Jörgen Berglund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 275
- Titel
- Officer.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 49
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ordförande
- 2022-09-26 –
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2022-12-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-09-17 –
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
Anställningar
Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kostnader för ERTMS
Interpellation 2020/21:875 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:875 Kostnader för ERTMS av Jörgen Berglund M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafiksignalsystemet ERTMS för järnväg är en europeisk standard som Sverige har förbundit sig att införa. Botniabanan var den första sträcka som ERTMS infördes på, och fortfarande är det bara i norra Sverige- Inlämnad
- 2021-08-18
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Dubbelspår Härnösand-Sundsvall-Gävle
Interpellation 2020/21:782 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:782 Dubbelspår HärnösandSundsvallGävle av Jörgen Berglund M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sveriges längsta flaskhals på järnvägen finns mellan Gävle och Sundsvall. Ostkustbanan är i dag enkelspårig och krokig vilket gör att restiden för passagerare och gods tar längre tid än vad som skulle- Inlämnad
- 2021-05-28
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Prioritering av dubbelspårig ostkustbana
Interpellation 2020/21:790 av Viktor Wärnick (M)
Interpellation 2020/21:790 Prioritering av dubbelspårig ostkustbana av Viktor Wärnick M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sverige behöver en ny ostkustbana som är dubbelspårig. Järnvägsbanan längs ostkusten är bland de mest trafikerade enkelspåriga järnvägarna i landet och är i skriande behov av en kapacitetsutbyggnad.- Inlämnad
- 2021-06-01
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Konsekvenserna av reduktionsplikt i drivmedel
Interpellation 2020/21:601 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:601 Konsekvenserna av reduktionsplikt i drivmedel av Jörgen Berglund M till Statsrådet Anders Ygeman S I vår ska kraven på att mer förnybart bränsle ska blandas in i diesel och bensin öka. Detta är i grund och botten ett bra förslag om vi ska kunna nå klimatmålen. Det kommer emellertid att ställa- Inlämnad
- 2021-03-25
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Tillväxt och ökad operativ militär förmåga
Interpellation 2020/21:600 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:600 Tillväxt och ökad operativ militär förmåga av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige ska stärka sin försvarsförmåga både civilt och militärt. Bakgrunden är det försämrade omvärldsläget. Riksdagen har nyligen fattat beslut om en totalförsvarsproposition där försvaret- Inlämnad
- 2021-03-25
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Genomförandet av försvarsbeslutet
Interpellation 2020/21:336 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2020/21:336 Genomförandet av försvarsbeslutet av Daniel Bäckström C till Försvarsminister Peter Hultqvist S Knappt hade riksdagens beslut om totalförsvarspropositionen 20212025 med fastslagen grund- och krigsorganisation börjat gälla förrän ÖB Micael Bydén i en intervju i SvD den 10 januari uttalar att- Inlämnad
- 2021-01-20
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra
Interpellation 2020/21:328 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:328 Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I den nyligen beslutade totalförsvarspropositionen för 20212025 finns det väldigt lite skrivet om reservofficerare och hur möjligheterna ska bli bättre för dem att kunna tjänstgöra.- Inlämnad
- 2021-01-19
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Hastighetssänkning på E14
Interpellation 2020/21:125 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:125 Hastighetssänkning på E14 av Jörgen Berglund M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Europaväg 14, eller E14, förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för bland annat turisttrafiken till och från fjällområdet och ingår i det av EU utpekade transeuropeiska- Inlämnad
- 2020-11-12
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Ändringar i miljöbalken
Interpellation 2020/21:19 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:19 Ändringar i miljöbalken av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Försvarsmakten har hemställt att regeringen ändrar miljöprövningsförordningen 2013:251 på så sätt att lagring och hantering av drivmedel och andra kemiska produkter som bedrivs av Försvarsmakten endast- Inlämnad
- 2020-09-18
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)