Jörgen Berglund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 275
- Titel
- Officer.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 49
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ordförande
- 2022-09-26 –
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2022-12-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-09-17 –
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
Anställningar
Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Pensionärer hos Kronofogden
Skriftlig fråga 2018/19:581 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2018/19:581 Pensionärer hos Kronofogden av Jörgen Berglund M till Finansminister Magdalena Andersson S Antalet skuldsatta pensionärer har ökat kraftigt sedan 2010. Vid det senaste årsskiftet hade drygt 40 000 pensionärer skulder hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga 18 miljarder kronor. Många pensionärer- Inlämnad
- 2019-04-25
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Nya Ostkustbanan
Skriftlig fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2018/19:49 Nya Ostkustbanan av Jörgen Berglund M till Statsrådet Tomas Eneroth S Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns i dag en mycket begränsad möjlighet att öka antalet gods- och persontransporter, trots att efterfrågan finns. På den enkelspåriga delen SundsvallGävle går det relativt tät trafik med- Inlämnad
- 2019-01-28
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Nedsatt moms på livsmedel
Skriftlig fråga 2018/19:48 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2018/19:48 Nedsatt moms på livsmedel av Jörgen Berglund M till Finansminister Magdalena Andersson S Mervärdesskatten moms på livsmedel är sedan den 1 januari 1996 nedsatt till 12 procent. Riksrevisionen har granskat den nedsatta momsen på livsmedel med avseende på dess priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet.- Inlämnad
- 2019-01-28
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)