Johan Hultberg (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra, plats 19
- Titel
- Tjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 61 08
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-03-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-09-09 – 2020-03-01
- Ordinarie
- 2017-02-27 – 2019-09-08
- Ledig
- 2016-09-12 – 2017-02-26
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2016-09-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-09-27 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-26
Socialutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-10
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2013-10-04 – 2014-10-07
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2022-02-23 – 2022-10-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2022-10-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Fjällbacka
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–18, EU-nämnden 14–19 och socialutskottet 18–. Suppleant EU-nämnden 13–14 och 19– och utbildningsutskottet 19–. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22 och Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Tjänstemannen Lars Hultberg och utvecklingsledaren Annemarie Hultberg, f. Andrésen.
Utbildning
Gymnasieskola, Växjö, slutår 04. Värnplikt, sjukvårdsgruppbefäl A9 Kristinehamn, slutår 05. Högskoleexamen, ledarskap och organisation, Linnéuniversitetet 21.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gentekniknämnden och Alkoholsortimentsnämnden. Ledamot insynsrådet, SIS. Ledamot Trygghetsberedningen och Vårdansvarskommittén. Tidigare ledamot av Miljömålsberedningen, Naturvårdsverkets insynsråd och Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Tanum.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skogspolitik
Betänkande 2010/11:MJU13
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om skogspolitik. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skogsvårdslagen, skogsbruksmetoder, miljö- och kulturhänsyn, skydd av skog, skötselplaner och import av illegalt avverkat timmer.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 17, 74 minuter
- Justering
- 2011-02-03
- Debatt
- 2011-02-16
- Beslut
- 2011-03-02
Nationaliteten på körkortet
Motion 2010/11:T292 av Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T292 av Johan Hultberg M Nationaliteten på körkortet m1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationalitet på körkort. Motivering I Sverige finns idag många sätt att identifiera sig, exempelvis bland annat med- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hälsoeffekt av höjd snusskatt
Motion 2010/11:So532 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So532 av Mikael Cederbratt m.fl. M Hälsoeffekt av höjd snusskatt m1123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hälsoeffekt av höjd snusskatt. Motivering De senaste åren har regeringen genomfört kraftiga skattehöjningar- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagare och socialförsäkringssystemen
Motion 2010/11:Sf264 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf264 av Jan R Andersson och Johan Hultberg M Företagare och socialförsäkringssystemen m1118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en opt-out-möjlighet i socialförsäkringssystemen- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenska kyrkans särställning
Motion 2010/11:K256 av Åsa Coenraads och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K256 av Åsa Coenraads och Johan Hultberg M Svenska kyrkans särställning m1883 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de juridiska skillnader som i dag finns mellan Svenska kyrkan och andra trossamfund ska avskaffas.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag
Motion 2010/11:Kr232 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr232 av Jan R Andersson och Johan Hultberg M Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag m1129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för glesbygdsföretag att erbjuda spel via Svenska Spel- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Anmälan till donationsregistret
Motion 2010/11:So285 av Johan Hultberg och Åsa Coenraads (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So285 av Johan Hultberg och Åsa Coenraads M Anmälan till donationsregistret m1934 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra anmälan till donationsregistret i samband med pass-id-korts- och körkortsansökan.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Betalningsservice och kontanthantering på landsbygden
Motion 2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg M Betalningsservice och kontanthantering på landsbygden m1128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för betalningsservice och kontanthantering på landsbygden.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Antagning till högre utbildning
Motion 2010/11:Ub312 av Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub312 av Johan Hultberg M Antagning till högre utbildning m1804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friare antagningsregler till högre utbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ägarlägenheter
Motion 2010/11:C244 av Christian Holm och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:C244 av Christian Holm och Johan Hultberg M Ägarlägenheter m1254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägarlägenheter. Motivering Under våren 2009 beslutade riksdagen att införa ägarlägenheten som en ny upplåtelseform.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckling av CSN
Motion 2010/11:Ub263 av Christian Holm och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub263 av Christian Holm och Johan Hultberg M Avveckling av CSN m1261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla Centrala studiestödsnämnden. Motivering Kritiken mot CSN har genom åren varit omfattande och- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av fribeloppsgränsen för studiemedel
Motion 2010/11:Ub262 av Christian Holm och Johan Hultberg (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub262 av Christian Holm och Johan Hultberg M Avskaffande av fribeloppsgränsen för studiemedel m1260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppet avseende lånedelen i studiemedlen. Motivering Höjningen- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag