Jörgen Berglund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 275
- Titel
- Officer.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 49
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ordförande
- 2022-09-26 –
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2022-12-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-09-17 –
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
Anställningar
Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Antalet skolbränder i Sverige
Skriftlig fråga 2020/21:1555 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:1555 Antalet skolbränder i Sverige av Jörgen Berglund M till Statsrådet Mikael Damberg S Enligt statistik som tidningen Bulletin tagit fram har Sverige tre gånger så många skolbränder som Norge och Finland per capita. Sett under ett år brinner det i en till två skolor varje dag i Sverige. Enligt uppgifter- Inlämnad
- 2021-01-29
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Lärdomar från Israel avseende vaccinationer
Skriftlig fråga 2020/21:1533 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:1533 Lärdomar från Israel avseende vaccinationer av Jörgen Berglund M till Socialminister Lena Hallengren S Den pågående pandemin har slagit hårt mot Sverige och hela världen. Människoliv har gått till spillo framför allt bland våra äldre. Företag går i konkurs och arbetslösheten stiger. Vi står fortfarande- Inlämnad
- 2021-01-28
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Sveriges stöd till Rysslands demokratirörelse
Skriftlig fråga 2020/21:1530 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:1530 Sveriges stöd till Rysslands demokratirörelse av Jörgen Berglund M till Utrikesminister Ann Linde S Efter Sovjetunionens och kommunismens fall gick Ryssland under några år i en försiktigt positiv riktning gällande demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Tyvärr har den riktningen brutits med Vladimir- Inlämnad
- 2021-01-28
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Ny järnväg längs Norrlandskusten
Skriftlig fråga 2020/21:1429 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:1429 Ny järnväg längs Norrlandskusten av Jörgen Berglund M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Hela Sverige ska leva är en gammal och sliten paroll men ändå både ett riktigt och viktigt mål. Det svenska näringslivet gör sitt för att hela Sverige ska leva och parollen ska bli verklighet. Nu måste regeringen- Inlämnad
- 2021-01-22
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Fler poliser i hela landet
Skriftlig fråga 2020/21:1338 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:1338 Fler poliser i hela landet av Jörgen Berglund M till Statsrådet Mikael Damberg S Att det finns ett uttalat mål om fler poliser är bra, för det behövs verkligen. Samtidigt är det så att om inte mål och medel går hand i hand är det svårt att uppnå målen. Att det finns fler platser på polisutbildningen- Inlämnad
- 2021-01-19
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
SAS och inhyrning av piloter från Irland
Skriftlig fråga 2020/21:1286 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:1286 SAS och inhyrning av piloter från Irland av Jörgen Berglund M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Pandemin har slagit hårt mot Sverige och världen. Människoliv har spillts, företag går i konkurs och människor hamnar i arbetslöshet. Moderaterna har i Sveriges riksdag jobbat hårt för och fått igenom- Inlämnad
- 2021-01-15
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Vaccinationer på apotek
Skriftlig fråga 2020/21:1284 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:1284 Vaccinationer på apotek av Jörgen Berglund M till Socialminister Lena Hallengren S Den pågående pandemin har slagit hårt mot Sverige och hela världen. Människoliv har gått till spillo, framför allt bland våra äldre, företag går i konkurs och arbetslösheten stiger. Vi står fortfarande mitt i pandemin,- Inlämnad
- 2021-01-15
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges samarbete med Finland och samarbetet inom Norden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2021-01-15
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2020/21:3815 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3815 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra mer omfattande signalspaning och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2021-01-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mobiltäckning i hela landet
Skriftlig fråga 2020/21:902 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:902 Mobiltäckning i hela landet av Jörgen Berglund M till Statsrådet Anders Ygeman S En av förutsättningarna för att människor och företag ska kunna bo och utvecklas i hela Sverige är att det finns ett pålitligt och heltäckande mobilnät. I Sverige är det i dag svårt att vara en del av samhället om man som- Inlämnad
- 2020-12-08
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Synliggjorda arbetsgivaravgifter
Skriftlig fråga 2020/21:884 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:884 Synliggjorda arbetsgivaravgifter av Jörgen Berglund M till Statsrådet Lena Micko S Arbetsgivaravgifter betalas å löntagarnas vägnar av deras respektive arbetsgivare. En stor del av löntagarna är omedvetna om de olika avgifterna och framför allt om deras storlek. Att den ytterligare del som företagarna- Inlämnad
- 2020-12-04
- Besvarare
- Statsrådet Lena Micko (S)
Juristutbildning vid Mittuniversitetet
Skriftlig fråga 2020/21:879 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:879 Juristutbildning vid Mittuniversitetet av Jörgen Berglund M till Statsrådet Matilda Ernkrans S Sveriges universitet och högskolor bidrar i högsta grad till Sveriges möjligheter att konkurrera globalt med kunskap och innovationer. Universiteten och högskolorna runt om i Sverige bidrar också med regional- Inlämnad
- 2020-12-04
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Införande av tjänstemannaansvar
Skriftlig fråga 2020/21:874 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:874 Införande av tjänstemannaansvar av Jörgen Berglund M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 18 april 2018 uppmanade en enig riksdag regeringen att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel betänkande 2017/18:KU37 det som i dagligt tal brukar kallas- Inlämnad
- 2020-12-04
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Hastighetssänkning på E14
Interpellation 2020/21:125 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:125 Hastighetssänkning på E14 av Jörgen Berglund M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Europaväg 14, eller E14, förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för bland annat turisttrafiken till och från fjällområdet och ingår i det av EU utpekade transeuropeiska- Inlämnad
- 2020-11-12
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Havsbaserad vindkraft
Skriftlig fråga 2020/21:640 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:640 Havsbaserad vindkraft av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Omställningen till ett fossilfritt energisystem i Sverige är viktigt ur ett klimatperspektiv men också ur ett försörjningsperspektiv. Ju mindre beroende vi är av energi från utlandet, desto större blir vår uthållighet- Inlämnad
- 2020-11-20
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Ett stärkt efterlevandeskydd
Skriftlig fråga 2020/21:527 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2020/21:527 Ett stärkt efterlevandeskydd av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Personal inom räddningstjänst, polis och Försvarsmakten löser samhällsviktiga insatser dygnet runt, året runt. De rycker in när det uppstår tillbud och olyckor i form av eldsvådor, trafikolyckor, skogsbränder, översvämningar- Inlämnad
- 2020-11-16
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Ändringar i miljöbalken
Interpellation 2020/21:19 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2020/21:19 Ändringar i miljöbalken av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Försvarsmakten har hemställt att regeringen ändrar miljöprövningsförordningen 2013:251 på så sätt att lagring och hantering av drivmedel och andra kemiska produkter som bedrivs av Försvarsmakten endast- Inlämnad
- 2020-09-18
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025
Motion 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om långsiktiga planeringsramar för försvarsbeslutsperioden 20262030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2020-10-30
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3745 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering ska följa- Inlämnad
- 2020-10-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2020/21:3742 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3742 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det fortsatta svenska deltagandet i insatsen bör vara avhängigt den- Inlämnad
- 2020-10-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag