John E Weinerhall (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 325
- Titel
- Fil.stud.
- Född år
- 1995
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 49 88
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Socialutskottet
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2021-02-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-02-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Diagnos Sverige: En antologi om framtidens hälsa (18).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot kulturutskottet 21– och utrikesutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 18–19, kulturutskottet 18–21 och socialutskottet 18–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Företagaren Erik Simons Eriksson och undersköterskan Susanne Weinerhall.
Utbildning
Ekonomiprogrammet, Kunskapsgymnasiet, Norrköping 11–13. Komvux, Norrköping 15–16. Statsvetenskap, Linköpings universitet 17–. Kurser i religionsvetenskap och litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet.
Anställningar
Lantarbetare, Bränntorp gård 10–15. Konsult, ML Resurs 13–15. Kommunikatör, Mediakonsulterna 13. Butikspersonal, Stockholms Dragspelsservice AB 13–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Spelmarknadsutredningens parlamentariska referensgrupp 18–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Finspång 14–16. Ledamot, demokratiberedningen, Finspång 13–15. Ledamot, lärandeberedningen, Finspång 15–16. Ersättare, Finspångs samordningsförbund 14–16. Regionfullmäktig, Region Östergötland 14–18. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden 14–18. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för uppföljning 14–18. Ersättare, socialnämnden, Linköpings kommun.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Moderata ungdomsförbundet Norrköping, 12–14. Vice ordförande, Moderat skolungdom Östergötland 12–13 och ordförande 13–14. 1:e vice distriktsordförande, Moderata ungdomsförbundet Östergötland 14–15 och ordförande 15–18. 2:e vice förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet 18–. Kursledning för WASS 15–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statsbidrag till studieförbunden
Interpellation 2020/21:303 av John Weinerhall (M)
Interpellation 2020/21:303 Statsbidrag till studieförbunden av John Weinerhall M till Utbildningsminister Anna Ekström S Studieförbundens verksamhet utgör en stor del av den statliga kulturbudgeten och de allra flesta av Sveriges kommuner ger också bidrag till studieförbunden. Bara det statliga statsbidraget genom Folkbildningsrådet- Inlämnad
- 2021-01-15
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Fri entré på statliga museer
Interpellation 2018/19:83 av John Weinerhall (M)
Interpellation 2018/19:83 Fri entré på statliga museer av John Weinerhall M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Den rödgröna regeringen införde 2016 fri entré på 18 statliga museer för att få fler besökare till museerna. Detta gjordes med en förhoppning om att nya grupper skulle hitta till museerna och ta- Inlämnad
- 2019-02-15
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Skarven
Interpellation 2018/19:88 av Viktor Wärnick (M)
Interpellation 2018/19:88 Skarven av Viktor Wärnick M till Statsrådet Jennie Nilsson S Skarvens framfart förstör svenskt kust- och skärgårdsliv. Längs kusten i Gävleborgs län har skarven tredubblats på bara två år, enligt uppgifter som redovisas av Sveriges Radio P4 Gävleborg den 21 augusti 2018Den överlägset största- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)