Johan Hultberg (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra, plats 19
- Titel
- Tjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 61 08
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-03-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-09-09 – 2020-03-01
- Ordinarie
- 2017-02-27 – 2019-09-08
- Ledig
- 2016-09-12 – 2017-02-26
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2016-09-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-09-27 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-26
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-10
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2013-10-04 – 2014-10-07
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2022-02-23 – 2022-10-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2022-10-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Fjällbacka
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–18, EU-nämnden 14–19 och socialutskottet 18–. Suppleant EU-nämnden 13–14 och 19– och utbildningsutskottet 19–. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22 och Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Tjänstemannen Lars Hultberg och utvecklingsledaren Annemarie Hultberg, f. Andrésen.
Utbildning
Gymnasieskola, Växjö, slutår 04. Värnplikt, sjukvårdsgruppbefäl A9 Kristinehamn, slutår 05. Högskoleexamen, ledarskap och organisation, Linnéuniversitetet 21.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gentekniknämnden och Alkoholsortimentsnämnden. Ledamot insynsrådet, SIS. Ledamot Trygghetsberedningen och Vårdansvarskommittén. Tidigare ledamot av Miljömålsberedningen, Naturvårdsverkets insynsråd och Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tanum.