John E Weinerhall (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 325
- Titel
- Fil.stud.
- Född år
- 1995
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 49 88
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Socialutskottet
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2021-02-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-02-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Diagnos Sverige: En antologi om framtidens hälsa (18).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot kulturutskottet 21– och utrikesutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 18–19, kulturutskottet 18–21 och socialutskottet 18–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Företagaren Erik Simons Eriksson och undersköterskan Susanne Weinerhall.
Utbildning
Ekonomiprogrammet, Kunskapsgymnasiet, Norrköping 11–13. Komvux, Norrköping 15–16. Statsvetenskap, Linköpings universitet 17–. Kurser i religionsvetenskap och litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet.
Anställningar
Lantarbetare, Bränntorp gård 10–15. Konsult, ML Resurs 13–15. Kommunikatör, Mediakonsulterna 13. Butikspersonal, Stockholms Dragspelsservice AB 13–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Spelmarknadsutredningens parlamentariska referensgrupp 18–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Finspång 14–16. Ledamot, demokratiberedningen, Finspång 13–15. Ledamot, lärandeberedningen, Finspång 15–16. Ersättare, Finspångs samordningsförbund 14–16. Regionfullmäktig, Region Östergötland 14–18. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden 14–18. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för uppföljning 14–18. Ersättare, socialnämnden, Linköpings kommun.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Moderata ungdomsförbundet Norrköping, 12–14. Vice ordförande, Moderat skolungdom Östergötland 12–13 och ordförande 13–14. 1:e vice distriktsordförande, Moderata ungdomsförbundet Östergötland 14–15 och ordförande 15–18. 2:e vice förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet 18–. Kursledning för WASS 15–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Konverteringsterapi och omvändelseförsök
Skriftlig fråga 2021/22:1793 av John E Weinerhall (M)
Fråga 2021/22:1793 Konverteringsterapi och omvändelseförsök av John E Weinerhall M till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter S Den senaste tiden har det uppdagats av Dagens Nyheter att konverteringsterapi och/eller omvändelseförsök förefaller vara vanligt förekommande bland olika religiösa samfund. Flera kristna församlingar,- Inlämnad
- 2022-07-07
- Svarsdatum
- 2022-07-21
- Besvarare
- Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)
Förbud mot påtvingad konverteringsterapi och omvändelseförsök
Skriftlig fråga 2021/22:1792 av John E Weinerhall (M)
Fråga 2021/22:1792 Förbud mot påtvingad konverteringsterapi och omvändelseförsök av John E Weinerhall M till Socialminister Lena Hallengren S Den senaste tiden har det uppdagats av Dagens Nyheter att konverteringsterapi och/eller omvändelseförsök förefaller vara vanligt förekommande bland olika religiösa samfund. Flera- Inlämnad
- 2022-07-07
- Svarsdatum
- 2022-08-10
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Vaccinationsbevis
Skriftlig fråga 2021/22:455 av John E. Weinerhall (M)
Fråga 2021/22:455 Vaccinationsbevis av John E. Weinerhall M till Socialminister Lena Hallengren S Sedan den 1 december krävs nu vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare utan att begränsningar behöver tillämpas. Vaccinationsbevis är ett viktigt verktyg för att- Inlämnad
- 2021-12-02
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Nya demokrativillkor
Skriftlig fråga 2021/22:408 av John E. Weinerhall (M)
Fråga 2021/22:408 Nya demokrativillkor av John E. Weinerhall M till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter S Redan 2018 tillsattes den utredning som skulle ta fram nya demokrativillkor för bidragsgivning till civilsamhället. Utredningen presenterade 2019 en rad välkomna förslag som det också föreföll fanns brett stöd kring- Inlämnad
- 2021-12-01
- Besvarare
- Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)
De rådande spelbegränsningarna
Skriftlig fråga 2021/22:35 av John Weinerhall (M)
