Johnny Skalin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2021-01-05
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-18 – 2021-01-05
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Suppleant skatteutskottet 10-14 och 18-, konstitutionsutskottet 12-14, finansutskottet 12-18, civilutskottet 12-14, utrikesutskottet 12-18, arbetsmarknadsutskottet 12-18, justitieutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, socialutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, utbildningsutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13-14, näringsutskottet 13-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 17. Suppleant Utrikesnämnden 14-18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Den framtida belastningen på välfärdssystemet
Skriftlig fråga 2021/22:857 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2021/22:857 Den framtida belastningen på välfärdssystemet av Johnny Skalin SD till Finansminister Mikael Damberg S Sverige har lägst antal vårdplatser i hela EU. På många håll i landet går både socialtjänsten och äldreomsorgen på knäna. Personal inom vården, skolan och polisen kämpar också varje dag för att upprätthålla- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt
Skriftlig fråga 2021/22:856 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2021/22:856 Förmögenhets-arvs- och gåvoskatt av Johnny Skalin SD till Finansminister Mikael Damberg S Skatter är nödvändiga för att finansiera det offentliga samhället. Eftersom resurserna är ändliga behöver man prioritera. Ett alternativ när resurserna inte räcker till det man vill prioritera är också att höja- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Olika kommunalskattesatser
Skriftlig fråga 2021/22:855 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2021/22:855 Olika kommunalskattesatser av Johnny Skalin SD till Finansminister Mikael Damberg S En stor del av den skatt privatpersoner betalar utgörs av kommunalskatt. Den skatteformen är förstås viktig för att finansiera den lokala kommunens verksamheter och välfärd. Men det är långt ifrån alltid den lokala verksamheten- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Hushållens skuldsättning och boprisutvecklingen
Skriftlig fråga 2021/22:854 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2021/22:854 Hushållens skuldsättning och boprisutvecklingen av Johnny Skalin SD till Finansminister Mikael Damberg S Hushållens skulder ökar snabbt. I slutet av juni 2021 uppgick svenskarnas skulder till över 5 000 miljarder kronor, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Det är en skuldsättning som ungefär- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Statsrådet Max Elger (S)
Höjd milersättning
Skriftlig fråga 2021/22:853 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2021/22:853 Höjd milersättning av Johnny Skalin SD till Finansminister Mikael Damberg S För privat bil i tjänsten ligger den skattefria milersättningen för närvarande på 18,50 kronor per mil. Det är samma nivå som för 15 år sedan. Ingen hänsyn har alltså tagits till inflationen, ökad bränsleskatt, inblandning av- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Finansminister Mikael Damberg (S)
Minskade vårdköer
Skriftlig fråga 2021/22:828 av Johnny Skalin (SD)
Fråga 2021/22:828 Minskade vårdköer av Johnny Skalin SD till Socialminister Lena Hallengren S Sverige har för närvarande lägst antal vårdplatser i hela EU. Det innebär att vårdpersonalen, även högt utbildade läkare, tvingas använda arbetstid till att inte bara bortprioritera patienter utan även till att leta sjukvårdsplatser- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)