Jonas Andersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 289
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rinmangymnasiet, Eskilstuna, slutår 08. Fil.kand., statsvetenskap, Linköpings universitet 18.
Anställningar
Diverse anställningar under och efter gymnasietiden, bland annat feriearbete på Mälarsjukhuset, Landstinget Sörmland 07. Politisk sekreterare, Linköpings kommun 11–14 och 17–18.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot kulturutskottet 18–. Suppleant EU-nämnden 18–22.
Föräldrar
Läraren Peter Andersson och läraren Iréne Nyström, f. Svensson.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Linköpings tingsrätt 11–14. Ledamot, parlamentariska referensgruppen till Spelmarknadsutredningen 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 10–. Gruppledare, kommunfullmäktige 14–18. Ledamot, kommunstyrelsen 15–18. Regionfullmäktig, Region Östergötland 18–22 och ersättare 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokratisk Ungdom Östergötland 11–13. Suppleant, Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsstyrelse 11–12, 2:e vice förbundsordförande 12–14. Vice ordförande, Sverigedemokraterna Linköping 10–14, ordförande 14–23 och 2:e vice ordförande 23–. Styrelsesuppleant, Sverigedemokraterna Östergötland 10–11, ledamot 11–12 och vice ordförande 15–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 19– .
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Islamistiska aktörer i demokratijubileum
Interpellation 2020/21:748 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Interpellation 2020/21:748 Islamistiska aktörer i demokratijubileum av Jonas Andersson i Linghem SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Undertecknad ställde i slutet av april en skriftlig fråga till kultur- och demokratiministern 2020/21:2716 om problemet med att islamism har blivit ett inslag i regeringens- Inlämnad
- 2021-05-19
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Nya föreskrifter för mediestöd
Interpellation 2020/21:672 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Interpellation 2020/21:672 Nya föreskrifter för mediestöd av Jonas Andersson i Linghem SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP För några veckor sedan beslutade Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, om nya kontroversiella föreskrifter för mediestöd. De nya föreskrifterna har väckt debatt och blivit massivt- Inlämnad
- 2021-04-22
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Statsbidraget till etniska organisationer
Interpellation 2020/21:407 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Interpellation 2020/21:407 Statsbidraget till etniska organisationer av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Undertecknad har tidigare under innevarande riksmöte i en skriftlig fråga 2020/21:864 lyft upp problem som finns med att tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar- Inlämnad
- 2021-02-03
- Besvarare
- Statsrådet Märta Stenevi (MP)
Bidrag till extremism i civilsamhället
Interpellation 2020/21:202 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Interpellation 2020/21:202 Bidrag till extremism i civilsamhället av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Regeringen aviserade i mitten av november att man ska låta en särskild utredare se över flera frågor som ett led i att ta fram nya skarpare demokrativillkor för statsbidrag- Inlämnad
- 2020-11-30
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Myndigheters samverkan med islamistkopplade organisationer
Interpellation 2020/21:30 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Interpellation 2020/21:30 Myndigheters samverkan med islamistkopplade organisationer av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Statens medieråd har ett regeringsuppdrag att förstärka arbetet med att höja medie- och informationskunnigheten MIK hos befolkningen i Sverige. Genomförandet- Inlämnad
- 2020-09-29
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Indraget stöd till islamistkopplat studieförbund på kommunal nivå
Interpellation 2020/21:1 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Interpellation 2020/21:1 Indraget stöd till islamistkopplat studieförbund på kommunal nivå av Jonas Andersson i Linköping SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I september blev det känt att Göteborgs stad fattat beslut om att dra in det ekonomiska stöd som lokalt har utgått till det muslimska studieförbundet Ibn- Inlämnad
- 2020-09-08
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)