Johan Forssell (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 25
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1979
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Justitiedepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2013-04-29 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-03-04 – 2013-04-28
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-03-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-11-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-02-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2016-10-18
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-10-09
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2015-03-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06 och 10–. Ledamot försvarsutskottet 10–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 13 och 14 och justitieutskottet 19–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 10–14 och finansutskottet 14–18. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14–18 och ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–14, OSSE-delegationen 10–18, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–16 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–22. Statsråd (bistånds- och utrikeshandelsminister), Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Egenföretagaren Carl-Johan Kjellander och sekreteraren Madeleine Forssell.
Utbildning
Gymnasieskola, Örebro, slutår 98. Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan i Stockholm, slutår 04.
Anställningar
Stabschef, Statsrådsberedningen 06–07. Planeringschef, Moderaterna 07–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–15 och revisor 19–20.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet 04–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Stockholms kommun.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
OECD-Dacs regler för biståndet
Svar på skriftlig fråga 2023/24:819 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:819 OECD-Dacs regler för biståndet till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:819 av Olle Thorell S OECD-DAC:s regler för bistånd Olle Thorell har frågat mig om regeringen kommer att följa OECD-DAC:s regler för vad som kategoriseras som bistånd och vad som händer med de 56 miljarder kronor- Svarsdatum
- 2024-05-02
- Frågeställare
- Olle Thorell (S)
Civilsamhällets roll i Sveriges biståndsarbete
Interpellation 2023/24:673 av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)
Interpellation 2023/24:673 Civilsamhällets roll i Sveriges biståndsarbete av Daniel Vencu Velasquez Castro S till Statsrådet Johan Forssell M Sida har meddelat att nuvarande avtal inom civilsamhällesstrategin i Sveriges internationella bistånd abrupt kommer att sägas upp vid årsskiftet. Den 1 februari i år beslutade regeringen- Inlämnad
- 2024-04-04
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Civilsamhällets roll och svenskt bistånd
Interpellation 2023/24:645 av Anna Lasses (C)
Interpellation 2023/24:645 Civilsamhällets roll och svenskt bistånd av Anna Lasses C till Statsrådet Johan Forssell M Den 29 februari i år gav regeringen ett uppdrag till Sveriges biståndsmyndighet Sida, som väcker en rad frågor UD2024/02890Under processen med att reformera det svenska biståndet har regeringen gång på- Inlämnad
- 2024-03-15
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Finansieringen av UWC i Norge
Interpellation 2023/24:615 av Catarina Deremar (C)
Interpellation 2023/24:615 Finansieringen av UWC i Norge av Catarina Deremar C till Statsrådet Johan Forssell M Sedan en tid har Sveriges regering dragit in finansieringen till United World Colleges-skolan UWC Red Cross Nordic i Norge. Sveriges regering var tillsammans med regeringarna i övriga nordiska länder med och- Inlämnad
- 2024-03-11
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Sveriges engagemang i Afghanistan
Interpellation 2023/24:521 av Alexandra Völker (S)
Interpellation 2023/24:521 Sveriges engagemang i Afghanistan av Alexandra Völker S till Statsrådet Johan Forssell M I Afghanistan har talibanernas återtagande av makten fått enorma konsekvenser för inte minst kvinnor och flickor. Att det dessutom är ett av de länder i världen som är hårdast drabbat av klimatförändringarna- Inlämnad
- 2024-02-16
- Svarsdatum
- 2024-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Höjd egeninsats vid insamling till internationellt bistånd
Svar på skriftlig fråga 2023/24:800 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:800 Höjd egeninsats vid insamling till internationellt bistånd till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:800 av Azadeh Rojhan S Höjd egeninsats vid insamling till internationellt bistånd Azadeh Rojhan har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att utreda konsekvenserna- Svarsdatum
- 2024-04-24
- Frågeställare
- Azadeh Rojhan (S)
Jämställdhetsfokus i biståndet
Interpellation 2023/24:599 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2023/24:599 Jämställdhetsfokus i biståndet av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Ett av regeringens första beslut inom utrikespolitiken var att Sverige inte längre skulle bedriva en feministisk utrikespolitik. Enligt utrikesminister Tobias Billström skymde etiketten innehållet. Däremot- Inlämnad
- 2024-03-04
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Sveriges agerande i förhandlingarna om LBI
Interpellation 2023/24:586 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:586 Sveriges agerande i förhandlingarna om LBI av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Johan Forssell M Transnationella företag har i dag större makt och inflytande än någonsin. Det finns tusentals handels- och investeringsavtal som skyddar företags investeringar genom så kallade tvistlösningsmekanismer,- Inlämnad
- 2024-02-29
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Målet för handelspolitiken
Interpellation 2023/24:537 av Aida Birinxhiku (S)
Interpellation 2023/24:537 Målet för handelspolitiken av Aida Birinxhiku S till Statsrådet Johan Forssell M Målet för den svenska handelspolitiken har länge varit en fri, hållbar och rättvis internationell handel. Sverige har en lång tradition av att stå upp för en politik som säkerställer att den globala handelns fördelar- Inlämnad
- 2024-02-20
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Särskild debatt om Sveriges stöd till Gaza
Riksdagen håller en särskild debatt om Sveriges stöd till Gaza. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell MDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.- Datum
- 2024-04-19
Nedskärningar i kärnstödet till Unaids
Svar på skriftlig fråga 2023/24:785 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:785 Nedskärningar i kärnstödet till Unaids till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:785 av Linnéa Wickman S Nedskärningar i kärnstödet till UNAIDS Linnéa Wickman har frågat mig hur regeringen motiverar den planerade utfasningen av kärnstödet till FN:s samlade program mot hiv och aids- Svarsdatum
- 2024-04-17
- Frågeställare
- Linnéa Wickman (S)
Civilsamhälles- och biståndsorganisationernas roll inom biståndspolitiken
Svar på skriftlig fråga 2023/24:777 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:777 Civilsamhälles- och biståndsorganisationernas roll inom biståndspolitiken till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:777 av Johan Andersson S Civilsamhälles- och biståndsorganisationernas roll inom biståndspolitiken Johan Andersson har frågat mig om vilka åtgärder som jag och regeringen- Svarsdatum
- 2024-04-11
- Frågeställare
- Johan Andersson (S)
EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim
Svar på skriftlig fråga 2023/24:763 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:763 EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:763 av Björn Söder SD EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim Björn Söder har frågat mig hur det har gått med samtalen inom EU om att få till en översyn av PDCA, och vilka andra medlemsstater- Svarsdatum
- 2024-04-03
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Regeringens planer för Sida i Härnösand
Svar på skriftlig fråga 2023/24:758 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:758 Regeringens planer för Sida i Härnösand till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:755 av Peter Hedberg S Nya statliga arbetstillfällen till Härnösand och svar på fråga 2023/24:758 av Peter Hedberg S Regeringens planer för Sida i Härnösand Peter Hedberg har frågat statsrådet Slottner- Svarsdatum
- 2024-04-03
- Frågeställare
- Peter Hedberg (S)
Nya statliga arbetstillfällen till Härnösand
Svar på skriftlig fråga 2023/24:755 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:755 Nya statliga arbetstillfällen till Härnösand till Statsrådet Erik Slottner KD Svar på fråga 2023/24:755 av Peter Hedberg S Nya statliga arbetstillfällen till Härnösand och svar på fråga 2023/24:758 av Peter Hedberg S Regeringens planer för Sida i Härnösand Peter Hedberg har frågat statsrådet- Svarsdatum
- 2024-04-03
- Frågeställare
- Peter Hedberg (S)
Det nya uppdraget till Sida om direkt vidareförmedling av bistånd
Svar på skriftlig fråga 2023/24:728 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:728 Det nya uppdraget till Sida om direkt vidareförmedling av bistånd till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:728 av Janine Alm Ericson MP Det nya uppdraget till Sida om direkt vidareförmedling av bistånd Janine Alm Ericson har frågat mig om jag avser förtydliga om uppdraget till Sida- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Frågeställare
- Janine Alm Ericson (MP)
Återupptaget stöd till UNRWA
Svar på skriftlig fråga 2023/24:721 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:721 Återupptaget stöd till UNRWA till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:721 av Björn Söder SD Återupptaget stöd till UNRWA Björn Söder har frågat mig om jag har fått garantier om att UNRWA har klippt banden till Hamas, och om inte, vilka skäl som ligger till grund för mitt beslut- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Biståndet till UNRWA
Svar på skriftlig fråga 2023/24:671 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:671 Biståndet till UNRWA till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:671 av Jamal El-Haj Biståndet till UNRWA Jamal El-Haj har frågat mig om jag avser återställa utvecklingsbiståndet till Palestina, öka det humanitära biståndet till Gaza och återställa biståndet till UNRWA, och i så fall- Svarsdatum
- 2024-03-06
- Frågeställare
- Jamal El-Haj (-)
EKN:s landpolicyer
Svar på skriftlig fråga 2023/24:668 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:668 EKN:s landpolicyer till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:668 av Björn Söder SD EKN:s landpolicyer Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att EKN ska ha tillräckliga resurser för att kunna uppdatera sina landpolicyer mer frekvent. Söder anför att- Svarsdatum
- 2024-03-06
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Ökade klyftor i världen
Svar på skriftlig fråga 2023/24:663 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)
Svar på fråga 2023/24:663 Ökade klyftor i världen till Statsrådet Johan Forssell M Svar på fråga 2023/24:663 av Tomas Eneroth S Ökade klyftor i världen Tomas Eneroth har frågat mig om regeringen avser att ta några initiativ för att motverka ökande klyftor i världen. Vi står inför flera globala utmaningar som på många- Svarsdatum
- 2024-03-06
- Frågeställare
- Tomas Eneroth (S)