Johan Pehrson (L)
Utbildningsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Örebro län, plats 198
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Liberalerna
Partiledare
Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2015-04-19
Folkpartiet liberalerna
- Gruppledare
- 2006-10-11 – 2014-10-04
Liberalerna
- Partiledare
- 2022-11-26 –
- Tillförordnad partiledare
- 2022-04-08 – 2022-11-26
- Gruppledare
- 2019-06-28 – 2022-04-08
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-04-22 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-04-13
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2008-10-22 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2001-09-25 – 2002-09-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2001-09-25
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2001-09-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-11-13 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2008-10-21
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-09-05
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2004-04-01
- Suppleant
- 1999-10-01 – 2000-02-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-02-15 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-19
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
Lagutskottet
- Suppleant
- 1998-10-20 – 1999-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-10
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2019-08-29 – 2022-10-02
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2005-03-17
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2008-11-11
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-10-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–15 och 18–. Ledamot skatteutskottet 98–01. Ledamot justitieutskottet 01–02, 08–15, 18–19 och 19–22 samt ordförande 02–06. Ledamot socialutskottet 06–07 och finansutskottet 07–08 och 19. Suppleant justitieutskottet 98–01, 19 och 22, lagutskottet 98–99, konstitutionsutskottet 99–00, 03–04 och 10–15, socialförsäkringsutskottet 00–02, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03, finansutskottet 06–10, 10–14 och 19–22, civilutskottet 14 och EU-nämnden 14–15 och 18–22. Ledamot riksdagsstyrelsen 06–14, Utrikesnämnden 06–14 och 22 samt krigsdelegationen 06–14 och 19–22. Personlig suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 06–14. Suppleant Europarådets svenska delegation 03–05, riksbanksfullmäktige 06–08 och Utrikesnämnden 19–22. Gruppledare 06–14. Partiledare Liberalerna 22–. Arbetsmarknads- och integrationsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 221018–.
Föräldrar
Tjänstemannen Bengt Pehrson och silversmeden Margareta Berndtsson.
Utbildning
Ekonomisk gymnasieskola, Risbergska skolan, Örebro 85–87. Juristlinjen, Uppsala universitet 90–96. Diploma in Legal Studies, King's College, London 94–95. Ekonomisk historia, Uppsala universitet 93–96.
Anställningar
Banktjänsteman, Götabanken 89–90. Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 92–93 och Socialdepartementet 93–94. Jurist, Gota Bank Fonder AB 93–94. Ledarskribent, Nerikes Allehanda 94. Politisk sekreterare, Folkpartiet liberalerna 96–97. Tingsnotarie, Örebro tingsrätt 97–98. Partisekreterare, Folkpartiet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor 98– och Kommittén mot barnmisshandel 99–01. Ledamot, Jämställdhetsrådet 99–02 och Anhörigkommittén 00–02. Ledamot, Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–14 och Polisorganisationskommittén 10–15. Polisens nationella insynsråd 14–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 98, 02 och 06. Ersättare, miljönämnden 89–91 och service- och arbetsmarknadsnämnden 98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Örebro läns distrikt av FPU, ordförande 88–90. Styrelseledamot, LUF 91–95 och 2:e vice ordförande 91–93. Styrelseledamot, Örebro kommunförening av Folkpartiet (FP) 97–01 och Örebro läns länsförbund av FP 98–16. Partisekreterare, Folkpartiet 01–02. Styrelseledamot, Folkpartiets partistyrelse 01–15 och Folkpartiets partiledning 01–15. Styrelseledamot, Karlslunds IF 98–00.
Litteratur
Nytt ljus över miljöfrågan (97, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regeringens arbete rörande arbetsmarknaden kring Öresund
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1046 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:1046 Regeringens arbete rörande arbetsmarknaden kring Öresund till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:1046 av Adrian Magnusson S Regeringens arbete rörande arbetsmarknaden kring Öresund Adrian Magnusson har frågat mig om vilka åtgärder som vidtas av mig- Svarsdatum
- 2024-08-23
- Frågeställare
- Adrian Magnusson (S)
Situationen i dalsländska Färgelanda
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1013 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:1013 Situationen i dalsländska Färgelanda till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:1013 av Jonathan Svensson S Situationen i dalsländska Färgelanda Jonathan Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kan vidta för att hantera en situation- Svarsdatum
- 2024-07-23
- Frågeställare
- Jonathan Svensson (S)
Åtgärder för att motverka ökad ungdomsarbetslöshet
Svar på skriftlig fråga 2023/24:986 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:986 Åtgärder för att motverka ökad ungdomsarbetslöshet till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:986 av Serkan Köse S Åtgärder för att motverka ökad ungdomsarbetslöshet Serkan Köse har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att motverka- Svarsdatum
- 2024-06-27
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Åtgärder för att motverka ökad långtidsarbetslöshet
Svar på skriftlig fråga 2023/24:980 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:980 Åtgärder för att motverka ökad långtidsarbetslöshet till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:980 av Serkan Köse S Åtgärder för att motverka långtidsarbetslöshet Serkan Köse har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att motverka- Svarsdatum
- 2024-06-19
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Nedskärningar inom Arbetsförmedlingen
Svar på skriftlig fråga 2023/24:867 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:867 Nedskärningar inom Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:867 av Serkan Köse S Nedskärningar inom Arbetsförmedlingen Serkan Köse har frågat mig om vilka åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa en stabil- Svarsdatum
- 2024-05-15
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Brister i Arbetsförmedlingens matchningstjänst Rusta och matcha
Svar på skriftlig fråga 2023/24:865 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:865 Brister i Arbetsförmedlingens matchningstjänst Rusta och matcha till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:865 av Serkan Köse S Brister i Arbetsförmedlingens matchningstjänst Rusta och matcha Serkan Köse har frågat mig om jag avser att ta några generella- Svarsdatum
- 2024-05-15
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Minskningar i anslaget till lönebidrag och Samhall
Svar på skriftlig fråga 2023/24:855 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:855 Minskningar i anslaget till lönebidrag och Samhall till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:855 av Jonathan Svensson S Minskningar i anslaget till lönebidrag och Samhall Jonathan Svensson har frågat mig om jag och regeringen genomfört en djupare konsekvensbeskrivning- Svarsdatum
- 2024-05-08
- Frågeställare
- Jonathan Svensson (S)
Åtgärder för etablering av utrikes födda kvinnor
Svar på skriftlig fråga 2023/24:775 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:775 Åtgärder för etablering av utrikes födda kvinnor till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:775 av Serkan Köse S Åtgärder för etablering av utrikes födda kvinnor Serkan Köse har frågat mig om jag vidtagit några konkreta åtgärder baserade på förslagen i- Svarsdatum
- 2024-04-10
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Arbetet med arbetslösa med kort utbildning
Svar på skriftlig fråga 2023/24:751 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:751 Arbetet med arbetslösa med kort utbildning till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:751 av Serkan Köse S Arbetet med arbetslösa med kort utbildning Serkan Köse har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka de kortutbildade- Svarsdatum
- 2024-03-27
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Allmän tjänsteplikt och Arbetsförmedlingen
Svar på skriftlig fråga 2023/24:722 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:722 Allmän tjänsteplikt och Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:722 av Marcus Wennerström S Allmän tjänsteplikt och Arbetsförmedlingen Marcus Wennerström har frågat mig hur jag avser att, inom ramen för mitt ansvarsområde, arbeta- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Frågeställare
- Marcus Wennerström (S)
Beräkningsgrunder för ändringarna i a-kassan
Svar på skriftlig fråga 2023/24:711 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:711 Beräkningsgrunder för ändringarna i a-kassan till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:711 av Patrik Lundqvist S Beräkningsgrunder för ändringarna i a-kassan Patrik Lundqvist har frågat mig hur regeringen har räknat fram kostnaderna för förändringarna- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Frågeställare
- Patrik Lundqvist (S)
Situationen på Arbetsförmedlingen
Svar på skriftlig fråga 2023/24:707 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:707 Situationen på Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:707 av Serkan Köse S Situationen på Arbetsförmedlingen Serkan Köse har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa att Arbetsförmedlingen kan fortsätta att erbjuda- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Samhalls anbud vid offentliga upphandlingar
Svar på skriftlig fråga 2023/24:700 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:700 Samhalls anbud vid offentliga upphandlingar till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:700 av Mattias Eriksson Falk SD Samhalls anbud vid offentliga upphandlingar Mattias Eriksson Falk har frågat mig vilka initiativ jag har tagit, eller avser att ta, med- Svarsdatum
- 2024-03-13
- Frågeställare
- Mattias Eriksson Falk (SD)
Åtgärder för arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden
Svar på skriftlig fråga 2023/24:665 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:665 Åtgärder för arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:665 av Serkan Köse S Åtgärder för arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden Serkan Köse har frågat hur jag och regeringen avser att förbättra samarbetet mellan- Svarsdatum
- 2024-03-06
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Bristen på arbetskraft inom motorbranschen
Svar på skriftlig fråga 2023/24:662 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:662 Bristen på arbetskraft inom motorbranschen till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:662 av Serkan Köse S Bristen på arbetskraft inom motorbranschen Serkan Köse har frågat mig hur jag och regeringen avser att ta itu med de akuta rekryteringsutmaningarna- Svarsdatum
- 2024-03-06
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Arbetslösheten i Sverige
Svar på skriftlig fråga 2023/24:603 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:603 Arbetslösheten i Sverige till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:603 av Patrik Lundqvist S Arbetslösheten i Sverige Patrik Lundqvist har frågat mig på vilka fakta jag baserade mitt uttalande om att arbetslösheten drevs på av de som stod längst ifrån- Svarsdatum
- 2024-02-21
- Frågeställare
- Patrik Lundqvist (S)
A-kassa i flera år
Svar på skriftlig fråga 2023/24:596 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:596 A-kassa i flera år till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:596 av Teresa Carvalho S A-kassa i flera år Teresa Carvalho har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag som minskar den maximala tiden det är möjligt att uppbära a-kassa, och i- Svarsdatum
- 2024-02-21
- Frågeställare
- Teresa Carvalho (S)
Kontrollen inför subventionerade anställningar
Svar på skriftlig fråga 2023/24:520 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:520 Kontrollen inför subventionerade anställningar till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:519 Lönesubventioner till arbetsgivare utan kollektivavtal och fråga 2023/24:520 Kontrollen inför subventionerade anställningar av Serkan Köse S Serkan Köse har frågat- Svarsdatum
- 2024-02-07
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Lönesubventioner till arbetsgivare utan kollektivavtal
Svar på skriftlig fråga 2023/24:519 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Svar på fråga 2023/24:519 Lönesubventioner till arbetsgivare utan kollektivavtal till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:519 Lönesubventioner till arbetsgivare utan kollektivavtal och fråga 2023/24:520 Kontrollen inför subventionerade anställningar av Serkan Köse S Serkan Köse- Svarsdatum
- 2024-02-07
- Frågeställare
- Serkan Köse (S)
Information på statlig hemsida för nyanlända
Svar på skriftlig fråga 2023/24:487 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
A2024/ 00061 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2023/24:487 av Nima Gholam Ali Pour SD Information på statlig hemsida för nyanlända Nima Gholam Ali Pour har frågat mig om jag avser att verka för att nyanlända invandrare får korrekt information om svenska- Svarsdatum
- 2024-01-24
- Frågeställare
- Nima Gholam Ali Pour (SD)