John Widegren (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 252
- Titel
- Bonde/Lantmästare.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2017-09-11 – 2017-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Extra suppleant
- 2017-09-11 – 2017-12-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-27 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-17 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17 (ersättare 170911–171231) och 18– (talmansersättare 180924–220926). Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–. Extra suppleant konstitutionsutskottet 17 och suppleant 18–19. Suppleant EU-nämnden 19–. Personlig suppleant, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Föräldrar
Lantbrukaren Hans Widegren och Lynn Widegren, f. Martinsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapligt program, Kungshögaskolan, Mjölby, slutår 99. Grundkurs Lantbruk, Vretaskolan, Linköping 01. Lantmästarprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 04.
Anställningar
Lantarbetare, Walla säteri, Ödeshög 99–02 och 04–11. Lantbrukare, Walla säteri och Sättra, Ödeshög 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen Östergötland 15–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ödeshög 10–14 och ersättare 06–10. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14, ordförande 10–14. Ledamot, teknik-, trafik- och räddningsutskottet 06–10. Gruppledare kommunfullmäktige 08–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Hushållningssällskapet Östergötland 17–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse Östergötland 10–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vargpopulationen
Interpellation 2021/22:266 av John Widegren (M)
Interpellation 2021/22:266 Vargpopulationen av John Widegren M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Riksdagen har sedan tidigare fastslagit hur stor den svenska populationen av varg ska vara. Enligt beslutet ska vargstammen begränsas till 170270 individer. När regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik- Inlämnad
- 2022-01-13
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Det svenska jordbrukets konkurrenskraft
Interpellation 2021/22:224 av John Widegren (M)
Interpellation 2021/22:224 Det svenska jordbrukets konkurrenskraft av John Widegren M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Det svenska jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet hämmas redan sedan tidigare av höga skatter och omfattande administration. Under det senaste året har drivmedelskostnaderna ökat, vilket har- Inlämnad
- 2021-12-16
- Besvarare
- Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Krispaket för lantbruket
Interpellation 2021/22:202 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2021/22:202 Krispaket för lantbruket av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Det finns i dag cirka 15 000 heltidsarbetande lantbrukare i Sverige. Böndernas kostnader skenar. LRF kan i en aktuell beräkning visa att kostnaderna för lantbrukarna de senaste månaderna ökat med 4,1 miljarder- Inlämnad
- 2021-12-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Den ekonomiska krisen i svenskt jordbruk
Interpellation 2021/22:269 av Magnus Oscarsson (KD)
Interpellation 2021/22:269 Den ekonomiska krisen i svenskt jordbruk av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Det är en mycket bekymmersamt ekonomisk situation för landets jordbrukare. Insatsvaror som diesel, el, djurfoder och handelsgödsel har skjutit i höjden. Många anser att denna ekonomiska kris- Inlämnad
- 2022-01-13
- Besvarare
- Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Svenskt jordbruks konkurrenskraft
Interpellation 2021/22:64 av John Widegren (M)
Interpellation 2021/22:64 Svenskt jordbruks konkurrenskraft av John Widegren M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Svenskt jordbruks konkurrenskraft och lönsamhet hämmas redan sedan tidigare av höga skatter och omfattande administration. Under det senaste året har drivmedelskostnaderna ökat och bidragit till att ytterligare- Inlämnad
- 2021-10-19
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Sveriges virkesförsörjning till industrin
Interpellation 2018/19:229 av John Widegren (M)
Interpellation 2018/19:229 Sveriges virkesförsörjning till industrin av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sverige har fantastiska skogar och fantastiskt skogsbruk. Det är en tradition som genom frihet under ansvar har lett till att Sveriges virkesförråd har kunnat växa till det dubbla de senaste 100 åren.- Inlämnad
- 2019-05-08
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Vargen och dess förvaltning
Interpellation 2018/19:192 av John Widegren (M)
Interpellation 2018/19:192 Vargen och dess förvaltning av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S Vargen river fortfarande upp djupa sår i landsbygdsdebatten. Det beror sannolikt på att de som ska leva med vargen inte tycker att vargförvaltningen lever upp till riksdagens beslutade politik. En politik som en- Inlämnad
- 2019-04-12
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Rovdjurspolitiken
Interpellation 2018/19:183 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2018/19:183 Rovdjurspolitiken av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S I Gävleborg har Länsstyrelsen föreslagit att antalet föryngringar av varg ska öka. Det går emot riksdagens beslut på minst tre punkter. I det beslut som riksdagen har tagit framgick det tydligt dels att man ska ta socioekonomiska- Inlämnad
- 2019-04-09
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)