Fråga 2021/22:35 De rådande spelbegränsningarna av John Weinerhall M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Trots att pandemins effekter på samhället snabbt har avtagit och samhället nu öppnar upp och avvecklar restriktioner ligger regeringens spelbegränsningar fast och tynger den svenska licensmarknaden. De infördes den- Inlämnad
- 2021-09-23
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statens finansiering av organisationer med koppling till islamism
Skriftlig fråga 2019/20:2066 av John Weinerhall (M)
Fråga 2019/20:2066 Statens finansiering av organisationer med koppling till islamism av John Weinerhall M till Utbildningsminister Anna Ekström S De senaste åren har diskussionen om statliga bidrag till såväl studieförbundet Ibn Rushd som trossamfund och andra civilsamhällesorganisationer tagit stor plats. Det finns flera- Inlämnad
- 2020-08-27
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Åtgärder riktade mot spelmarknaden med anledning av coronakrisen
Skriftlig fråga 2019/20:1169 av John Weinerhall (M)
Fråga 2019/20:1169 Åtgärder riktade mot spelmarknaden med anledning av coronakrisen av John Weinerhall M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 7 april uttalade sig statsrådet Shekarabi i medierna om spelmarknaden angående att casinospelandet hos vissa mindre spelbolag har ökat. Den ökning av casinospelande som Spelinspektionen- Inlämnad
- 2020-04-08
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statliga bolags utlämnande av handlingar
Skriftlig fråga 2019/20:657 av John Weinerhall (M)
Fråga 2019/20:657 Statliga bolags utlämnande av handlingar av John Weinerhall M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Konsumentombudsmannen KO har efter en anmälan från Branschföreningen för Onlinespel begärt ut handlingar från AB Svenska Spel. Anmälan går i korthet ut på att Svenska Spel i sitt TV4-sända trisskrap underlåter- Inlämnad
- 2019-12-17
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statens fastighetsverks hyreshöjningar
Skriftlig fråga 2019/20:653 av John Weinerhall (M)
Fråga 2019/20:653 Statens fastighetsverks hyreshöjningar av John Weinerhall M till Statsrådet Per Bolund MP Statens fastighetsverk har att förvalta för landet viktiga kulturbyggnader som utgör en omistlig del av det svenska kulturarvet. Många av dessa fastigheter inhyser viktiga kulturella verksamheter såsom museer. Ett- Inlämnad
- 2019-12-17
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Bevarandet av Sancta Birgitta Klostermuseum
Skriftlig fråga 2019/20:649 av John Weinerhall (M)
Fråga 2019/20:649 Bevarandet av Sancta Birgitta Klostermuseum av John Weinerhall M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena är i dag ett stiftelseägt museum som på ideell basis arbetar för hågkomsten av heliga Birgittas liv och gärningar. Man förvaltar medeltida kulturarv- Inlämnad
- 2019-12-16
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Tobaksproduktdirektivet
Skriftlig fråga 2019/20:457 av John Weinerhall (M)
Fråga 2019/20:457 Tobaksproduktdirektivet av John Weinerhall M till Socialminister Lena Hallengren S Nederländernas regering har nyligen föreslagit att förbjuda snusning på uteserveringar i landet. Detta trots ingen någonsin har dött av att snusa och att snus inte ens får säljas i Holland på grund av EU:s exportförbud.- Inlämnad
- 2019-11-20
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Tobaksbruket och ANDT-strategin
Skriftlig fråga 2019/20:455 av John Weinerhall (M)
Fråga 2019/20:455 Tobaksbruket och ANDT-strategin av John Weinerhall M till Socialminister Lena Hallengren S Rökning beräknas i Sverige leda till över 10 000 dödsfall per år, och omkring 100 000 svenskar insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar. Sverige har samtidigt EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet. I 24 av- Inlämnad
- 2019-11-20
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Garantier för export av naturgas
Skriftlig fråga 2019/20:109 av John Weinerhall (M)
Fråga 2019/20:109 Garantier för export av naturgas av John Weinerhall M till Statsrådet Anna Hallberg S Många länder runt om i världen har ett stort beroende av kol för såväl uppvärmning som elproduktion, men samtidigt skulle utsläppen av koldioxid behöva minska. Sverige har en i princip koldioxidfri elproduktion. Detta- Inlämnad
- 2019-10-07
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)