Jonas Sjöstedt (V)
Europaparlamentariker
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- Skribent.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-11-03
Vänsterpartiet
- Partiledare
- 2012-01-06 – 2020-10-30
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2009-07-14
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-11
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-11
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2020-11-03
- Suppleant
- 2012-01-26 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-25
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-14 – 2020-11-03
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-14 – 2020-11-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-03-20 – 2012-09-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot EU-nämnden 10-12. Suppleant utrikesutskottet 10-12, trafikutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Ledamot krigsdelegationen 12- och Utrikesnämnden 12-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12-. Ledamot Europaparlamentet 95-09. Partiledare Vänsterpartiet 12-.
Föräldrar
Ingenjören/läraren Tor Sjöstedt och läkaren Ingrid Dahlström.
Utbildning
Gymnasieskola (tvåårig), Luleå 85.
Anställningar
Metallarbetare, Volvo Lastvagnar, Umeå.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande i Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet 08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Umeå kommun 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partiledare, Vänsterpartiet 12-.
Litteratur
Masthugget, Moskva, Madrid - intervjubok (09). Sammanflöden - kriminalroman (09). Sahara - kriminalroman (10) och Spanska brev - kriminalroman (10).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020
Motion 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Propositionens innehåll 4Inledning 5Internationella samarbeten 6Nato 7Allmän värnplikt- Inlämnad
- 2015-05-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2014/15:FöU11 2014/15:UFöU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Sveriges och Finlands transportförbindelse i Kvarken
Interpellation 2014/15:438 av Jonas Sjöstedt (V)
Interpellation 2014/15:438 Sveriges och Finlands transportförbindelse i Kvarken av Jonas Sjöstedt V till Statsrådet Anna Johansson S Transporter och kommunikation mellan Sverige och Finland över Kvarken har pågått i många år. Reguljär trafik året runt har funnits i mer än 50 år. För både näringsliv och samhälle i övrigt- Inlämnad
- 2015-03-24
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Ratificering av ILO-konvention 169
Interpellation 2014/15:427 av Mia Sydow Mölleby (V)
Interpellation 2014/15:427 Ratificering av ILO-konvention 169 av Mia Sydow Mölleby V till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP ILO:s International Labour Organization konvention nr 169 innehåller ett antal bestämmelser och åtaganden till skydd för ursprungsfolken. Ett grundläggande krav, enligt konventionen,- Inlämnad
- 2015-03-20
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland
Interpellation 2014/15:332 av Jens Holm (V)
Interpellation 2014/15:332 Försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland av Jens Holm V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under 1990-talet expanderade Vattenfall kraftigt utomlands, bland annat i Tyskland där man genom uppköp blev ägare till fyra kraftverk som använder brunkol som bränsle.- Inlämnad
- 2015-02-25
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling
Interpellation 2014/15:271 av Jonas Sjöstedt (V)
Interpellation 2014/15:271 Anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling av Jonas Sjöstedt V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I Region Östergötland ska delar av busstrafiken upphandlas på nytt. Minst 300 chaufförer är direkt berörda av denna upphandling. Samtliga chaufförer kommer nu att- Inlämnad
- 2015-02-06
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Vattenfalls skadeståndskrav på Tyskland
Interpellation 2014/15:53 av Jonas Sjöstedt (V)
Interpellation 2014/15:53 Vattenfalls skadeståndskrav på Tyskland av Jonas Sjöstedt V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Statliga Vattenfall kräver ett skadestånd på motsvarande 43 miljarder kronor av Tyskland för att landet vill avveckla kärnkraften. Det är orimligt att ett statligt svenskt företag- Inlämnad
- 2014-10-16
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Bygget av Norrbotniabanan
Interpellation 2014/15:71 av Jonas Sjöstedt (V)
Interpellation 2014/15:71 Bygget av Norrbotniabanan av Jonas Sjöstedt V till Statsrådet Anna Johansson S Norrbotniabanan är en avgörande investering för utvecklingen av övre Norrland. En kustjärnväg mellan Umeå och Luleå innebär att även denna del av landet får moderna järnvägstransporter. Det har stor betydelse för den- Inlämnad
- 2014-10-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Frigivande av Dawit Isaak
Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C)
Motion till riksdagen 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. M, V, FP, KD, C Frigivande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 13 år men- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Apoteket
Motion 2014/15:846 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:846 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Apoteket 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Patientsäkerhet, kompetens och apotekens personal 5Apoteket AB 5.1Läkemedelspriserna 5.2Distribution till öppenvårdsapotek 6Insyn i apotekens brister och- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Ekonomisk trygghet och förbättrad rehabilitering vid sjukdom
Motion 2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:845 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Ekonomisk trygghet och förbättrad rehabilitering vid sjukdom 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3En urholkad sjukförsäkring 3.1Debatten om sjukskrivningarna 3.2Starka trygghetssystem måste vara generella 3.3Många- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik
Motion 2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Samhällsnytta före avreglering av järnväg och kollektivtrafik 4Mer demokrati, mindre avregleringar 5Ökad konkurrens leder inte till lägre- Inlämnad
- 2014-11-03
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU4 2014/15:TU13 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
Skattefusk, svartjobb och social dumpning
Motion 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Skattefusk, svartjobb och social dumpning 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning 5Stoppa läckaget från välfärden 6Individuell redovisning- Inlämnad
- 2014-11-03
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4 2014/15:SfU13 2014/15:SkU17 2014/15:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Några kulturfrågor
Motion 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Några kulturfrågor 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Feministisk strategi 5Kulturlöftet ett gemensamt ansvar för konst och kultur 6Film för alla 6.1Digital bio och den svenska filmens kulturarv 7Satsning- Inlämnad
- 2014-11-03
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU10 2014/15:KrU2 2014/15:KrU3 2014/15:KrU7 2014/15:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,
En ny bostadspolitik
Motion 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En ny bostadspolitik 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Sverige behöver en ny bostadspolitik 4Bygg bort bostadsbristen 4.1Minst hälften av nyproduktionen bör vara hyresrätter 4.2Det behövs ett statligt investeringsstöd- Inlämnad
- 2014-10-30
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2015/16:CU14 2015/16:CU15
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
En skola att lita på
Motion 2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En skola att lita på 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra skolvalet i grundskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2014-10-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11 2014/15:UbU9 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag