Jonas Andersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 289
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rinmangymnasiet, Eskilstuna, slutår 08. Fil.kand., statsvetenskap, Linköpings universitet 18.
Anställningar
Diverse anställningar under och efter gymnasietiden, bland annat feriearbete på Mälarsjukhuset, Landstinget Sörmland 07. Politisk sekreterare, Linköpings kommun 11–14 och 17–18.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot kulturutskottet 18–. Suppleant EU-nämnden 18–22.
Föräldrar
Läraren Peter Andersson och läraren Iréne Nyström, f. Svensson.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Linköpings tingsrätt 11–14. Ledamot, parlamentariska referensgruppen till Spelmarknadsutredningen 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 10–. Gruppledare, kommunfullmäktige 14–18. Ledamot, kommunstyrelsen 15–18. Regionfullmäktig, Region Östergötland 18–22 och ersättare 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokratisk Ungdom Östergötland 11–13. Suppleant, Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsstyrelse 11–12, 2:e vice förbundsordförande 12–14. Vice ordförande, Sverigedemokraterna Linköping 10–14, ordförande 14–23 och 2:e vice ordförande 23–. Styrelsesuppleant, Sverigedemokraterna Östergötland 10–11, ledamot 11–12 och vice ordförande 15–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 19– .
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Interpellation 2019/20:411 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Interpellation 2019/20:411 Bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF är en myndighet som bland annat arbetar med att ge bidrag till föreningsliv i Sverige.- Inlämnad
- 2020-05-29
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Svensk filmindustri
Interpellation 2019/20:279 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Interpellation 2019/20:279 Svensk filmindustri av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Sedan den 1 januari 2017 har Sverige en ny helstatlig filmpolitik i stället för det tidigare filmavtalet som gemensamt finansierades av staten och filmbranschen. Den nya politiska inriktningen- Inlämnad
- 2020-01-22
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Statsbidrag till islamism via Folkbildningsrådet
Interpellation 2019/20:126 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Interpellation 2019/20:126 Statsbidrag till islamism via Folkbildningsrådet av Jonas Andersson i Linköping SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd är ett av flera studieförbund som erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet. Ibn Rushd erhåller också bidrag via många kommuner- Inlämnad
- 2019-11-13
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)