Jonas Andersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 289
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rinmangymnasiet, Eskilstuna, slutår 08. Fil.kand., statsvetenskap, Linköpings universitet 18.
Anställningar
Diverse anställningar under och efter gymnasietiden, bland annat feriearbete på Mälarsjukhuset, Landstinget Sörmland 07. Politisk sekreterare, Linköpings kommun 11–14 och 17–18.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot kulturutskottet 18–. Suppleant EU-nämnden 18–22.
Föräldrar
Läraren Peter Andersson och läraren Iréne Nyström, f. Svensson.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Linköpings tingsrätt 11–14. Ledamot, parlamentariska referensgruppen till Spelmarknadsutredningen 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 10–. Gruppledare, kommunfullmäktige 14–18. Ledamot, kommunstyrelsen 15–18. Regionfullmäktig, Region Östergötland 18–22 och ersättare 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokratisk Ungdom Östergötland 11–13. Suppleant, Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsstyrelse 11–12, 2:e vice förbundsordförande 12–14. Vice ordförande, Sverigedemokraterna Linköping 10–14, ordförande 14–23 och 2:e vice ordförande 23–. Styrelsesuppleant, Sverigedemokraterna Östergötland 10–11, ledamot 11–12 och vice ordförande 15–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 19– .