Jörgen Berglund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 275
- Titel
- Officer.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 49
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ordförande
- 2022-09-26 –
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2022-12-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-09-17 –
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
Anställningar
Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.