Johnny Skalin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-01-25 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2021-01-05
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
EU-nämnden
- Ledamot
- 2012-01-18 – 2021-01-05
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Suppleant skatteutskottet 10-14 och 18-, konstitutionsutskottet 12-14, finansutskottet 12-18, civilutskottet 12-14, utrikesutskottet 12-18, arbetsmarknadsutskottet 12-18, justitieutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 13-14, socialutskottet 13-14, kulturutskottet 13-14, utbildningsutskottet 13-14, trafikutskottet 13-14, miljö- och jordbruksutskottet 13-14, näringsutskottet 13-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 17. Suppleant Utrikesnämnden 14-18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Betänkande 2014/15:UU10
Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlade om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 42, 155 minuter
- Justering
- 2015-05-19
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-06-03
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka satsningarna på humanitärt bistånd. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-11-25
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Budgetpropositionen för 2015
Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan- Inlämnad
- 2014-11-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Situationen för kristna i världen
Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Fredsprocessen i Mellanöstern
Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Västsahara
Motion 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra beslutet om att erkänna Västsahara med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 a i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning
Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Motion 2014/15:2956 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2956 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien
Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. SD De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU14 2014/15:UU2 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Myanmar (Burma)
Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. SD Myanmar Burma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar BurmaRiksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Innehållsförteckning på mat i restauranger
Motion 2014/15:1548 av Johnny Skalin (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1548 av Johnny Skalin SD Innehållsförteckning på mat i restauranger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tvingande skyldighet att informera om innehållet i maten på restauranger. Motivering När konsumenter köper- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statlig livsmedelskontroll
Motion 2014/15:1547 av Johnny Skalin (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1547 av Johnny Skalin SD Statlig livsmedelskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statlig livsmedelskontroll. Motivering Det kommunala självstyret är viktigt för att ge väljarna en mer nära makt att avgöra- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (land-use, land-use change and forestry, LULUCF)
Motion 2014/15:1546 av Johnny Skalin (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1546 av Johnny Skalin SD Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk land-use, land-use change and forestry, LULUCF Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om integrering av markanvändning, förändrad markanvändning- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändrat nämndemannasystem
Motion 2014/15:1545 av Johnny Skalin (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1545 av Johnny Skalin SD Förändrat nämndemannasystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned det politiskt tillsatta nämndemannasystemet till förmån för en allmän jury i kombination med jurister och domare.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag