Jörgen Berglund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 275
- Titel
- Officer.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 49
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ordförande
- 2022-09-26 –
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2022-12-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-09-17 –
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
Anställningar
Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lokalisering av statliga företag och myndigheter
Motion 2019/20:1352 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1352 av Jörgen Berglund M Lokalisering av statliga företag och myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lokaliseringen av statliga företag och myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige kan- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele
Motion 2019/20:1351 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1351 av Jörgen Berglund M Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att beakta investeringar i Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ådalsbanan- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand
Motion 2019/20:1350 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1350 av Jörgen Berglund M Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den mer än 100 år gamla banan mellan Sundsvall- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Synliggjorda arbetsgivaravgifter
Motion 2019/20:1349 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1349 av Jörgen Berglund M Synliggjorda arbetsgivaravgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att synliggöra arbetsgivaravgifterna på lönebesked för offentliga arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gifttunnor i Bottenhavet
Motion 2019/20:1348 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1348 av Jörgen Berglund M Gifttunnor i Bottenhavet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen med gifttunnorna i Bottenhavet och tillkännager detta för regeringen. Motivering På- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av offentlighets- och sekretesslagen
Motion 2019/20:1347 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1347 av Jörgen Berglund M Översyn av offentlighets- och sekretesslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av offentlighets- och sekretesslagen i syfte att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter och tillkännager detta- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dubbelspår Sundsvall–Gävle
Motion 2019/20:1346 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1346 av Jörgen Berglund M Dubbelspår SundsvallGävle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga dubbelspår SundsvallGävle och tillkännager detta för regeringen. Motivering Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns idag en- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbifart Örnsköldsvik
Motion 2019/20:1345 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1345 av Jörgen Berglund M Förbifart Örnsköldsvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar för förbifart Örnsköldsvik och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4 är en av landets viktigaste vägar för gods- och- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handlares rätt att avvisa notoriska snattare
Motion 2019/20:1344 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1344 av Jörgen Berglund M Handlares rätt att avvisa notoriska snattare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge handlare rätt att avvisa notoriska snattare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svinnet- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Civilminister Ardalan Shekarabi S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Finansmarknads-- Datum
- 2019-09-26
Gifttunnor i Östersjön
Skriftlig fråga 2019/20:11 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2019/20:11 Gifttunnor i Östersjön av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP På 1950- och 1960-talen dumpades ca 23 000 tunnor innehållande bland annat kvicksilverhaltig katalysatormassa i havet och i Sundsvallsbukten. Avfallet kom från tillverkning av polyvinylklorid PVC vid Stockviksverken- Inlämnad
- 2019-09-12
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)