Jörgen Berglund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 275
- Titel
- Officer.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 49
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ordförande
- 2022-09-26 –
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2022-12-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-09-17 –
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
Anställningar
Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar
Interpellation 2019/20:475 av Johan Hedin (C)
Interpellation 2019/20:475 Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar av Johan Hedin C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I slutet av augusti stoppade och kontrollerade unga maskerade män bilar som körde in i och ut ur stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg. Vägspärrarna upprättades för att- Inlämnad
- 2020-09-03
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet
Interpellation 2019/20:275 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2019/20:275 Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I Bottenhavet någonstans mellan Sundsvall och Gotland ligger över 23 000 tunnor som beräknas innehålla närmare 9 ton kvicksilver. Ingen vet exakt var alla tunnor ligger då endast en liten- Inlämnad
- 2020-01-21
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland
Interpellation 2019/20:268 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2019/20:268 23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland av Lars Beckman M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Mätningar med sonarteknik som Sveriges geologiska undersökning, SGU, har gjort visar att tunnor dumpades på väg ut till det bestämda dumpningsområdet. Bara 3 500 tunnor- Inlämnad
- 2020-01-17
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Gifttunnor i Bottenhavet
Interpellation 2019/20:40 av Jörgen Berglund (M)
Interpellation 2019/20:40 Gifttunnor i Bottenhavet av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I Bottenhavet utanför bland annat Sundsvall finns stora mängder gifttunnor dumpade. På 1950- och 1960-talet dumpades ca 23 000 tunnor innehållande bland annat kvicksilverhaltig katalysatormassa i havet- Inlämnad
- 2019-10-11
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Den ökande arbetslösheten
Interpellation 2019/20:23 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2019/20:23 Den ökande arbetslösheten av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Statistiska centralbyrån SCB redovisar att arbetslösheten ökar för andra månaden i rad. På ett år har antalet arbetslösa ökat med 56 000 personer, och Sverige ligger nu över EU-genomsnittet vad gäller arbetslöshetsnivå,- Inlämnad
- 2019-09-27
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)