Johnny Skalin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2021-01-05
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-18 – 2021-01-05
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Suppleant skatteutskottet 10-14 och 18-, konstitutionsutskottet 12-14, finansutskottet 12-18, civilutskottet 12-14, utrikesutskottet 12-18, arbetsmarknadsutskottet 12-18, justitieutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, socialutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, utbildningsutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13-14, näringsutskottet 13-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 17. Suppleant Utrikesnämnden 14-18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kriminalpolitisk partimotion
Motion 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:JuU12 2011/12:JuU15 2011/12:JuU7 2011/12:SfU10 2011/12:SkU1 2012/13:JuU10 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU2
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 32 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD12 Sammanfattning Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Massinvandringen och de många misslyckade- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU14 2011/12:SfU10 2011/12:SfU12 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Utgiftsområde 2 Samhälllsekonomi och finansförvaltning
Motion 2011/12:Fi308 av Johnny Skalin m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi308 av Johnny Skalin m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhälllsekonomi och finansförvaltning SD252 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 360 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 14 719- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Höständringsbudget för 2011
Motion 2011/12:Fi307 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi307 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Höständringsbudget för 2011 SD249 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag i förhållande till regeringens förslag enligt tabellen nedan. Tilläggsbudget för 2011 Avvikelse från regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2011/12:Fi306 av Johnny Skalin m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi306 av Johnny Skalin m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner SD275 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 4 470 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 89 545 000 000 kr.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2011/12:Sk430 av David Lång m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk430 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SD253 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 106 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 10 285 000 000 kr. Anslag Anslagsförändring- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
All politik handlar om prioriteringar
Motion 2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. SD All politik handlar om prioriteringar SD250 1 Oscar Sjöstedt 2011-11-01 15:07:44 Sammanfattning 1.1 Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt och socialt ansvarstagande parti. Partiets politik syftar primärt till att värna- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2 2011/12:FiU1 2011/12:FöU3 2011/12:JuU1 2011/12:KU15 2011/12:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Kulturpolitik
Motion 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kulturpolitik SD42 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kulturens roll i samhället 3 Kulturarvsfond 3 Kulturarvs-ROT 3 Nationell kulturkanon 4 Kyrkoantikvarisk ersättning 4 Kulturarvsbevarande uppdrag för radio och tv i allmänhetens- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU4 2011/12:KrU7 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag