Jonas Sjöstedt (V)
Europaparlamentariker
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- Skribent.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-11-03
Vänsterpartiet
- Partiledare
- 2012-01-06 – 2020-10-30
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2009-07-14
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-11
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-11
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2020-11-03
- Suppleant
- 2012-01-26 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-25
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-14 – 2020-11-03
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-14 – 2020-11-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-03-20 – 2012-09-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot EU-nämnden 10-12. Suppleant utrikesutskottet 10-12, trafikutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Ledamot krigsdelegationen 12- och Utrikesnämnden 12-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12-. Ledamot Europaparlamentet 95-09. Partiledare Vänsterpartiet 12-.
Föräldrar
Ingenjören/läraren Tor Sjöstedt och läkaren Ingrid Dahlström.
Utbildning
Gymnasieskola (tvåårig), Luleå 85.
Anställningar
Metallarbetare, Volvo Lastvagnar, Umeå.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande i Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet 08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Umeå kommun 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partiledare, Vänsterpartiet 12-.
Litteratur
Masthugget, Moskva, Madrid - intervjubok (09). Sammanflöden - kriminalroman (09). Sahara - kriminalroman (10) och Spanska brev - kriminalroman (10).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands – statens inköp av utsläppskrediter
Motion 2010/11:V1 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2010/11:V1 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands statens inköp av utsläppskrediter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2011-09-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Miljöskatt på flyget och energiskattedirektivet
Interpellation 2010/11:394 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 18 maj Interpellation 2010/11:394 Miljöskatt på flyget och energiskattedirektivet av Jonas Sjöstedt V till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Det pågår för tillfället en översyn av EU:s energiskattedirektiv. Det kommer troligen att bli flera ändringar inom en rad områden. Dock verkar EU-kommissionen inte- Inlämnad
- 2011-05-18
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2010/11:152 Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle
Motion 2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:152 Införande av hållbarhetsbesked i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2011-06-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Upprättelse för internerade i arbetskompanier
Skriftlig fråga 2010/11:611 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 21 juni Fråga 2010/11:611 Upprättelse för internerade i arbetskompanier av Jonas Sjöstedt V till statsminister Fredrik Reinfeldt M Under andra världskriget internerades flera hundra svenska värnpliktiga i särskilda arbetskompanier. De internerade upplevde oftast själva att de hade berövats sin frihet på politisk- Inlämnad
- 2011-06-21
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige
Skriftlig fråga 2010/11:610 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 21 juni Fråga 2010/11:610 EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige av Jonas Sjöstedt V till närings- och energiminister Maud Olofsson C I en debatt i riksdagen har näringsministern hävdat att Sverige ensamt bestämmer över nyttjandet över våra urantillgångar. Detta är dock omtvistat med tanke på att Sverige- Inlämnad
- 2011-06-21
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
EU:s politik angående Marockos ockupation av Västsahara
Skriftlig fråga 2010/11:609 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 21 juni Fråga 2010/11:609 EU:s politik angående Marockos ockupation av Västsahara av Jonas Sjöstedt V till utrikesminister Carl Bildt M I den spanska dagstidningen Canarias 7 har EU:s representant i utrikesfrågor, Ashton, uttalat sig om Marockos ockupation av Västsahara. Uttalandena från Ashton kan inte tolkas- Inlämnad
- 2011-06-21
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Åtgärder mot viss skatteplanering
Skriftlig fråga 2010/11:608 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 21 juni Fråga 2010/11:608 Åtgärder mot viss skatteplanering av Jonas Sjöstedt V till finansminister Anders Borg M Arlandabanan drivs av en privat ägare. Bolaget subventioneras i praktiken av skattebetalarna genom att Riksgälden betalar räntan på ett lån som togs när banan byggdes. Samtidigt ägnar sig det riskkapitalbolag- Inlämnad
- 2011-06-21
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Öppenhet i EU:s jordbruksstöd
