Jonas Gunnarsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län
- Titel
- Personlig assistent.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-01-22 – 2018-09-24
- Ledig
- 2017-08-02 – 2018-01-21
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-08-01
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-03-06 – 2018-06-08
- Suppleant
- 2013-06-17 – 2014-10-07
Europarådets svenska delegation
- Ordförande
- 2014-11-05 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2014-11-05
- Suppleant
- 2011-05-12 – 2014-11-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-14, EU-nämnden 13-14 och civilutskottet 14-. Ordförande Europarådets svenska delegation 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 11-14.
Föräldrar
Snickaren/musikern Mats Gunnarsson och distriktssköterskan Inga-Lill Gunnarsson, f. Jönsson.
Utbildning
Folkhögskola, Axvall, slutår 01.
Anställningar
Personlig assistent, Stockholm 01. Ombudsman, SSU Värmland, Karlstad 02. Personlig assistent/omsorgsarbetare, Hammarö 02-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hammarö 03-10, 2:e vice ordförande 10-. Ersättare, valberedningen 06, 07-10. Vice ordförande, kommunstyrelsen, Hammarö 04-10, ledamot 04. Vice ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott 03-10. Ordförande, servicenämnden 07-10. Ledamot, bildningsnämnden 03-06, vice ordförande 07-08. Ersättare, landstingsfullmäktige, Värmlands Läns Landsting, Centrala valkretsen 02-10, serviceutskottet 02-06. Ledamot, demokratiberedningen 03-06. Ersättare, landstingsstyrelsen 02-06. Ersättare, regionfullmäktige, Värmland 03-10. Ledamot, Direktionen för Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 05-06, 07-10. Ersättare, Krisledningsnämnden för Karlstadsregionen 06 och 07-10.
Bostadsort
Skoghall
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Omhändertagna svenska barn i Norge
Interpellation 2013/14:245 av Gunnarsson, Jonas (S)
den 24 januari Interpellation 2013/14:245 Omhändertagna svenska barn i Norge av Jonas Gunnarsson S till statsrådet Maria Larsson KD Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till statsrådet avseende tvångsomhändertagna barn i Norge. Svaret från statsrådet var i mångt och mycket svepande och kanske det man kan- Inlämnad
- 2014-01-24
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Diskriminering av hbt-personer i arbetslivet
Interpellation 2013/14:104 av Gunnarsson, Jonas (S)
den 8 november Interpellation 2013/14:104 Diskriminering av hbt-personer i arbetslivet av Jonas Gunnarsson S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Kampen för hbt-personers rättigheter har framgångsrikt drivits av progressiva krafter i Sverige, men ännu återstår ett betydande arbete. Enligt en EU-rapport- Inlämnad
- 2013-11-08
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Vänerns stränder
Interpellation 2012/13:464 av Gunnarsson, Jonas (S)
den 30 maj Interpellation 2012/13:464 Vänerns stränder av Jonas Gunnarsson S till miljöminister Lena Ek C Vänerns känsliga strandängar och stränder håller på att försvinna på grund av den ökande tillväxten av sly och vass vilket minskar den biologiska mångfalden. Regleringen av vattenståndet medför minskade variationer- Inlämnad
- 2013-05-30
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Bostäder åt unga
Interpellation 2012/13:61 av Gunnarsson, Jonas (S)
den 25 oktober Interpellation 2012/13:61 Bostäder åt unga av Jonas Gunnarsson S till statsrådet Stefan Attefall KD Att unga får allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden är ett välkänt faktum. Särskilt i våra större städer och på universitetsorter, men också på mindre orter, ökar bristen på sådana lägenheter- Inlämnad
- 2012-10-25
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Föräldraskap vid assisterad befruktning
Interpellation 2010/11:314 av Gunnarsson, Jonas (S)
den 7 april Interpellation 2010/11:314 Föräldraskap vid assisterad befruktning av Jonas Gunnarsson S till justitieminister Beatrice Ask M Sverige är ett land i dag där alla säger sig sätta barnens rätt främst. En central fråga för att klara barns rätt och välfärd är att garantera goda och trygga uppväxtförhållanden.- Inlämnad
- 2011-04-07
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kärnkraftsbolagens betalningsansvar
Interpellation 2010/11:276 av Johansson, Ann-Kristine (S)
den 17 mars Interpellation 2010/11:276 Kärnkraftsbolagens betalningsansvar av Ann-Kristine Johansson S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Medieuppgifter gör gällande att kärnkraftsolyckorna i Japan endast till en liten del täcks av försäkringsbolag. För den absoluta majoriteten av sanerings- och uppbyggnadskostnaderna- Inlämnad
- 2011-03-17
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Utökat skadeståndsansvar för kärnkraften
Interpellation 2010/11:301 av Gunnarsson, Jonas (S)
den 1 april Interpellation 2010/11:301 Utökat skadeståndsansvar för kärnkraften av Jonas Gunnarsson S till miljöminister Andreas Carlgren C Tidigare har jag ställt en skriftlig fråga till miljöministern angående utökat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolycka. Svaret öppnade för fler frågor än den besvarade. Miljöministern- Inlämnad
- 2011-04-01
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)