Jonas Åkerlund (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Titel
- Begravningsentreprenör.
- Född år
- 1949
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-22
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-01-23
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2012-06-12 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-15. Suppleant näringsutskottet 10-13 och civilutskottet 14-. Suppleant riksdagens valberedning 12-14.
Föräldrar
Martin Åkerlund och Marianne Åkerlund, f. Ekman.
Anställningar
Begravningsentreprenör, eget företag.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot i Yttrandefrihetskommittén.