Jonny Cato (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 331
- Titel
- Student.
- Född år
- 1994
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- jonny.cato@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Centerpartiet
- Andre vice gruppledare
- 2024-01-01 – 2024-05-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-10-23 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2019-03-29 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 18–22, socialförsäkringsutskottet 18– och kulturutskottet 19–22. Ledamot valberedningen 22–.
Föräldrar
Tulltjänstemannen Lars Hansson och färdtjänsthandläggaren Lisbeth Cato Hall, f. Cato.
Utbildning
Johannes Hedberggymnasiet, Helsingborg, slutår 13. Strategisk kommunikation, Lunds universitet 13–14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 14–19. Ledamot, kommunstyrelsen 14–18. Ordförande, vård och omsorgsnämnden 17–18.