Jörgen Berglund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 275
- Titel
- Officer.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 49
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ordförande
- 2022-09-26 –
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2022-12-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-09-17 –
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
Anställningar
Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stärkt civilt försvar och krisberedskap
Motion 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. M Stärkt civilt försvar och krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en analys av civilpliktens utformning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU14 2020/21:FöU4 2020/21:FöU7 2020/21:MJU18 2020/21:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,
Sveriges förmåga att stå emot hybridhot
Motion 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. M Sveriges förmåga att stå emot hybridhot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sammanhållen krislagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:FöU5 2020/21:FöU7 2020/21:FöU8 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:KU1
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,
Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid
Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. M Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU7 2020/21:TU4 2020/21:UFöU4 2020/21:UU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Ett starkt svenskt försvar
Motion 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. M Ett starkt svenskt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökade incitament för GSS/K och GSS/T och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värnplikten- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,
Cybersäkerhet och cyberförsvar
Motion 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. M Cybersäkerhet och cyberförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bred utredning om cybersäkerhet som underlag för en svensk cybersäkerhetsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:FöU6 2020/21:JuU29 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
Materiel, forskning och industri
Motion 2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. M Materiel, forskning och industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stark försvarsindustri i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4 2020/21:UU9
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst
Motion 2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av räddningstjänstens organisation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen avslår- Inlämnad
- 2020-09-16
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,