Jonas Andersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 289
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rinmangymnasiet, Eskilstuna, slutår 08. Fil.kand., statsvetenskap, Linköpings universitet 18.
Anställningar
Diverse anställningar under och efter gymnasietiden, bland annat feriearbete på Mälarsjukhuset, Landstinget Sörmland 07. Politisk sekreterare, Linköpings kommun 11–14 och 17–18.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot kulturutskottet 18–. Suppleant EU-nämnden 18–22.
Föräldrar
Läraren Peter Andersson och läraren Iréne Nyström, f. Svensson.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Linköpings tingsrätt 11–14. Ledamot, parlamentariska referensgruppen till Spelmarknadsutredningen 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 10–. Gruppledare, kommunfullmäktige 14–18. Ledamot, kommunstyrelsen 15–18. Regionfullmäktig, Region Östergötland 18–22 och ersättare 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokratisk Ungdom Östergötland 11–13. Suppleant, Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsstyrelse 11–12, 2:e vice förbundsordförande 12–14. Vice ordförande, Sverigedemokraterna Linköping 10–14, ordförande 14–23 och 2:e vice ordförande 23–. Styrelsesuppleant, Sverigedemokraterna Östergötland 10–11, ledamot 11–12 och vice ordförande 15–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 19– .
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rivning av kulturminnesskyddade byggnader
Skriftlig fråga 2018/19:777 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Fråga 2018/19:777 Rivning av kulturminnesskyddade byggnader av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Av 4 kap. 3 kulturmiljölagen framgår följande: Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras- Inlämnad
- 2019-06-13
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Tillkännagivanden inom filmpolitiken
Skriftlig fråga 2018/19:635 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Fråga 2018/19:635 Tillkännagivanden inom filmpolitiken av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Snart har hela tre år passerat sedan den 15 juni 2016 då riksdagen beslutade om den dåvarande regeringens framlagda filmproposition. Filmpolitiken upphörde, via beslut som då fattades,- Inlämnad
- 2019-05-09
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Undantag för spel på kredit
Skriftlig fråga 2018/19:419 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Fråga 2018/19:419 Undantag för spel på kredit av Jonas Andersson i Linköping SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Enligt spellagen är det inte tillåtet för licenshavare eller spelombud att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel. Dock får undantag göras från denna regel om aktören uppfyller vissa kriterier som- Inlämnad
- 2019-03-15
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Produktionsincitament för film i Sverige
Skriftlig fråga 2018/19:320 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Fråga 2018/19:320 Produktionsincitament för film i Sverige av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP I december 2017 släppte Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet en rapport som berör införandet av produktionsincitament för film i Sverige. I rapporten kommer man fram till- Inlämnad
- 2019-02-27
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)