John Widegren (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 252
- Titel
- Bonde/Lantmästare.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2017-09-11 – 2017-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Extra suppleant
- 2017-09-11 – 2017-12-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-27 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-17 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17 (ersättare 170911–171231) och 18– (talmansersättare 180924–220926). Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–. Extra suppleant konstitutionsutskottet 17 och suppleant 18–19. Suppleant EU-nämnden 19–. Personlig suppleant, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Föräldrar
Lantbrukaren Hans Widegren och Lynn Widegren, f. Martinsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapligt program, Kungshögaskolan, Mjölby, slutår 99. Grundkurs Lantbruk, Vretaskolan, Linköping 01. Lantmästarprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 04.
Anställningar
Lantarbetare, Walla säteri, Ödeshög 99–02 och 04–11. Lantbrukare, Walla säteri och Sättra, Ödeshög 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen Östergötland 15–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ödeshög 10–14 och ersättare 06–10. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14, ordförande 10–14. Ledamot, teknik-, trafik- och räddningsutskottet 06–10. Gruppledare kommunfullmäktige 08–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Hushållningssällskapet Östergötland 17–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse Östergötland 10–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Det allmänna uppdraget
Interpellation 2020/21:657 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2020/21:657 Det allmänna uppdraget av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Genom ett pressmeddelande den 7 januari i år framgår att regeringen beslutat bryta det samarbetsavtal som staten haft med Svenska Jägareförbundet sedan mer än 80 år, det så kallade allmänna uppdraget. Det här samarbetet- Inlämnad
- 2021-04-15
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Sälfrågor
Interpellation 2020/21:656 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2020/21:656 Sälfrågor av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S För andra året i rad har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på gråsäl vilket är nödvändigt. Jakten är tänkt att börja den 20 april. De länsvisa kvoterna slopas. Dessutom försvinner regeln om att jakten bara får ske inom 200 meter- Inlämnad
- 2021-04-15
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Handelstillstånd för sälprodukter
Interpellation 2020/21:653 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2020/21:653 Handelstillstånd för sälprodukter av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S För andra året i rad har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på gråsäl, vilket är bra. Jakten är tänkt att börja den 20 april. De länsvisa kvoterna slopas. Dessutom försvinner regeln om att jakten- Inlämnad
- 2021-04-14
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Åtgärder mot närgångna vargar
Interpellation 2020/21:482 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2020/21:482 Åtgärder mot närgångna vargar av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S Tidningen Helahälsingland.se rapporterade nyligen om hur en skolklass från Runemo, i Ovanåkers kommun, fick ställa in en idrottslektion som läraren planerat att genomföra utomhus. Skälet till att lektionen ställts- Inlämnad
- 2021-02-17
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Regelkrångel inom lantbruket
Interpellation 2020/21:274 av John Widegren (M)
Interpellation 2020/21:274 Regelkrångel inom lantbruket av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S Svenskt lantbruk måste få stärkta konkurrensförutsättningar. Frågan om kostnader är en viktig del, men lika viktigt är regelförenklingar. Under många år har regelförenklingar och minskad byråkrati varit ett hett- Inlämnad
- 2020-12-18
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Inställda färjeturer
Interpellation 2020/21:11 av John Widegren (M)
Interpellation 2020/21:11 Inställda färjeturer av John Widegren M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafikverkets 70 gula vägfärjor trafikerar 40 leder i hela Sverige. Årligen görs en miljon anlöp och 12 miljoner fordonstransporter. Färjorna gör det möjligt att bo i kustnära områden, skapar attraktiva lösningar på- Inlämnad
- 2020-09-15
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)