Motivering Cykeln som transportsätt har fått alltmer uppmärksamhet de- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Utveckla friskvårdsbidraget
Motion 2014/15:1843 av Johan Forssell (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1843 av Johan Forssell M Utveckla friskvårdsbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över friskvårdsbidraget. Motivering Hälsa och fysisk aktivitet har blivit samtalsämnet hos var och varannan person runt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hälsa genom motion i riksdagen
Motion 2014/15:1842 av Johan Forssell (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1842 av Johan Forssell M Hälsa genom motion i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om hälsa genom motion. Motivering Frågor om vikt och ohälsa röner ett stort intresse i Sverige. Det har skrivits spaltmetrar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättringar av skolidrotten
Motion 2014/15:1841 av Johan Forssell (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1841 av Johan Forssell M Förbättringar av skolidrotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättringar av skolidrotten. Motivering För att skapa goda vanor för hela livet gäller det att börja i tid. Då spelar skolans- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverige, Finland och Nato
Motion 2014/15:1989 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1989 av Hans Wallmark m.fl. M Sverige, Finland och Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda en dialog med Finlands regering om hur länderna kan hitta en form för att gemensamt analysera konsekvenserna av- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av skattereglerna vid försäljning av privatbostäder
Motion 2014/15:1480 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1480 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell M Översyn av skattereglerna vid försäljning av privatbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skattereglerna vid försäljning av privatbostäder. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag