Johan Forssell (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 25
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Justitiedepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2013-04-29 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-03-04 – 2013-04-28
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-03-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-02-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2016-10-18
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-10-09
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2015-03-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 10–. Ledamot försvarsutskottet 10–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och 14 och justitieutskottet 19–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 10–14 och finansutskottet 14–18. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14–18 och ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–14, OSSE-delegationen 10–18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–22. Statsråd (bistånds- och utrikeshandelsminister), Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Egenföretagaren Carl-Johan Kjellander och sekreteraren Madeleine Forssell.
Utbildning
Gymnasieskola, Örebro, slutår 98. Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan i Stockholm, slutår 04.
Anställningar
Stabschef, Statsrådsberedningen 06–07. Planeringschef, Moderaterna 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–15 och revisor 19–20.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet 04–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Stockholms kommun.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gymnasielagen och Migrationsverkets långa handläggningstider
Interpellation 2023/24:843 av Tony Haddou (V)
Interpellation 2023/24:843 Gymnasielagen och Migrationsverkets långa handläggningstider av Tony Haddou V till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Den så kallade gymnasielagen infördes för att ge de ensamkommande unga som drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider, ändrad lagstiftning och osäkra åldersbedömningar- Inlämnad
- 2024-08-22
- Svarsdatum
- 2024-09-12
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Utvisning på grund av utnyttjande i prostitution
Interpellation 2023/24:840 av Annika Hirvonen (MP)
Interpellation 2023/24:840 Utvisning på grund av utnyttjande i prostitution av Annika Hirvonen MP till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Frågan om utvisning på grund av bristande vandel utreds av regeringen efter att det omnämnts i Tidöavtalet. I Tidöavtalet nämns bland annat prostitution som en sådan möjlig grund- Inlämnad
- 2024-08-20
- Svarsdatum
- 2024-09-12
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Insyn och effektivitet i bistånd som kanaliseras genom Exportrådet
Interpellation 2023/24:746 av Jacob Risberg (MP)
Interpellation 2023/24:746 Insyn och effektivitet i bistånd som kanaliseras genom Exportrådet av Jacob Risberg MP till Statsrådet Johan Forssell M I Sveriges Radios Godmorgon världen hördes statsrådet Forssell häromveckan uttala sig om reformeringen av biståndet. I uttalandet var det två aspekter av biståndet som verkade- Inlämnad
- 2024-05-08
- Svarsdatum
- 2024-06-14
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Svenskt bistånd och arbetstagares rättigheter i Ukraina
Interpellation 2023/24:712 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:712 Svenskt bistånd och arbetstagares rättigheter i Ukraina av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig har orsakat en omfattande förödelse i Ukraina. Familjer har splittrats och tiotusentals civila har dödats eller skadats. Enligt UNHCR har- Inlämnad
- 2024-04-22
- Svarsdatum
- 2024-06-14
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Exportkreditnämndens uppdrag och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter
Interpellation 2023/24:639 av Elin Söderberg (MP)
Interpellation 2023/24:639 Exportkreditnämndens uppdrag och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter av Elin Söderberg MP till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD TV4:s Kalla fakta avslöjar fruktansvärda förhållanden vid en koppargruva i Kongo-Kinshasa. Malmen i gruvan grävs fram med hjälp av maskiner- Inlämnad
- 2024-03-14
- Svarsdatum
- 2024-06-14
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Förstatligandet av folkrörelsebiståndet
Interpellation 2023/24:705 av Olle Thorell (S)
Interpellation 2023/24:705 Förstatligandet av folkrörelsebiståndet av Olle Thorell S till Statsrådet Johan Forssell M I arbetet med att ta fram regeringens reformagenda för biståndet betonades vikten av stöd till ett pluralistiskt och självständigt civilsamhälle som grund för demokrati. Trots detta har den nu aviserade- Inlämnad
- 2024-04-16
- Svarsdatum
- 2024-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Stöd till civilsamhället
Interpellation 2023/24:681 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:681 Stöd till civilsamhället av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna både sänkt och lagt om svenskt bistånd. Den 15 februari meddelade Sida att de planerar att säga upp avtalen med en lång rad organisationer som bedriver bistånd- Inlämnad
- 2024-04-05
- Svarsdatum
- 2024-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Civilsamhällets roll i Sveriges biståndsarbete
Interpellation 2023/24:673 av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)
Interpellation 2023/24:673 Civilsamhällets roll i Sveriges biståndsarbete av Daniel Vencu Velasquez Castro S till Statsrådet Johan Forssell M Sida har meddelat att nuvarande avtal inom civilsamhällesstrategin i Sveriges internationella bistånd abrupt kommer att sägas upp vid årsskiftet. Den 1 februari i år beslutade regeringen- Inlämnad
- 2024-04-04
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Civilsamhällets roll och svenskt bistånd