Interpellation 2010/11:407 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 19 maj Interpellation 2010/11:407 Öppenhet i EU:s jordbruksstöd av Jonas Sjöstedt V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Europeiska unionens budget 2010 uppgick till 1 266 miljarder. EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik utgör nästan hälften av den totala budgeten, eller ca 570 miljarder kronor i budgeten- Inlämnad
- 2011-05-19
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
EU:s budget och informationskampanjer
Interpellation 2010/11:423 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 20 maj Interpellation 2010/11:423 EU:s budget och informationskampanjer av Jonas Sjöstedt V till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Europeiska kommissionen presenterade nyligen sitt utkast till budget för 2012. Föga förvånande är det en budget som även i kristider ökar och man kan utgå ifrån att förslaget kommer- Inlämnad
- 2011-05-20
- Besvarare
- Birgitta Ohlsson (FP)
med anledning av prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Motion 2010/11:U19 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2010/11:U19 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen V033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i- Inlämnad
- 2011-06-13
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillstånd för uranbrytning
Interpellation 2010/11:403 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 19 maj Interpellation 2010/11:403 Tillstånd för uranbrytning av Jonas Sjöstedt V till närings- och energiminister Maud Olofsson C Det råder stor oklarhet om regeringens hållning till uranbrytning i Sverige. Företrädare för olika regeringspartiet har uttalat sig motstridigt i frågan. För att få bryta uran i Sverige- Inlämnad
- 2011-05-19
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Arlanda flygplats utsläppstak
Interpellation 2010/11:392 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 16 maj Interpellation 2010/11:392 Arlanda flygplats utsläppstak av Jonas Sjöstedt V till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Arlanda flygplats har i dag stora problem med för höga utsläpp av koldioxid. Utsläppen hotar att överskrida flygplatsens eget utsläppstak. Hälften av utsläppen kommer från marktransporterna- Inlämnad
- 2011-05-16
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Flygförbindelsen Östersund-Umeå och tillgång till specialistsjukvård
Interpellation 2010/11:386 av Nordén, Marie (S)
den 13 maj Interpellation 2010/11:386 Flygförbindelsen ÖstersundUmeå och tillgång till specialistsjukvård av Marie Nordén S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I vårpropositionen föreslår regeringen att staten ska slippa ansvaret att köpa upp flygsträckan mellan Östersund och Umeå. Riksdagen beslutade 1980- Inlämnad
- 2011-05-13
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. V Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt V031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar i utlänningslagen- Inlämnad
- 2011-05-18
- Förslag
- 2
Valet till FN:s säkerhetsråd
Interpellation 2010/11:371 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 12 maj Interpellation 2010/11:371 Valet till FN:s säkerhetsråd av Jonas Sjöstedt V till utrikesminister Carl Bildt M I oktober kommer FN:s generalförsamling att välja fem, icke-permanenta, medlemmar för en tvåårsperiod till FN:s säkerhetsråd. Afrika har två platser som för närvarande innehas av Gabon och Nigeria.- Inlämnad
- 2011-05-12
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Stimulans av bilpooler
Interpellation 2010/11:296 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 29 mars Interpellation 2010/11:296 Stimulans av bilpooler av Jonas Sjöstedt V till finansminister Anders Borg M Olika former av bilpooler, som bilkooperativ, utgör ett viktigt och växande alternativ för många som inte vill äga en egen bil men ändå kunna få tillgång till en bil när det behövs. Inom bilkooperativen- Inlämnad
- 2011-03-29
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg
Motion 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg V030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett- Inlämnad
- 2011-05-13
- Förslag
- 1
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi10 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition v029 1 Sammanfattning För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en politik för ökad kvalitet i välfärden,- Inlämnad
- 2011-05-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20 2010/11:KU32
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
Motion 2010/11:U15 av Bodil Ceballos m.fl. (MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:U15 av Bodil Ceballos m.fl. MP, V med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel MP025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt principiellt förbud mot utförsel av- Inlämnad
- 2011-04-28
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag