Johnny Skalin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2021-01-05
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-18 – 2021-01-05
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Suppleant skatteutskottet 10-14 och 18-, konstitutionsutskottet 12-14, finansutskottet 12-18, civilutskottet 12-14, utrikesutskottet 12-18, arbetsmarknadsutskottet 12-18, justitieutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, socialutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, utbildningsutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13-14, näringsutskottet 13-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 17. Suppleant Utrikesnämnden 14-18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Överskattning av skatteintäkter
Interpellation 2020/21:703 av Johnny Skalin (SD)
Interpellation 2020/21:703 Överskattning av skatteintäkter av Johnny Skalin SD till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen utgår ifrån den gröna given inom Europapolitiken och bygger sin gröna skatteväxling inom den ekonomiska politiken. Innebörden och tanken med regeringens politik på området är att öka skatt- Inlämnad
- 2021-04-30
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)