Interpellation 2023/24:645 av Anna Lasses (C)
Interpellation 2023/24:645 Civilsamhällets roll och svenskt bistånd av Anna Lasses C till Statsrådet Johan Forssell M Den 29 februari i år gav regeringen ett uppdrag till Sveriges biståndsmyndighet Sida, som väcker en rad frågor UD2024/02890Under processen med att reformera det svenska biståndet har regeringen gång på- Inlämnad
- 2024-03-15
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Finansieringen av UWC i Norge
Interpellation 2023/24:615 av Catarina Deremar (C)
Interpellation 2023/24:615 Finansieringen av UWC i Norge av Catarina Deremar C till Statsrådet Johan Forssell M Sedan en tid har Sveriges regering dragit in finansieringen till United World Colleges-skolan UWC Red Cross Nordic i Norge. Sveriges regering var tillsammans med regeringarna i övriga nordiska länder med och- Inlämnad
- 2024-03-11
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Sveriges engagemang i Afghanistan
Interpellation 2023/24:521 av Alexandra Völker (S)
Interpellation 2023/24:521 Sveriges engagemang i Afghanistan av Alexandra Völker S till Statsrådet Johan Forssell M I Afghanistan har talibanernas återtagande av makten fått enorma konsekvenser för inte minst kvinnor och flickor. Att det dessutom är ett av de länder i världen som är hårdast drabbat av klimatförändringarna- Inlämnad
- 2024-02-16
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Jämställdhetsfokus i biståndet
Interpellation 2023/24:599 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:599 Jämställdhetsfokus i biståndet av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Ett av regeringens första beslut inom utrikespolitiken var att Sverige inte längre skulle bedriva en feministisk utrikespolitik. Enligt utrikesminister Tobias Billström skymde etiketten innehållet. Däremot- Inlämnad
- 2024-03-04
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Sveriges agerande i förhandlingarna om LBI
Interpellation 2023/24:586 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:586 Sveriges agerande i förhandlingarna om LBI av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Johan Forssell M Transnationella företag har i dag större makt och inflytande än någonsin. Det finns tusentals handels- och investeringsavtal som skyddar företags investeringar genom så kallade tvistlösningsmekanismer,- Inlämnad
- 2024-02-29
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Målet för handelspolitiken
Interpellation 2023/24:537 av Aida Birinxhiku (S)
Interpellation 2023/24:537 Målet för handelspolitiken av Aida Birinxhiku S till Statsrådet Johan Forssell M Målet för den svenska handelspolitiken har länge varit en fri, hållbar och rättvis internationell handel. Sverige har en lång tradition av att stå upp för en politik som säkerställer att den globala handelns fördelar- Inlämnad
- 2024-02-20
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Fackliga rättigheter och svenskt bistånd
Interpellation 2023/24:419 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:419 Fackliga rättigheter och svenskt bistånd av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Att få organisera sig i fria och oberoende fackföreningar är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det är det i många av världens länder fortfarande förknippat med stor fara. Runt om i- Inlämnad
- 2024-02-01
- Svarsdatum
- 2024-03-05
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Barnperspektiv i biståndet
Interpellation 2023/24:355 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:355 Barnperspektiv i biståndet av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Vart femte barn i världen lever i dag i en konfliktzon. Enligt Rädda Barnens rapport Stop The War on Children från 2020 är det fler barn än någonsin, minst 420 miljoner, som drabbas. Sedan dess har ytterligare- Inlämnad
- 2024-01-18
- Svarsdatum
- 2024-02-02
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Kampen för demokrati i Kambodja
Interpellation 2023/24:314 av Åsa Eriksson (S)
Interpellation 2023/24:314 Kampen för demokrati i Kambodja av Åsa Eriksson S till Statsrådet Johan Forssell M Kambodja har alltsedan valet 2018 i praktiken varit en enpartistat. Det största oppositionspartiet CNRP förbjöds året innan medan dess efterträdare Candlelight party, ledamot av Liberala internationalen, diskvalificerades- Inlämnad
- 2023-12-19
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Biståndet till Palestina
Interpellation 2023/24:304 av Ola Möller (S)
Interpellation 2023/24:304 Biståndet till Palestina av Ola Möller S till Statsrådet Johan Forssell M Biståndsmyndighetens Sidas respektive EU:s granskning av biståndet till Palestina är nu klar. Sidas granskning visar att inga svenska biståndspengar går till terrorverksamhet i de palestinska områdena. Samma resultat har- Inlämnad
- 2023-12-12
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Effekter av omläggningen av svenskt bistånd
Interpellation 2023/24:78 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:78 Effekter av omläggningen av svenskt bistånd av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Vänsterpartiet är mycket oroat över utvecklingen på biståndsområdet. Sverige ska vara en röst för solidaritet, demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Vi ska ha ett väl fungerande- Inlämnad
- 2023-10-10
- Svarsdatum
- 2023-11-07
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Demokratin i Guatemala
Interpellation 2023/24:69 av Tomas Eneroth (S)
Interpellation 2023/24:69 Demokratin i Guatemala av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M I Guatemala vann nyligen den socialdemokratiska presidentkandidaten Bernardo Arévalo valet med mycket bred marginal. Den viktigaste valfrågan var kampen mot korruptionen och att återställa rättssäkerheten i landet. Såväl- Inlämnad
- 2023-10-05
- Svarsdatum
- 2023-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)