John Widegren (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 252
- Titel
- Bonde/Lantmästare.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2018-09-24 – 2022-09-26
- Ersättare
- 2017-09-11 – 2017-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Extra suppleant
- 2017-09-11 – 2017-12-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-27 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-17 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17 (ersättare 170911–171231) och 18– (talmansersättare 180924–220926). Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–. Extra suppleant konstitutionsutskottet 17 och suppleant 18–19. Suppleant EU-nämnden 19–. Personlig suppleant, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Föräldrar
Lantbrukaren Hans Widegren och Lynn Widegren, f. Martinsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapligt program, Kungshögaskolan, Mjölby, slutår 99. Grundkurs Lantbruk, Vretaskolan, Linköping 01. Lantmästarprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 04.
Anställningar
Lantarbetare, Walla säteri, Ödeshög 99–02 och 04–11. Lantbrukare, Walla säteri och Sättra, Ödeshög 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen Östergötland 15–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ödeshög 10–14 och ersättare 06–10. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14, ordförande 10–14. Ledamot, teknik-, trafik- och räddningsutskottet 06–10. Gruppledare kommunfullmäktige 08–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Hushållningssällskapet Östergötland 17–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse Östergötland 10–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Negativa effekter vid ett förändrat MKB-direktiv
Skriftlig fråga 2020/21:3511 av John Widegren (M)
Fråga 2020/21:3511 Negativa effekter vid ett förändrat MKB-direktiv av John Widegren M till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Många av Sveriges markägare behöver förstärka sina smala skogsvägar med grus och bergkross. Detta är viktigt för körbarheten på dessa vägar, som kräver kontinuerligt underhåll. I regel hämtas- Inlämnad
- 2021-08-24
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Den ökande vargstammen
Skriftlig fråga 2020/21:3102 av John Widegren (M)
Fråga 2020/21:3102 Den ökande vargstammen av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S Den senaste vinterns inventering visar att vargstammen fortsätter att växa i Sverige. Antalet vargar är nu 395 jämfört med förra årets 365. Vi hör också hur problemen växer runt om i vårt land, och människor upplever en hopplöshet- Inlämnad
- 2021-06-03
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Fortsatta problem med Skenäsfärjan
Skriftlig fråga 2020/21:3063 av John Widegren (M)
Fråga 2020/21:3063 Fortsatta problem med Skenäsfärjan av John Widegren M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Under hösten 2020 hade undertecknad en interpellationsdebatt med infrastrukturminister Tomas Eneroth angående stora bekymmer i färjetrafiken med Skenäsfärjan i Östergötland. Svaret var då att ministern såg- Inlämnad
- 2021-06-01
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Sveaskogs direktiv
Skriftlig fråga 2020/21:2813 av John Widegren (M)
Fråga 2020/21:2813 Sveaskogs direktiv av John Widegren M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Vi har arbetat fram vår nya strategi sedan i juni förra åretsäger Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand i en intervju med Dagens Näringsliv. Eftersom Sveaskog äger 14 procent av den svenska skogsmarken och är Sveriges- Inlämnad
- 2021-05-10
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Viltvårdsfonden
Skriftlig fråga 2020/21:2650 av John Widegren (M)
Fråga 2020/21:2650 Viltvårdsfonden av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S Regeringen har beslutat att delar av Jägareförbundets allmänna uppdrag ska upphandlas, vilket innebär att 17 miljoner kronor nu är öppna för att ansöka om. Bland de föreningar och organisationer som har ansökt återfinns bland annat- Inlämnad
- 2021-04-23
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
EU-förbud mot jakt
Skriftlig fråga 2020/21:416 av John Widegren (M)
Fråga 2020/21:416 EU-förbud mot jakt av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S I EU:s strategi för biologisk mångfald vill EU-kommissionen att 10 procent av all mark och alla hav ska vara strikt skyddade, vilket i sammanhanget innebär att varken jakt eller fiske får bedrivas enligt förslaget. Därmed likställer- Inlämnad
- 2020-11-10
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)