John Widegren (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 252
- Titel
- Bonde/Lantmästare.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2017-09-11 – 2017-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Extra suppleant
- 2017-09-11 – 2017-12-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-27 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-17 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17 (ersättare 170911–171231) och 18– (talmansersättare 180924–220926). Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–. Extra suppleant konstitutionsutskottet 17 och suppleant 18–19. Suppleant EU-nämnden 19–. Personlig suppleant, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Föräldrar
Lantbrukaren Hans Widegren och Lynn Widegren, f. Martinsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapligt program, Kungshögaskolan, Mjölby, slutår 99. Grundkurs Lantbruk, Vretaskolan, Linköping 01. Lantmästarprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 04.
Anställningar
Lantarbetare, Walla säteri, Ödeshög 99–02 och 04–11. Lantbrukare, Walla säteri och Sättra, Ödeshög 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen Östergötland 15–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ödeshög 10–14 och ersättare 06–10. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14, ordförande 10–14. Ledamot, teknik-, trafik- och räddningsutskottet 06–10. Gruppledare kommunfullmäktige 08–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Hushållningssällskapet Östergötland 17–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse Östergötland 10–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges livsmedelsproduktion
Interpellation 2017/18:229 av John Widegren (M)
Interpellation 2017/18:229 Sveriges livsmedelsproduktion av John Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Livsmedelskedjan är en basnäring som också utgör Sveriges fjärde största näring. Det finns stor potential till högre produktion som kan bidra till att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter- Inlämnad
- 2017-11-24
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Stärkt äganderätt och näringsfrihet
Interpellation 2017/18:195 av John Widegren (M)
Interpellation 2017/18:195 Stärkt äganderätt och näringsfrihet av John Widegren M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Äganderätten och näringsfriheten är grundläggande beståndsdelar i ett fritt samhälle och är även oundgängliga förutsättningar för välstånd och utveckling. Trots att äganderätten är en- Inlämnad
- 2017-11-21
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Avmagringssjuka hos hjortdjur
Interpellation 2017/18:63 av John Widegren (M)
Interpellation 2017/18:63 Avmagringssjuka hos hjortdjur av John Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Avmagringssjuka, också kallat Chronic Wasting Disease CWDär en smittsam prionsjukdom som infekterar hjortdjur. Alla infekterade djur dör eftersom det saknas både botemedel och vaccin. Prionerna förs vidare genom- Inlämnad
- 2017-10-25
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet
Interpellation 2017/18:15 av Magnus Oscarsson (KD)
Interpellation 2017/18:15 Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regeringen talar ofta och gärna om livsmedelsstrategin för Sverige. Det är naturligtvis bra att livsmedelsförsörjningen uppmärksammas. Samtidigt reagerar många jordbrukare kraftigt på att- Inlämnad
- 2017-10-04
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)