Jonas Millard (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Datatekniker.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2019-01-31
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-22
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-31
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2019-01-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot konstitutionsutskottet 15-. Suppleant konstitutionsutskottet 14-15, civilutskottet 14-18, EU-nämnden 15- och utrikesutskottet 18-. Suppleant riksdagens valberedning 14-.
Föräldrar
Snickaren Christer Bergfeldt.
Utbildning
Gymnasieskola, Örebro, slutår 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Integritetskommittén.
Kommunala uppdrag
Landstingsråd, Örebro läns landsting 10. Kommunalråd, Örebro kommun 11-14.