Johnny Skalin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2021-01-05
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-18 – 2021-01-05
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Suppleant skatteutskottet 10-14 och 18-, konstitutionsutskottet 12-14, finansutskottet 12-18, civilutskottet 12-14, utrikesutskottet 12-18, arbetsmarknadsutskottet 12-18, justitieutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, socialutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, utbildningsutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13-14, näringsutskottet 13-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 17. Suppleant Utrikesnämnden 14-18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Reservvatten i Sverige
Skriftlig fråga 2020/21:3443 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2020/21:3443 Reservvatten i Sverige av Johnny Skalin SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S I många kommuner tycks det finnas dålig tillgång på reservvatten, vilket kan vara förödande för vattenförsörjningen vid extremväder och katastrofer. Många kommuner har fullt fokus på att klara ordinarie vattenförsörjning.- Inlämnad
- 2021-08-12
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Regelverken för rening av avloppsvatten
Skriftlig fråga 2020/21:3440 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2020/21:3440 Regelverken för rening av avloppsvatten av Johnny Skalin SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Nyligen rapporterades att Simrishamns kommun satsat på reningsteknik för läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. På detta sätt kan avloppsvatten renas för att användas till bevattning av åkrar- Inlämnad
- 2021-08-12
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Flygskattens inverkan på landsbygden och näringslivet
Skriftlig fråga 2020/21:2153 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2020/21:2153 Flygskattens inverkan på landsbygden och näringslivet av Johnny Skalin SD till Finansminister Magdalena Andersson S I samband med pandemin har många flygplan blivit stående på flygplatser. Flygbolagen har haft stora kostnader för fordon som inte varit i bruk. Det har synts i att antalet flygturer minskat- Inlämnad
- 2021-03-10
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Beskattningsunderlaget efter pandemin
Skriftlig fråga 2020/21:1510 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2020/21:1510 Beskattningsunderlaget efter pandemin av Johnny Skalin SD till Finansminister Magdalena Andersson S Med pandemin och den ekonomiska krisen har delar av det beskattningsunderlag som vi tidigare har tagit för givet undanröjts. I alla kriser som påverkar ekonomin sker en viss utslagning av företag. Nya- Inlämnad
- 2021-01-27
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Energibeskattning
Skriftlig fråga 2020/21:1491 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2020/21:1491 Energibeskattning av Johnny Skalin SD till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige är ett nordligt beläget land med kallt klimat stora delar av året. Det innebär att vi är beroende av energi för uppvärmning. Att betrakta Sverige som del av det globala klimatet är förvisso en rimlig ansats, men- Inlämnad
- 2021-01-27
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
EU-beskattning
Skriftlig fråga 2020/21:475 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2020/21:475 EU-beskattning av Johnny Skalin SD till Finansminister Magdalena Andersson S Den senaste tiden har det inom socialdemokratin höjts röster för att partiet bör förnya sin syn på internationell beskattning. Socialdemokratin har under en tid varit tydliga i europeiska sammanhang med att man står bakom den- Inlämnad
- 2020-11-12
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)